MME Josiane HENNEQUIN
Président de HENNELEC
MME Josiane HENNEQUIN a 75 ans ( naissance en 1947), elle est Président de la société HENNELEC
MME Josiane HENNEQUIN peut être contacté au siège de la société HENNELEC par courrier à l'adresse HENNELEC 105 AVENUE DE STALINGRAD 95100 ARGENTEUIL FRANCE, par téléphone au 01Â 41Â 21Â 04Â 61 ou par fax au 01Â 42Â 42Â 92Â 91
La société HENNELEC est principalement dirigée par MME Josiane HENNEQUIN qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Travaux d'installation électrique dans tous locaux ,installateur électrique, électricien
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4321A (Travaux d'installation électrique dans tous locaux), les activités sont :
- Travaux d'installation électrique dans tous locaux
- l'installation de :
- câbles et appareils électriques
- câbles de télécommunications
- câblage de réseau informatique et de télévision par câble, y compris les fibres optiques
- paraboles
- systèmes d'éclairage
- le montage des antennes d'immeubles
- l'installation des systèmes d'alimentation de secours (groupes électrogènes)
- systèmes d'alarme incendie
- systèmes d'alarme contre les effractions
- l'installation de systèmes électriques de paiement pour parking
- la connexion d'appareils électriques et d'électroménagers, y compris le chauffage par plinthe chauffante
Mais sont exclues les activités :
- la surveillance et la surveillance à distance de systèmes de sécurité électroniques tels que des dispositifs d'alarme anti-vol et d'alarme incendie, y compris leur installation et maintenance (cf80.20Z)
- les opérations d'installation des matériels de production d'électricité dans les centrales (cf42.22Z)
- l'installation des matériels de contrôle ou de régulation industriels (cf33.2)
- l'installation des systèmes de commande ou de sécurité pour voies ferrées (cf42.12Z)
La société HENNELEC est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 09/01/2014 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33123212400049.
- M Jean RETAULT, Président (1959) depuis le 17 avril 2007
Anciens dirigeants :
- M Jean HENNEQUIN, Président (1942) du 29 juin 2004 au 26 juillet 2005
- MME Josiane HENNEQUIN, Président (1947) du 26 juillet 2005 au 20 mars 2007
Dirigeants personne morale:
- ALLIAGE CONSEIL, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 24 avril 2015
- AUDIT CONSEIL EXPERTISE SOBESKY, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 24 avril 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | HENNELEC | |
Entrepreneurs individuels | HENNELEC | |
Identifiant de l'entreprise | 331232124 | |
Numéro interne du siège | 00049 | |
Adresse | 105 AV DE STALINGRAD 95100 ARGENTEUIL | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 janvier 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 37 500,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 29 novembre 1984 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 1 898 000,00 | |
Résultat net | 2 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4321A : Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Activité principale de l'entreprise | 4321A : Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Synonyme | installateur électrique, électricien | |
Principal | électricien |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 40 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 28 000 |
Immobilisation financière | 12 000 |
Actif circulant net | 1 018 000 |
Stock | 18 000 |
Avance | 0 |
Créance | 817 000 |
Placement | 183 000 |
Total Actif | 1 058 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 619 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 6 000 |
Dette | 434 000 |
Total Passif | 1 058 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 898 000 |
Produit d'exploitation | 1 915 000 |
Charge d'exploitation | 1 937 000 |
Résultat d'exploitation | -23 000 |
Produit financier net | 540 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 540 |
Résultat courrant | -22 000 |
Produit exceptionnel | 29 000 |
Charges exceptionnelles | 3 000 |
Résultat exceptionnel | 26 000 |
Résultat net | 2 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
33123212400049 | HENNELEC 105 AVENUE DE STALINGRAD 95100 ARGENTEUIL FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 34 25 47 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-pontoise.fr.
Les greffiers sont : HEQUET Didier , PRETAT Jean Marc
Le greffe est ouvert 09H00-12H00 / 14H00-16H00 Borne de délivrance de KBIS disponible de 8h30 à 18h30
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00650 Métallurgie cadres
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Président : RETAULT Jean Marc en fonction le 23 Février 2007 Commissaire aux comptes suppléant : GROUPE SOBESKY en fonction le 30 Septembre 2009 Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE COMPTABLE DU BEAUVAISIS en fonction le 30 Septembre 2009
Président : RETAULT Jean Marc en fonction le 09 Janvier 2014 Commissaire aux comptes suppléant : ALLIAGE CONSEIL en fonction le 22 Avril 2015 Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSEIL EXPERTISE SOBESKY en fonction le 22 Avril 2015