M Francois BERNES
Président de STAMELEC REUNION
M Francois BERNES a 55 ans ( naissance en 1967), est Président de la société STAMELEC REUNION
M Francois BERNES peut être contacté au siège de la société STAMELEC REUNION par courrier à l'adresse STAMELEC REUNION CITEOS 1A ZONE INDUSTRIELLE NO 3 AVENUE CHARLES ISAUTIER 97410 ST PIERRE FRANCE, par téléphone au 02Â 62Â 35Â 16Â 29 ou par fax au 02Â 62Â 35Â 15Â 07
La société STAMELEC REUNION est principalement dirigée par M Francois BERNES qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Travaux d'installation électrique sur la voie publique ,installateur électrique, électricien
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4321B (Travaux d'installation électrique sur la voie publique), les activités sont :
- Travaux d'installation électrique sur la voie publique
- l'installation d' :
- appareils d'éclairage de rue et signaux électriques
- éclairage des pistes d'atterrissage
Mais sont exclues les activités :
- la construction de lignes de communication et de transport d'énergie électrique (cf42.22Z)
La société STAMELEC REUNION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/08/1984 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33145809100039.
- M Eric PROST-TOURNIER, Président (1966) depuis le 20 février 2015
Anciens dirigeants :
- M Francois BERNES, Président (1967) du 11 juillet 2006 au 26 septembre 2006
- M Pascal BATEMAN, Président (1962) du 26 septembre 2006 au 20 février 2015
- M Patrice GALBOIS, Président (1960) du 09 novembre 2004 au 11 juillet 2006
Dirigeants personne morale:
AV CHARLES ISAUTIER
97410 SAINT PIERRE
Téléphone : 02Â 62Â 35Â 16Â 29 Société
STAMELEC REUNION
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | STAMELEC REUNION | |
Entrepreneurs individuels | STAMELEC REUNION | |
Identifiant de l'entreprise | 331458091 | |
Numéro interne du siège | 00039 | |
Adresse | AV CHARLES ISAUTIER 97410 SAINT PIERRE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 18 septembre 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 30 août 1984 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (1998 ) | 799 804,00 | |
Résultat net | 40 581,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4321B : Travaux d'installation électrique sur la voie publique | |
Activité principale de l'entreprise | 4321B : Travaux d'installation électrique sur la voie publique | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux d'installation électrique sur la voie publique | |
Synonyme | installateur électrique, électricien |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 1998 |
Actif immobilisé | 97 745 |
Immobilisation incorporelle | 48 326 |
Immobilisation corporelle | 48 809 |
Immobilisation financière | 610 |
Actif circulant net | 2 918 864 |
Stock | 1 394 115 |
Avance | 0 |
Créance | 1 493 701 |
Placement | 31 048 |
Total Actif | 3 016 610 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 642 239 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 68 932 |
Dette | 2 305 440 |
Total Passif | 3 016 610 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 799 804 |
Produit d'exploitation | 973 207 |
Charge d'exploitation | 958 404 |
Résultat d'exploitation | 14 803 |
Produit financier net | 25 431 |
Charge financière | 923 |
Résultat financier | 24 508 |
Résultat courrant | 39 311 |
Produit exceptionnel | 3 481 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 3 481 |
Résultat net | 40 581 |
Siret | Etablissement |
---|---|
33145809100039 | STAMELEC REUNION CITEOS 1A ZONE INDUSTRIELLE NO 3 AVENUE CHARLES ISAUTIER 97410 ST PIERRE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 00 00 96 10 70
Les greffiers sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
président : PROST-TOURNIER (Eric, Jean, René) ; commissaire aux comptes titulaire : CABINET DELOITTE TOUCHE TOHMATSU ; commissaire aux comptes suppléant : CABINET BEAS
président : PEYRIERE (Vincent, Marcel, Gilbert) ; commissaire aux comptes titulaire : CABINET DELOITTE TOUCHE TOHMATSU ; commissaire aux comptes suppléant : CABINET BEAS
Président : PEYRIERE Vincent, Marcel, Gilbert ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES (SADIR) ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET BEAS