M Christian BARRES
Vice-président de EXPERTISES GALTIER
M Christian BARRES a 73 ans ( naissance en 1949), est Vice-président de la société EXPERTISES GALTIER
M Christian BARRES peut être contacté au siège de la société EXPERTISES GALTIER par courrier à l'adresse EXPERTISES GALTIER 20 RUE DE LA TUILERIE 37550 ST AVERTIN FRANCE, par téléphone au 0493926606 ou par fax au 05Â 55Â 77Â 06Â 21
La société EXPERTISES GALTIER est principalement dirigée par M Christian BARRES qui en est Vice-président.
Cette société a pour activité principale : Ãvaluation des risques et dommages ,évaluation des risques, évaluation des dommages, expert en assurance
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7112B (Ingénierie, études techniques), les activités sont :
- Ingénierie, études techniques
- les activités d'ingénierie (c'est-à -dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil dans les domaines suivants :
- machines, processus et sites industriels
- projets comportant des activités ayant trait au génie civil, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport
- projets de gestion de l'eau
- conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l'ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité
- l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc.
- les services de gestion de projets de constructions
- les études géophysiques, géologiques et sismiques
- l'information cartographique et spatiale
Mais sont exclues les activités :
- les forages d'essai en rapport avec des opérations minières (cf09.10Z, 09.90Z)
- le développement ou l'édition de logiciels associés (cf58.29C, 62.01Z)
- les activités des consultants en informatique (cf62.02A et 62.09Z)
- les activités d'architecture (cf71.11Z)
- les activités de contrôle et les essais techniques (cf71.20B)
- les activités de recherche et de développement liées à l'ingénierie (cf72.19Z)
- le design industriel (cf74.10Z)
- la photographie aérienne (cf74.20Z)
- les activités des économistes de la construction (cf74.90A)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6621Z (Ãvaluation des risques et dommages), les activités sont :
- la prestation de services administratifs liés à l'assurance, tels que :
- l'évaluation des demandes d'indemnisation
- la liquidation de sinistres
- l'analyse des risques
- l'évaluation des risques et dommages
- le règlement d'avaries et de sinistres
- le règlement des demandes d'indemnisation
Mais sont exclues les activités :
- l'évaluation de biens immobiliers (cf68.3)
- l'évaluation à d'autres fins (cf74.90)
- les activités d'enquêtes (cf80.30Z)
La société EXPERTISES GALTIER est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/01/1985 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33157796500246.
- M Gerard BIZIEN, Commissaire aux comptes titulaire (1942) depuis le 08 août 2015
- M Mathieu DEVILLERS, Président du conseil de surveillance (1974) depuis le 01 novembre 2012
- M Philippe BRETEZ, Directeur général (1974) depuis le 01 octobre 2015
- M Thierry MADIC, Président du directoire (1967) depuis le 01 octobre 2015
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société EXPERTISES GALTIER est de 58 ans. Le plus jeune à 48 ans, le plus agé 80 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christian BARRES, Vice-président (1949) du 23 avril 2013 au 15 août 2014
- M Christian GALTIER, Président du conseil de surveillance (1944) du 10 février 2004 au 27 juillet 2004
- M Christian GALTIER, Président du directoire (1944) du 07 août 2007 au 07 août 2010
- M Fabien BRUNET, Président du directoire (1955) du 07 août 2007 au 01 octobre 2015
- M Gilles BISSUEL, Directeur général (1953) du 29 mai 2010 au 01 octobre 2015
- M Jean DAUM, Vice-président (1938) du 23 avril 2013 au 11 avril 2015
- M Jean-Loup DEHESDIN, Directeur général (1949) du 10 février 2004 au 07 août 2007
- M Jean-Loup DESHEDIN, Président du conseil de surveillance (1949) du 07 août 2007 au 15 janvier 2008
- M Jean-Luc GUENSER, Vice-président (1954) du 29 mai 2010 au 07 août 2010
- M Pierre LEONARD, Président du conseil de surveillance (1965) du 15 janvier 2008 au 11 septembre 2010
- M Xavier TOURRIOL, Président du directoire (1947) du 10 février 2004 au 07 août 2007
- MME Claude LELANDAIS, Président du conseil de surveillance (1950) du 11 septembre 2010 au 01 novembre 2012
Dirigeants personne morale:
- XENCO, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 08 août 2015
20 RUE DE LA TUILERIE
37550 SAINT AVERTIN
Téléphone : 0493926606 Société
EXPERTISES GALTIER
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EXPERTISES GALTIER | |
Sigle de l'entreprise | EG | |
Entrepreneurs individuels | EXPERTISES GALTIER | |
Identifiant de l'entreprise | 331577965 | |
Numéro interne du siège | 00246 | |
Adresse | 92 B RUE EDOUARD VAILLANT 92300 92309 LEVALLOIS PERRET | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 31 décembre 2001 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 200 à 249 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 200 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 12 décembre 1984 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 27 232 000,00 | |
Résultat net | 814 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité principale de l'entreprise | 6621Z : Ãvaluation des risques et dommages | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Ingénierie | |
Activite | Ingénierie, études techniques | |
Synonyme | ingénieur, études techniques | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Assurance | |
Activite | évaluation des risques et dommages | |
Synonyme | évaluation des risques, évaluation des dommages, expert en assurance |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 1 343 000 |
Immobilisation incorporelle | 6 000 |
Immobilisation corporelle | 259 000 |
Immobilisation financière | 1 078 000 |
Actif circulant net | 14 021 000 |
Stock | 1 107 000 |
Avance | 0 |
Créance | 12 545 000 |
Placement | 369 000 |
Total Actif | 15 363 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 5 138 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 1 103 000 |
Dette | 9 122 000 |
Total Passif | 15 363 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 27 232 000 |
Produit d'exploitation | 28 687 000 |
Charge d'exploitation | 28 571 000 |
Résultat d'exploitation | 116 000 |
Produit financier net | 599 000 |
Charge financière | 19 000 |
Résultat financier | 580 000 |
Résultat courrant | 697 000 |
Produit exceptionnel | 104 000 |
Charges exceptionnelles | 6 000 |
Résultat exceptionnel | 98 000 |
Résultat net | 814 000 |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01951 Cabinets d'expertises en automobiles
- 00915 Expertises évaluations industrielles commerciales
- 01672 Sociétés d'assurances
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Membre Du Conseil De Surveillance : PIERART Patrick radiation le 21 Novembre 2007. Président Du Conseil De Surveillance : LEONARD Pierre modification le 21 Novembre 2007. Président Du Conseil De Surveillance : DESHEDIN Jean Loup radiation le 21 Novembre 2007. Membre Du Conseil De Surveillance : TOURBEZ Jean Luc en fonction le 21 Novembre 2007. Membre Du Conseil De Surveillance : GUENSER Jean Luc en fonction le 21 Novembre 2007.
Membre du conseil de surveillance : GALTIER Herve modification le 02 Août 1999. Vice président du conseil de surveillance : DAUM Jean modification le 19 Juillet 2002. Membre du directoire et directeur général : BISSUEL GILLES modification le 19 Juillet 2002. Membre du conseil de surveillance : ABEILLE Denis en fonction le 19 Juillet 2002. Membre du conseil de surveillance : TIBLIER Bernard modification le 20 Septembre 2005. Membre du conseil de surveillance : SCHRAMM Charles en fonction le 24 Août 2005. Commissaire aux comptes titulaire : PIERRE HENRI SCACCHI ET ASSOCIES en fonction le 24 Août 2005. Vice président du conseil de surveillance : CHUIN Bernard en fonction le 24 Août 2005. Commissaire aux comptes suppléant : ZENTAR Alain en fonction le 24 Août 2005. Président du conseil de surveillance : LEONARD Pierre modification le 21 Novembre 2007. Membre du comité de surveillance : DAUM Philippe en fonction le 23 Novembre 2006. Président du directoire : GALTIER Christian en fonction le 09 Juillet 2007. Membre du directoire : VINCENT Claude modification le 26 Juillet 2007. Directeur général - membre du directoire : BRUNET Fabien en fonction le 09 Juillet 2007. Membre du directoire : OUBRON Guy en fonction le 09 Juillet 2007. Membre du conseil de surveillance : TOURBEZ Jean Luc en fonction le 21 Novembre 2007. Membre du conseil de surveillance : GUENSER Jean Luc modification le 20 Octobre 2008.
Membre du conseil de surveillance : GALTIER Herve modification le 02 Août 1999. Vice président du conseil de surveillance : DAUM Jean modification le 19 Juillet 2002. Membre du directoire et directeur général : BISSUEL GILLES modification le 19 Juillet 2002. Membre du conseil de surveillance : SCHRAMM Charles en fonction le 24 Août 2005. Commissaire aux comptes titulaire : PIERRE HENRI SCACCHI ET ASSOCIES en fonction le 24 Août 2005. Commissaire aux comptes suppléant : ZENTAR Alain en fonction le 24 Août 2005. Président du conseil de surveillance : LEONARD Pierre modification le 21 Novembre 2007. Membre du comité de surveillance : DAUM Philippe en fonction le 23 Novembre 2006. Président du directoire : GALTIER Christian en fonction le 09 Juillet 2007. Membre du directoire : VINCENT Claude modification le 26 Juillet 2007. Directeur général - membre du directoire : BRUNET Fabien en fonction le 09 Juillet 2007. Membre du directoire : OUBRON Guy en fonction le 09 Juillet 2007. Membre du conseil de surveillance : TOURBEZ Jean Luc en fonction le 21 Novembre 2007. Membre du conseil de surveillance : GUENSER Jean Luc modification le 20 Octobre 2008. Membre du conseil de surveillance : DEVILLERS Mathieu en fonction le 20 Octobre 2008. Membre du conseil de surveillance : DELENCLOS Jean Loup en fonction le 20 Octobre 2008. Membre du conseil de surveillance : GUILLET Thierry en fonction le 20 Octobre 2008.
Membre du conseil de surveillance : GALTIER Herve modification le 02 Août 1999 Vice président du conseil de surveillance : DAUM Jean modification le 19 Juillet 2002 Membre du directoire et directeur général : BISSUEL GILLES modification le 19 Juillet 2002 Commissaire aux comptes titulaire : PIERRE HENRI SCACCHI ET ASSOCIES en fonction le 24 Août 2005 Commissaire aux comptes suppléant : ZENTAR Alain en fonction le 24 Août 2005 Président du conseil de surveillance : LEONARD Pierre modification le 21 Novembre 2007 Membre du comité de surveillance : DAUM Philippe en fonction le 23 Novembre 2006 Président du directoire : GALTIER Christian en fonction le 09 Juillet 2007 Membre du directoire : VINCENT Claude modification le 26 Juillet 2007 Directeur général - membre du directoire : BRUNET Fabien en fonction le 09 Juillet 2007 Membre du directoire : OUBRON Guy en fonction le 09 Juillet 2007 Membre du conseil de surveillance : TOURBEZ Jean Luc en fonction le 21 Novembre 2007 Membre du conseil de surveillance : GUENSER Jean Luc modification le 20 Octobre 2008 Membre du conseil de surveillance : DEVILLERS Mathieu en fonction le 20 Octobre 2008 Membre du conseil de surveillance : DELENCLOS Jean Loup en fonction le 20 Octobre 2008 Membre du conseil de surveillance : GUILLET Thierry en fonction le 20 Octobre 2008 Vice président et membre du conseil de surveillance : GUENSER Jean-Luc en fonction le 29 Octobre 2008 Membre du conseil de surveillance : BARTHELEMY Richard en fonction le 21 Juillet 2009
Membre du conseil de surveillance : GALTIER Herve modification le 02 Août 1999 Vice président du conseil de surveillance : DAUM Jean modification le 19 Juillet 2002 Membre du directoire et directeur général : BISSUEL GILLES modification le 30 Juillet 2010 Commissaire aux comptes titulaire : PIERRE HENRI SCACCHI ET ASSOCIES en fonction le 24 Août 2005 Commissaire aux comptes suppléant : ZENTAR Alain en fonction le 24 Août 2005 Président du conseil de surveillance : LEONARD Pierre modification le 21 Novembre 2007 Membre du comité de surveillance : DAUM Philippe en fonction le 23 Novembre 2006 Membre du directoire : VINCENT Claude modification le 26 Juillet 2007 Président du directoire : BRUNET Fabien modification le 02 Août 2010 Membre du conseil de surveillance : TOURBEZ Jean Luc en fonction le 21 Novembre 2007 Membre du conseil de surveillance : GUENSER Jean Luc modification le 20 Octobre 2008 Membre du conseil de surveillance : DEVILLERS Mathieu en fonction le 20 Octobre 2008 Membre du conseil de surveillance : DELENCLOS Jean Loup modification le 06 Octobre 2009 Membre du conseil de surveillance : GUILLET Thierry en fonction le 20 Octobre 2008 Membre du directoire : GUENSER Jean-Luc modification le 02 Août 2010 Membre du directoire : BARTHELEMY Richard modification le 02 Août 2010 Membre du directoire : GUIRAUDIE Vincent en fonction le 02 Août 2010
Membre du conseil de surveillance : GALTIER Herve modification le 02 Août 1999 Vice président du conseil de surveillance : DAUM Jean modification le 19 Juillet 2002 Membre du directoire et directeur général : BISSUEL GILLES modification le 30 Juillet 2010 Commissaire aux comptes titulaire : PIERRE HENRI SCACCHI ET ASSOCIES en fonction le 24 Août 2005 Commissaire aux comptes suppléant : ZENTAR Alain en fonction le 24 Août 2005 Membre du comité de surveillance : DAUM Philippe en fonction le 23 Novembre 2006 Président du conseil de surveillance : VINCENT Claude modification le 03 Septembre 2010 Président du directoire : BRUNET Fabien modification le 02 Août 2010 Membre du conseil de surveillance : TOURBEZ Jean Luc en fonction le 21 Novembre 2007 Membre du conseil de surveillance : GUENSER Jean Luc modification le 20 Octobre 2008 Membre du conseil de surveillance : DEVILLERS Mathieu en fonction le 20 Octobre 2008 Membre du conseil de surveillance : DELENCLOS Jean Loup modification le 06 Octobre 2009 Membre du conseil de surveillance : GUILLET Thierry en fonction le 20 Octobre 2008 Membre du directoire : GUENSER Jean-Luc modification le 02 Août 2010 Membre du directoire : BARTHELEMY Richard modification le 02 Août 2010 Membre du directoire : GUIRAUDIE Vincent en fonction le 02 Août 2010 Membre du comité de surveillance : LONDICHE Bernnard en fonction le 03 Septembre 2010 Membre du comité de surveillance : BARRES Christian en fonction le 03 Septembre 2010 Membre du comité de surveillance : LEPORE Rémi en fonction le 03 Septembre 2010
Membre du conseil de surveillance : GALTIER Herve modification le 02 Août 1999 Vice président du conseil de surveillance : DAUM Jean modification le 19 Juillet 2002 Membre du directoire et directeur général : BISSUEL GILLES modification le 30 Juillet 2010 Commissaire aux comptes titulaire : PIERRE HENRI SCACCHI ET ASSOCIES en fonction le 24 Août 2005 Commissaire aux comptes suppléant : ZENTAR Alain en fonction le 24 Août 2005 Membre du comité de surveillance : DAUM Philippe en fonction le 23 Novembre 2006 Président du conseil de surveillance : VINCENT Claude modification le 03 Septembre 2010 Président du directoire : BRUNET Fabien modification le 02 Août 2010 Membre du conseil de surveillance : TOURBEZ Jean Luc en fonction le 21 Novembre 2007 Membre du conseil de surveillance : DEVILLERS Mathieu en fonction le 20 Octobre 2008 Membre du conseil de surveillance : DELENCLOS Jean Loup modification le 06 Octobre 2009 Membre du conseil de surveillance : GUILLET Thierry en fonction le 20 Octobre 2008 Membre du directoire : GUENSER Jean-Luc modification le 02 Août 2010 Membre du directoire : BARTHELEMY Richard modification le 02 Août 2010 Membre du directoire : GUIRAUDIE Vincent en fonction le 02 Août 2010 Membre du comité de surveillance : LONDICHE Bernnard en fonction le 03 Septembre 2010 Membre du comité de surveillance : LEPORE Rémi en fonction le 03 Septembre 2010 Vice président et membre du conseil de surveillance : BARRES Christian en fonction le 01 Décembre 2010
Membre du conseil de surveillance : GALTIER Herve modification le 02 Août 1999 Vice président du conseil de surveillance : DAUM Jean modification le 19 Juillet 2002 Membre du directoire et directeur général : BISSUEL GILLES modification le 30 Juillet 2010 Commissaire aux comptes titulaire : PIERRE HENRI SCACCHI ET ASSOCIES en fonction le 24 Août 2005 Commissaire aux comptes suppléant : ZENTAR Alain en fonction le 24 Août 2005 Membre du comité de surveillance : DAUM Philippe en fonction le 23 Novembre 2006 Président du conseil de surveillance : VINCENT Claude modification le 03 Septembre 2010 Président du directoire : BRUNET Fabien modification le 02 Août 2010 Membre du conseil de surveillance : TOURBEZ Jean Luc en fonction le 21 Novembre 2007 Membre du conseil de surveillance : DEVILLERS Mathieu en fonction le 20 Octobre 2008 Membre du conseil de surveillance : DELENCLOS Jean Loup modification le 06 Octobre 2009 Membre du directoire : GUENSER Jean-Luc modification le 02 Août 2010 Membre du directoire : BARTHELEMY Richard modification le 02 Août 2010 Membre du directoire : GUIRAUDIE Vincent en fonction le 02 Août 2010 Membre du comité de surveillance : LONDICHE Bernnard en fonction le 03 Septembre 2010 Membre du comité de surveillance : LEPORE Rémi en fonction le 03 Septembre 2010 Vice président et membre du conseil de surveillance : BARRES Christian en fonction le 01 Décembre 2010 Membre du conseil de surveillance : CADIC Patricia en fonction le 14 Juillet 2011
Membre du conseil de surveillance : GALTIER Herve modification le 02 Août 1999 Vice président du conseil de surveillance : DAUM Jean modification le 19 Juillet 2002 Membre du directoire et directeur général : BISSUEL GILLES modification le 30 Juillet 2010 Commissaire aux comptes titulaire : PIERRE HENRI SCACCHI ET ASSOCIES en fonction le 24 Août 2005 Commissaire aux comptes suppléant : ZENTAR Alain en fonction le 24 Août 2005 Membre du comité de surveillance : DAUM Philippe en fonction le 23 Novembre 2006 Président du conseil de surveillance : VINCENT Claude modification le 03 Septembre 2010 Président du directoire : BRUNET Fabien modification le 02 Août 2010 Membre du conseil de surveillance : DEVILLERS Mathieu en fonction le 20 Octobre 2008 Membre du conseil de surveillance : DELENCLOS Jean Loup modification le 06 Octobre 2009 Membre du directoire : GUENSER Jean-Luc modification le 02 Août 2010 Membre du directoire : BARTHELEMY Richard modification le 02 Août 2010 Membre du directoire : GUIRAUDIE Vincent en fonction le 02 Août 2010 Membre du comité de surveillance : LONDICHE Bernnard en fonction le 03 Septembre 2010 Membre du comité de surveillance : LEPORE Rémi en fonction le 03 Septembre 2010 Vice président et membre du conseil de surveillance : BARRES Christian en fonction le 01 Décembre 2010 Membre du conseil de surveillance : CADIC Patricia en fonction le 14 Juillet 2011 Membre du conseil de surveillance : MERET Patrice en fonction le 07 Juin 2012
Membre du conseil de surveillance : GALTIER Herve modification le 02 Août 1999 Vice président et membre du conseil de surveillance : DAUM Jean modification le 30 Octobre 2012 Membre du directoire et directeur général : BISSUEL GILLES modification le 30 Juillet 2010 Commissaire aux comptes titulaire : PIERRE HENRI SCACCHI ET ASSOCIES en fonction le 24 Août 2005 Commissaire aux comptes suppléant : ZENTAR Alain en fonction le 24 Août 2005 Membre du comité de surveillance : DAUM Philippe en fonction le 23 Novembre 2006 Membre du conseil de surveillance : VINCENT Claude modification le 30 Octobre 2012 Président du directoire : BRUNET Fabien modification le 02 Août 2010 Président du conseil de surveillance : DEVILLERS Mathieu modification le 30 Octobre 2012 Membre du directoire : GUENSER Jean-Luc modification le 02 Août 2010 Membre du directoire : BARTHELEMY Richard modification le 02 Août 2010 Membre du directoire : GUIRAUDIE Vincent en fonction le 02 Août 2010 Membre du comité de surveillance : LONDICHE Bernnard en fonction le 03 Septembre 2010 Membre du comité de surveillance : LEPORE Rémi en fonction le 03 Septembre 2010 Vice président et membre du conseil de surveillance : BARRES Christian en fonction le 01 Décembre 2010 Membre du conseil de surveillance : CADIC Patricia en fonction le 14 Juillet 2011 Membre du conseil de surveillance : MERET Patrice en fonction le 07 Juin 2012 Membre du conseil de surveillance : VIGNON Paul en fonction le 30 Octobre 2012
Membre du conseil de surveillance : GALTIER Herve modification le 02 Août 1999 Vice-président Membre du conseil de surveillance : DAUM Jean modification le 30 Octobre 2012 Membre du directoire Directeur général : BISSUEL GILLES modification le 30 Juillet 2010 Commissaire aux comptes titulaire : PIERRE HENRI SCACCHI ET ASSOCIES en fonction le 24 Août 2005 Commissaire aux comptes suppléant : ZENTAR Alain en fonction le 24 Août 2005 Membre du comité de surveillance : DAUM Philippe en fonction le 23 Novembre 2006 Président du directoire : BRUNET Fabien modification le 02 Août 2010 Président du conseil de surveillance : DEVILLERS Mathieu modification le 30 Octobre 2012 Membre du directoire : GUENSER Jean-Luc modification le 02 Août 2010 Membre du directoire : BARTHELEMY Richard modification le 02 Août 2010 Membre du directoire : GUIRAUDIE Vincent en fonction le 02 Août 2010 Membre du comité de surveillance : LONDICHE Bernnard en fonction le 03 Septembre 2010 Vice-président Membre du conseil de surveillance : BARRES Christian en fonction le 01 Décembre 2010 Membre du conseil de surveillance : CADIC Patricia en fonction le 14 Juillet 2011 Membre du conseil de surveillance : MERET Patrice en fonction le 07 Juin 2012 Membre du conseil de surveillance : VIGNON Paul en fonction le 30 Octobre 2012 Membre du conseil de surveillance : CONDE José en fonction le 14 Août 2013
Membre du conseil de surveillance : GALTIER Herve modification le 02 Août 1999 Vice-président Membre du conseil de surveillance : DAUM Jean modification le 30 Octobre 2012 Membre du directoire Directeur général : BISSUEL GILLES modification le 30 Juillet 2010 Membre du comité de surveillance : DAUM Philippe en fonction le 23 Novembre 2006 Président du directoire : BRUNET Fabien modification le 02 Août 2010 Président du conseil de surveillance : DEVILLERS Mathieu modification le 30 Octobre 2012 Membre du directoire : GUENSER Jean-Luc modification le 02 Août 2010 Membre du directoire : BARTHELEMY Richard modification le 02 Août 2010 Membre du directoire : GUIRAUDIE Vincent en fonction le 02 Août 2010 Membre du comité de surveillance : LONDICHE Bernnard en fonction le 03 Septembre 2010 Vice-président Membre du conseil de surveillance : BARRES Christian en fonction le 01 Décembre 2010 Membre du conseil de surveillance : CADIC Patricia en fonction le 14 Juillet 2011 Membre du conseil de surveillance : MERET Patrice en fonction le 07 Juin 2012 Membre du conseil de surveillance : VIGNON Paul en fonction le 30 Octobre 2012 Membre du conseil de surveillance : CONDE José en fonction le 14 Août 2013 Commissaire aux comptes suppléant : XENCO en fonction le 14 Octobre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : BIZIEN Gérard en fonction le 14 Octobre 2013
Membre du conseil de surveillance : GALTIER Herve modification le 02 Août 1999 Vice-président Membre du conseil de surveillance : DAUM Jean modification le 30 Octobre 2012 Membre du directoire Directeur général : BISSUEL GILLES modification le 30 Juillet 2010 Membre du comité de surveillance : DAUM Philippe en fonction le 23 Novembre 2006 Président du directoire : BRUNET Fabien modification le 02 Août 2010 Président du conseil de surveillance : DEVILLERS Mathieu modification le 30 Octobre 2012 Membre du directoire : GUENSER Jean-Luc modification le 02 Août 2010 Membre du directoire : BARTHELEMY Richard modification le 02 Août 2010 Membre du directoire : GUIRAUDIE Vincent en fonction le 02 Août 2010 Membre du conseil de surveillance : CADIC Patricia en fonction le 14 Juillet 2011 Membre du conseil de surveillance : MERET Patrice en fonction le 07 Juin 2012 Membre du conseil de surveillance : VIGNON Paul en fonction le 30 Octobre 2012 Membre du conseil de surveillance : CONDE José modification le 05 Février 2014 Commissaire aux comptes suppléant : XENCO modification le 14 Octobre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : BIZIEN Gérard en fonction le 14 Octobre 2013 Membre du conseil de surveillance : CHRISTOPHE Laurent en fonction le 13 Août 2014 Membre du conseil de surveillance : GUILLET Thierry en fonction le 13 Août 2014
Membre du conseil de surveillance : GALTIER Herve modification le 02 Août 1999 Vice-président Membre du conseil de surveillance : DAUM Jean modification le 30 Octobre 2012 Directeur général Membre du directoire : BISSUEL GILLES modification le 30 Juillet 2010 Membre du comité de surveillance : DAUM Philippe en fonction le 23 Novembre 2006 Président du directoire : BRUNET Fabien modification le 02 Août 2010 Président du conseil de surveillance : DEVILLERS Mathieu modification le 30 Octobre 2012 Membre du directoire : BARTHELEMY Richard modification le 02 Août 2010 Membre du directoire : GUIRAUDIE Vincent en fonction le 02 Août 2010 Membre du conseil de surveillance : CADIC Patricia en fonction le 14 Juillet 2011 Membre du conseil de surveillance : MERET Patrice en fonction le 07 Juin 2012 Membre du conseil de surveillance : VIGNON Paul en fonction le 30 Octobre 2012 Membre du conseil de surveillance : CONDE José modification le 05 Février 2014 Commissaire aux comptes suppléant : XENCO modification le 14 Octobre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : BIZIEN Gérard en fonction le 14 Octobre 2013 Membre du conseil de surveillance : CHRISTOPHE Laurent en fonction le 13 Août 2014 Membre du conseil de surveillance : GUILLET Thierry en fonction le 13 Août 2014
Membre du conseil de surveillance : GALTIER Herve modification le 02 Août 1999 Vice-président Membre du conseil de surveillance : DAUM Jean modification le 30 Octobre 2012 Directeur général Membre du directoire : BISSUEL GILLES modification le 30 Juillet 2010 Membre du comité de surveillance : DAUM Philippe en fonction le 23 Novembre 2006 Président du directoire : BRUNET Fabien modification le 02 Août 2010 Président du conseil de surveillance : DEVILLERS Mathieu modification le 30 Octobre 2012 Membre du conseil de surveillance : CADIC Patricia en fonction le 14 Juillet 2011 Membre du conseil de surveillance : MERET Patrice en fonction le 07 Juin 2012 Membre du conseil de surveillance : VIGNON Paul en fonction le 30 Octobre 2012 Membre du conseil de surveillance : CONDE José modification le 05 Février 2014 Commissaire aux comptes suppléant : XENCO modification le 14 Octobre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : BIZIEN Gérard en fonction le 14 Octobre 2013 Membre du conseil de surveillance : CHRISTOPHE Laurent en fonction le 13 Août 2014 Membre du conseil de surveillance : GUILLET Thierry en fonction le 13 Août 2014 Membre du directoire : BRETEZ Philippe en fonction le 13 Mars 2015 Membre du directoire : MADIC Thierry en fonction le 13 Mars 2015
Membre du conseil de surveillance : GALTIER Herve modification le 02 Août 1999 Directeur général Membre du directoire : BISSUEL GILLES modification le 30 Juillet 2010 Président du directoire : BRUNET Fabien modification le 02 Août 2010 Président du conseil de surveillance : DEVILLERS Mathieu modification le 30 Octobre 2012 Membre du conseil de surveillance : CADIC Patricia en fonction le 14 Juillet 2011 Membre du conseil de surveillance : MERET Patrice en fonction le 07 Juin 2012 Membre du conseil de surveillance : VIGNON Paul en fonction le 30 Octobre 2012 Membre du conseil de surveillance : CONDE José modification le 05 Février 2014 Commissaire aux comptes suppléant : XENCO modification le 14 Octobre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : BIZIEN Gérard en fonction le 14 Octobre 2013 Membre du conseil de surveillance : CHRISTOPHE Laurent en fonction le 13 Août 2014 Membre du conseil de surveillance : GUILLET Thierry en fonction le 13 Août 2014 Membre du directoire : BRETEZ Philippe en fonction le 13 Mars 2015 Membre du directoire : MADIC Thierry en fonction le 13 Mars 2015 Vice-président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : DAUM Philippe en fonction le 09 Avril 2015
Membre du conseil de surveillance : GALTIER Herve modification le 02 Août 1999 Directeur général Membre du directoire : BISSUEL GILLES modification le 30 Juillet 2010 Président du directoire : BRUNET Fabien modification le 02 Août 2010 Président du conseil de surveillance : DEVILLERS Mathieu modification le 30 Octobre 2012 Membre du conseil de surveillance : MERET Patrice en fonction le 07 Juin 2012 Membre du conseil de surveillance : VIGNON Paul en fonction le 30 Octobre 2012 Membre du conseil de surveillance : CONDE José modification le 05 Février 2014 Commissaire aux comptes suppléant : XENCO modification le 14 Octobre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : BIZIEN Gérard en fonction le 14 Octobre 2013 Membre du conseil de surveillance : CHRISTOPHE Laurent en fonction le 13 Août 2014 Membre du conseil de surveillance : GUILLET Thierry en fonction le 13 Août 2014 Membre du directoire : BRETEZ Philippe en fonction le 13 Mars 2015 Membre du directoire : MADIC Thierry en fonction le 13 Mars 2015 Vice-président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : DAUM Philippe en fonction le 09 Avril 2015 Membre du conseil de surveillance : SIVOT Christophe en fonction le 06 Août 2015 Membre du conseil de surveillance : BUOT DE L'EPINE Patrice en fonction le 06 Août 2015
Membre du conseil de surveillance : GALTIER Herve modification le 02 Août 1999 Président du conseil de surveillance : DEVILLERS Mathieu modification le 30 Octobre 2012 Membre du conseil de surveillance : MERET Patrice en fonction le 07 Juin 2012 Membre du conseil de surveillance : VIGNON Paul en fonction le 30 Octobre 2012 Membre du conseil de surveillance : CONDE José modification le 05 Février 2014 Commissaire aux comptes suppléant : XENCO modification le 14 Octobre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : BIZIEN Gérard en fonction le 14 Octobre 2013 Membre du conseil de surveillance : CHRISTOPHE Laurent en fonction le 13 Août 2014 Membre du conseil de surveillance : GUILLET Thierry en fonction le 13 Août 2014 Directeur général Membre du directoire : BRETEZ Philippe modification le 29 Septembre 2015 Président du directoire : MADIC Thierry modification le 29 Septembre 2015 Vice-président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : DAUM Philippe en fonction le 09 Avril 2015 Membre du conseil de surveillance : SIVOT Christophe en fonction le 06 Août 2015 Membre du conseil de surveillance : BUOT DE L'EPINE Patrice en fonction le 06 Août 2015 Membre du directoire : MARET DE SAINT PIERRE Isabelle en fonction le 29 Septembre 2015 Membre du directoire : ESTEVE Caroline en fonction le 29 Septembre 2015
Membre du conseil de surveillance : GALTIER Herve modification le 02 Août 1999 Président du conseil de surveillance : DEVILLERS Mathieu modification le 30 Octobre 2012 Membre du conseil de surveillance : MERET Patrice en fonction le 07 Juin 2012 Membre du conseil de surveillance : CONDE José modification le 05 Février 2014 Commissaire aux comptes suppléant : XENCO modification le 14 Octobre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : BIZIEN Gérard en fonction le 14 Octobre 2013 Membre du conseil de surveillance : CHRISTOPHE Laurent en fonction le 13 Août 2014 Membre du conseil de surveillance : GUILLET Thierry en fonction le 13 Août 2014 Directeur général Membre du directoire : BRETEZ Philippe modification le 29 Septembre 2015 Président du directoire : MADIC Thierry modification le 29 Septembre 2015 Vice-président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : DAUM Philippe en fonction le 09 Avril 2015 Membre du conseil de surveillance : SIVOT Christophe en fonction le 06 Août 2015 Membre du conseil de surveillance : BUOT DE L'EPINE Patrice en fonction le 06 Août 2015 Membre du directoire : MARET DE SAINT PIERRE Isabelle en fonction le 29 Septembre 2015 Membre du directoire : ESTEVE Caroline en fonction le 29 Septembre 2015 Membre du conseil de surveillance : HUCAULT Jean Philippe en fonction le 08 Août 2016
Jugement d'ouverture procédure de redressement judiciaire ; date de cessation des paiements : 7 juin 2017 ; les déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant la présente publication auprès du mandataire judiciaire ; mandataire judiciaire : Maître LEURET (Nicolas), représentant des créanciers, 2, boulevard du Salan, 19100 Brive-la-Gaillarde ; RG : 17/00241
Président du conseil de surveillance : DEVILLERS Mathieu modification le 30 Octobre 2012 ; Membre du conseil de surveillance : MERET Patrice en fonction le 07 Juin 2012 ; Membre du conseil de surveillance : CONDE José modification le 05 Février 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : XENCO modification le 14 Octobre 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : BIZIEN Gérard en fonction le 14 Octobre 2013 ; Membre du conseil de surveillance : CHRISTOPHE Laurent en fonction le 13 Août 2014 ; Membre du conseil de surveillance : GUILLET Thierry en fonction le 13 Août 2014 ; Président du directoire Membre du directoire : BRETEZ Philippe modification le 23 Avril 2018 ; Vice-président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : DAUM Philippe en fonction le 09 Avril 2015 ; Membre du conseil de surveillance : SIVOT Christophe en fonction le 06 Août 2015 ; Membre du conseil de surveillance : BUOT DE L'EPINE Patrice en fonction le 06 Août 2015 ; Membre du directoire : MARET DE SAINT PIERRE Isabelle en fonction le 29 Septembre 2015 ; Membre du directoire : ESTEVE Caroline en fonction le 29 Septembre 2015 ; Membre du conseil de surveillance : HUCAULT Jean Philippe en fonction le 08 Août 2016 ; Membre du conseil de surveillance : TAVE Sylvie en fonction le 01 Décembre 2017
Président du conseil de surveillance : DEVILLERS Mathieu modification le 30 Octobre 2012 ; Membre du conseil de surveillance : MERET Patrice en fonction le 07 Juin 2012 ; Membre du conseil de surveillance : CONDE José modification le 05 Février 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : XENCO modification le 14 Octobre 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : BIZIEN Gérard en fonction le 14 Octobre 2013 ; Membre du conseil de surveillance : CHRISTOPHE Laurent en fonction le 13 Août 2014 ; Membre du conseil de surveillance : GUILLET Thierry en fonction le 13 Août 2014 ; Président du directoire Membre du directoire : BRETEZ Philippe modification le 23 Avril 2018 ; Vice-président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : DAUM Philippe en fonction le 09 Avril 2015 ; Membre du conseil de surveillance : SIVOT Christophe en fonction le 06 Août 2015 ; Membre du conseil de surveillance : BUOT DE L'EPINE Patrice en fonction le 06 Août 2015 ; Membre du directoire : ESTEVE Caroline en fonction le 29 Septembre 2015 ; Membre du conseil de surveillance : HUCAULT Jean Philippe en fonction le 08 Août 2016 ; Membre du conseil de surveillance : TAVE Sylvie en fonction le 01 Décembre 2017
Président du conseil de surveillance : DEVILLERS Mathieu modification le 30 Octobre 2012 ; Membre du conseil de surveillance : MERET Patrice en fonction le 07 Juin 2012 ; Membre du conseil de surveillance : CONDE José modification le 05 Février 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : XENCO modification le 14 Octobre 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : BIZIEN Gérard en fonction le 14 Octobre 2013 ; Membre du conseil de surveillance : CHRISTOPHE Laurent en fonction le 13 Août 2014 ; Président du directoire Membre du directoire : BRETEZ Philippe modification le 23 Avril 2018 ; Vice-président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : DAUM Philippe en fonction le 09 Avril 2015 ; Membre du conseil de surveillance : SIVOT Christophe en fonction le 06 Août 2015 ; Membre du conseil de surveillance : BUOT DE L'EPINE Patrice en fonction le 06 Août 2015 ; Membre du directoire : ESTEVE Caroline en fonction le 29 Septembre 2015 ; Membre du conseil de surveillance : TAVE Sylvie en fonction le 01 Décembre 2017 ; Membre du conseil de surveillance : ABIS Marcello en fonction le 01 Août 2018 ; Membre du conseil de surveillance : DELAMOTTE Laurent en fonction le 01 Août 2018 ; Membre du conseil de surveillance : MADIC Thierry en fonction le 01 Août 2018
Président du directoire, Membre du directoire : BRETEZ Philippe ; Président du conseil de surveillance : DEVILLERS Mathieu ; Membre du conseil de surveillance, Vice-président du conseil de surveillance : DAUM Philippe ; Membre du directoire : BOURGEOIS Caroline ; Membre du conseil de surveillance : DELAMOTTE Laurent ; Membre du conseil de surveillance : SCELLES Sylvie ; Membre du conseil de surveillance : MADIC Thierry ; Membre du conseil de surveillance : BUOT DE L'EPINE Patrice ; Membre du conseil de surveillance : CONDE José ; Membre du conseil de surveillance : LEONARD Pierre ; Membre du conseil de surveillance : ABIS Marcello ; Membre du conseil de surveillance : CAUSIN Emmanuel ; Commissaire aux comptes titulaire : BIZIEN Gérard ; Commissaire aux comptes suppléant : MARY Sylvain
Président du directoire, Membre du directoire : BRETEZ Philippe ; Président du conseil de surveillance : DEVILLERS Mathieu ; Membre du conseil de surveillance, Vice-président du conseil de surveillance : DAUM Philippe ; Membre du directoire : BOURGEOIS Caroline ; Membre du conseil de surveillance : DELAMOTTE Laurent ; Membre du conseil de surveillance : SCELLES Sylvie ; Membre du conseil de surveillance : MADIC Thierry ; Membre du conseil de surveillance : BUOT DE L'EPINE Patrice ; Membre du conseil de surveillance : LEONARD Pierre ; Membre du conseil de surveillance : ABIS Marcello ; Membre du conseil de surveillance : CAUSIN Emmanuel ; Membre du conseil de surveillance : MAILFERT Frédéric ; Commissaire aux comptes titulaire : BIZIEN Gérard ; Commissaire aux comptes suppléant : MARY Sylvain
Président : BRETEZ Philippeà; Directeur général délégué : DELORME Jean Pierreà; Directeur général délégué : PITOUN Davidà; Directeur général délégué : DEYDIER Coralieà; Commissaire aux comptes titulaire : BIZIEN Gérardà; Commissaire aux comptes suppléant : MARY Sylvain