M Pascal TERPANT
Gérant de TERPANT
M Pascal TERPANT a 66 ans ( naissance en 1957), est Gérant de la société TERPANT
M Pascal TERPANT peut être contacté au siège de la société TERPANT par courrier à l'adresse TERPANT LES MALOSSES 26730 EYMEUX FRANCE, par téléphone au 04Â 75Â 48Â 84Â 27
La société TERPANT est principalement dirigée par M Pascal TERPANT qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses ,agriculteur, cultivateur, producteur, cultivateur de céréales, producteur de céréales, cultivateur de légumineuses, producteur de légumineuses, cultivateur de graines oléagineuses, producteur de graines oléagineuses
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0111Z (Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses), les activités sont :
- Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses
- Cette sous-classe comprend toutes les formes de culture de plein champ de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses. Ces cultures sont souvent combinées au sein des unités agricoles.
- la culture de céréales telles que :
- blé
- maïs-grain
- sorgho
- orge
- seigle
- avoine
- millet
- autres céréales n.c.a.
- la culture de légumineuses telles que :
- haricots
- fèves
- pois chiches
- pois à vache
- lentilles
- lupins
- pois
- pois cajans
- autres légumineuses
- la culture de graines oléagineuses telles que :
- graines de soja
- arachides
- graines de coton
- graines de ricin
- graines de lin
- graines de moutarde
- graines de niger
- graines de colza
- graines de carthame
- graines de sésame
- graines de tournesol
- autres graines oléagineuses
Mais sont exclues les activités :
- la culture du riz (cf01.12Z)
- la culture du maïs doux (cf01.13Z)
- la culture du maïs fourrager (cf01.19Z)
- la culture de fruits oléagineux (cf01.26Z)
La société TERPANT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 20/02/1985 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33174554700017.
- MME Josee FERRERO VARSINO, Gérant (1961) depuis le 02 décembre 2008
Anciens dirigeants :
- M Pascal TERPANT, Gérant (1957) du 19 janvier 2005 au 02 décembre 2008
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 30 novembre 2008 : TERPANT Pascal nom d'usage : TERPANT Pascal n'est plus gérant.. FERRERO-VARSINO Josée devient gérant..)
- 18 avril 2019 : FERRERO-VARSINO Josée n'est plus gérant. CHABERT Franck Yves Bruno nom d'usage : CHABERT devient gérant)
LES MALOSSES
26730 EYMEUX
Téléphone : 04Â 75Â 48Â 84Â 27 Société
TERPANT
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | TERPANT | |
Entrepreneurs individuels | TERPANT | |
Identifiant de l'entreprise | 331745547 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | LES MALOSSES 26730 EYMEUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 janvier 1985 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Exploitation agricole à responsabilité limitée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1985 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0111Z : Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | |
Activité principale de l'entreprise | 0111Z : Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | |
Synonyme | agriculteur, cultivateur, producteur, cultivateur de céréales, producteur de céréales, cultivateur de légumineuses, producteur de légumineuses, cultivateur de graines oléagineuses, producteur de graines oléagineuses | |
Principal | cultivateur de céréales |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
33174554700017 | TERPANT LES MALOSSES 26730 EYMEUX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 75 71 18 48 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-romans.fr.
Les greffiers sont : GUILLAND Arnaud , CAZIER Marc
TERPANT Pascal nom d'usage : TERPANT Pascal n'est plus gérant.. FERRERO-VARSINO Josée devient gérant..
FERRERO-VARSINO Josée n'est plus gérant. CHABERT Franck Yves Bruno nom d'usage : CHABERT devient gérant