M Denis CARLES
Gérant de CARLES
M Denis CARLES a 62 ans ( naissance en 1961), est Gérant de la société CARLES
M Denis CARLES peut être contacté au siège de la société CARLES par courrier à l'adresse CARLES ZONE ARTISANALE RUE DE L AYGUE NEGRE 33290 LUDON MEDOC FRANCE, par téléphone au 05Â 57Â 88Â 42Â 38
La société CARLES est principalement dirigée par M Denis CARLES qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros d'autres biens domestiques ,grossiste, vendeur en gros, grossiste d'articles métalliques, vendeur d'articles métalliques en gros, grossiste d'ouvrages en bois, vendeur d'ouvrage en bois en gros, grossiste en cycles, vendeur de cycles en gros, grossiste en papeterie, vendeur de
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4649Z (Commerce de gros d'autres biens domestiques), les activités sont :
- Commerce de gros d'autres biens domestiques
- le commerce de gros d'articles métalliques de table et de cuisine
- le commerce de gros d'ouvrages en bois, vannerie et liège, etc.
- le commerce de gros de cycles et de leurs pièces et accessoires
- le commerce de gros de papeterie, de livres, de journaux et de périodiques
- le commerce de gros d'articles de maroquinerie et d'accessoires de voyage
- le commerce de gros d'instruments de musique
- le commerce de gros de jeux et jouets
- le commerce de gros d'articles de sport, y compris de chaussures spéciales de sport, telles que des chaussures de ski
- le commerce de gros de cycles
La société CARLES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/04/1985 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33222352800032.
- M Denis CARLES, Gérant (1961) depuis le 28 mai 2011
Anciens dirigeants :
- M Denis CARLES, Gérant (1961) du 19 janvier 2005 au 28 mai 2011
Dirigeants personne morale:
- AUDECA FABRE NOUTARY ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 13 mai 2016
L AYGUE NEGRE
33290 LUDON MEDOC
Téléphone : 05Â 57Â 88Â 42Â 38 Société
CARLES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CARLES | |
Entrepreneurs individuels | CARLES | |
Identifiant de l'entreprise | 332223528 | |
Numéro interne du siège | 00032 | |
Adresse | L AYGUE NEGRE 33290 LUDON MEDOC | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 03 janvier 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 juin 1985 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 3 714 000,00 | |
Résultat net | 70 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4649Z : Commerce de gros d'autres biens domestiques | |
Activité principale de l'entreprise | 4649Z : Commerce de gros d'autres biens domestiques | |
Activité principale | 4649Z | |
Première activité | 4649Z | |
Deuxième activité | 2651B | |
Troisième activité | 8299Z | |
Quatrième activité | 4674A | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste d'articles métalliques, vendeur d'articles métalliques en gros, grossiste d'ouvrages en bois, vendeur d'ouvrage en bois en gros, grossiste en cycles, vendeur de cycles en gros, grossiste en papeterie, vendeur de |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 195 000 |
Immobilisation incorporelle | 71 000 |
Immobilisation corporelle | 118 000 |
Immobilisation financière | 6 000 |
Actif circulant net | 1 508 000 |
Stock | 546 000 |
Avance | 0 |
Créance | 556 000 |
Placement | 405 000 |
Total Actif | 1 703 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 027 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 676 000 |
Total Passif | 1 703 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 714 000 |
Produit d'exploitation | 3 725 000 |
Charge d'exploitation | 3 637 000 |
Résultat d'exploitation | 88 000 |
Produit financier net | 5 000 |
Charge financière | 5 000 |
Résultat financier | -140 |
Résultat courrant | 88 000 |
Produit exceptionnel | 2 000 |
Charges exceptionnelles | 1 000 |
Résultat exceptionnel | 820 |
Résultat net | 70 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
33222352800032 | CARLES ZONE ARTISANALE RUE DE L AYGUE NEGRE 33290 LUDON MEDOC FRANCE |
33222352800032 | CARLES ZONE ARTISANALE RUE DE L AYGUE NEGRE 33290 LUDON MEDOC FRANCE |
33222352800040 | CARLES 4 ZONE D ACTIVITES 33112 ST LAURENT MEDOC FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 56 01 81 70
Les greffiers sont : BAHANS Jean Marc , FOURNIER Edouard
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi de 9h00 Ã 12h00 et de 13h00 Ã 16h00
- 01880 Ameublement - négoce de l'ameublement
- 00567 Bijouterie joaillerie orfèvrerie
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01557 Commerce articles de sports équipements loisirs
- 00450 Commerce de gros de jouets bimbeloterie bazars
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00303 Couture Région parisienne
- 02121 Ãdition
- 01607 Industries des jeux jouets et connexes
- 00650 Métallurgie cadres
- 00158 Travail mécanique du bois scieries négoce
- 00804 VRP
Gérant : CARLES DENIS Commissaire aux comptes titulaire : AUDECA FABRE NOUTARY & ASSOCIES en fonction le 22 Juillet 2013 Commissaire aux comptes suppléant : DUCASSE Gérald en fonction le 22 Juillet 2013
Président : INNOLEV HOLDINGà; Commissaire aux comptes titulaire : AUDECA FABRE NOUTARY & ASSOCIESà; Commissaire aux comptes suppléant : DUCASSE Gérald