M Michel MICHENKO
Vice-président de CMCIC LEASE
M Michel MICHENKO a 75 ans ( naissance en 1947), est Vice-président de la société CMCIC LEASE
M Michel MICHENKO peut être contacté au siège de la société CMCIC LEASE par courrier à l'adresse CMCIC LEASE 48 RUE DES PETITS CHAMPS 75002 PARIS FRANCE
La société CMCIC LEASE est principalement dirigée par M Michel MICHENKO qui en est Vice-président.
Cette société a pour activité principale : Crédit-bail ,crédit-bail
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6491Z (Crédit-bail), les activités sont :
- Crédit-bail
- le crédit-bail, lorsque le bail couvre approximativement la durée de service escomptée du bien et que le preneur bénéficie de tous les avantages qu'offre l'utilisation de ce bien et qu'il assume tous les risques découlant de sa propriétéLe bien peut
Mais sont exclues les activités :
- la location-bail (cf77, selon le type de bien loué)
La société CMCIC LEASE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/06/1985 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33277822400011.
- M Etienne BORIS, Commissaire aux comptes suppléant (1956) depuis le 05 août 2015
- M Frederic JENIN, Président du directoire (1956) depuis le 19 septembre 2006
- M Jean-Baptiste DESCHRYVER, Commissaire aux comptes suppléant (1970) depuis le 05 août 2015
- M Maurice FAUVET, Président du conseil de surveillance (1949) depuis le 01 mai 2010
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société CMCIC LEASE est de 64 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 73 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard BARTELMANN, Président du conseil de surveillance (1944) du 22 mars 2005 au 19 septembre 2006
- M Maurice FAUVET, Président du conseil de surveillance (1949) du 19 septembre 2006 au 01 mai 2010
- M Michel MICHENKO, Vice-président (1947) du 01 mai 2010 au 10 septembre 2011
- M Stephane HALGAN, Directeur général (1942) du 30 décembre 2003 au 22 mars 2005
Dirigeants personne morale:
- ERNST YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 05 août 2015
- PICARLE ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 05 août 2015
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA), Commissaire aux comptes titulaire depuis le 05 août 2015
- IMPEX FINANCE, Administrateur du 30 décembre 2003 au 22 mars 2005
M Michel MICHENKO
48 RUE DES PETITS CHAMPS
75002 PARIS 2
Téléphone : Société
CMCIC LEASE
48 RUE DES PETITS CHAMPS
75002 PARIS 2
Téléphone : Société
CMCIC LEASE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CMCIC LEASE | |
Entrepreneurs individuels | CMCIC LEASE | |
Identifiant de l'entreprise | 332778224 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | 48 RUE DES PETITS CHAMPS 75002 PARIS 2 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 juin 1985 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã directoire (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 juin 1985 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6491Z : Crédit-bail | |
Activité principale de l'entreprise | 6491Z : Crédit-bail | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Banque | |
Activite | Crédit-bail | |
Synonyme | crédit-bail | |
Principal | crédit-bail |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
33277822400011 | CMCIC LEASE 48 RUE DES PETITS CHAMPS 75002 PARIS FRANCE |
33277822400045 | CMCIC LEASE 10 RUE DU BAT D ARGENT 69001 LYON FRANCE |
33277822400060 | CMCIC LEASE CEDEX 9 105 RUE DU FAUBOURG MADELEINE 45000 ORLEANS FRANCE |
33277822400052 | CMCIC LEASE 31 RUE JEAN WENGER VALENTIN 67000 STRASBOURG FRANCE |
CMCIC LEASE est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
Les conventions collectives applicables à CMCIC LEASE de part son activité de 6491Z (Crédit-bail) sont :
- 02120 Banques
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01483 Commerce de détail habillement textiles
- 00650 Métallurgie cadres
- 00478 Sociétés financières
- 05005 Statut des Caisses d'épargne
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes suppléant partant : Lacroix Francis, Francis, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : PICARLE ET ASSOCIES
Commissaire aux comptes suppléant partant : Lacroix Francis, Francis, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : PICARLE ET ASSOCIES
modification survenue sur l'administration
nomination du Membre du conseil de surveillance : CIC ASSOCIES représentée par LAUDREN, Philippe, Adresse : 29 rue Franklin 75016 Paris
nomination du Membre du conseil de surveillance : CIC ASSOCIES représentée par LAUDREN, Philippe, Adresse : 29 rue Franklin 75016 Paris
modification survenue sur l'administration
Membre du Directoire partant : Labbe, Patrice, nomination du Membre du Directoire : Wack, Daniel Marcel
Membre du Directoire partant : Labbe, Patrice, nomination du Membre du Directoire : Wack, Daniel Marcel
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes suppléant partant : Macioce, Pascal, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Boris, Etienne
Commissaire aux comptes suppléant partant : Macioce, Pascal, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Boris, Etienne
modification survenue sur l'administration
modification du Membre du conseil de surveillance EFSA, modification du Commissaire aux comptes titulaire ERNST & YOUNG ET AUTRES
modification du Membre du conseil de surveillance EFSA, modification du Commissaire aux comptes titulaire ERNST & YOUNG ET AUTRES
modification survenue sur le représentant permanent
modification du Membre du conseil de surveillance MARSOVALOR (SAS) représenté par , Koestner Claude Adresse : 31 rue Jean Wenger-Valentin 67000 Strasbourg
modification du Membre du conseil de surveillance MARSOVALOR (SAS) représenté par , Koestner Claude Adresse : 31 rue Jean Wenger-Valentin 67000 Strasbourg
modification survenue sur le représentant permanent
modification du Membre du conseil de surveillance PLACINVEST (SA) représenté par Le Corvaisier Jean-Yves Adresse : 6 avenue de Provence 75009 Paris
modification du Membre du conseil de surveillance PLACINVEST (SA) représenté par Le Corvaisier Jean-Yves Adresse : 6 avenue de Provence 75009 Paris
modification survenue sur l'administration
nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Deschryver, Jean-Baptiste
nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Deschryver, Jean-Baptiste
modification survenue sur le représentant permanent
modification du Membre du conseil de surveillance EFSA représenté par , Bourgade Isabelle Adresse : 8 rue de la République 69001 Lyon
modification du Membre du conseil de surveillance EFSA représenté par , Bourgade Isabelle Adresse : 8 rue de la République 69001 Lyon
modification survenue sur le représentant permanent
modification du Membre du conseil de surveillance PLACINVEST (SA) représenté par , Giroire Marie-Luce nom d'usage : Fersing Adresse : 6 avenue de Provence 75009 Paris
modification du Membre du conseil de surveillance PLACINVEST (SA) représenté par , Giroire Marie-Luce nom d'usage : Fersing Adresse : 6 avenue de Provence 75009 Paris
modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
nomination du Membre du conseil de surveillance : ADEPI représenté par Mathioudakis Jean-Marc Adresse : 494 avenue du Prado 13008 Marseille
nomination du Membre du conseil de surveillance : ADEPI représenté par Mathioudakis Jean-Marc Adresse : 494 avenue du Prado 13008 Marseille
modification survenue sur l'administration
Membre du conseil de surveillance partant : MARSOVALOR (SAS) ; Membre du conseil de surveillance partant : VTP-1 INVESTISSEMENTS (SA)
Membre du conseil de surveillance partant : MARSOVALOR (SAS) ; Membre du conseil de surveillance partant : VTP-1 INVESTISSEMENTS (SA)
modification survenue sur l'administration
Membre du conseil de surveillance partant : CICOR (SAS) représenté par DAMBRE Jean-Luc né le 13 05 1955 à Ennetières en Weppes - 59 - nationalité Française demeurant 6 place Vandermeersch 59700 Marcq en Baroeul ; Membre du conseil de surveillance partant : ADEPI
Membre du conseil de surveillance partant : CICOR (SAS) représenté par DAMBRE Jean-Luc né le 13 05 1955 à Ennetières en Weppes - 59 - nationalité Française demeurant 6 place Vandermeersch 59700 Marcq en Baroeul ; Membre du conseil de surveillance partant : ADEPI
modification survenue sur la dénomination, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et la date de début d'activité
modification survenue sur le représentant permanent
modification du Membre du conseil de surveillance EFSA représenté par , Devos Anne-Sophie nom d'usage : VanHoove Adresse : 9 rue du Priez 59000 Lille
modification du Membre du conseil de surveillance EFSA représenté par , Devos Anne-Sophie nom d'usage : VanHoove Adresse : 9 rue du Priez 59000 Lille
modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
Vice-Président et Membre du conseil de surveillance partant : Métral, Laurent ; nomination du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance : Devos, nom d'usage : Van Hoove, Anne-Sophie ; modification du Membre du conseil de surveillance EFSA représenté par , Ochs Mireille nom d'usage : Haby Adresse : 8 rue Elie Delaunay 44100 Nantes ; Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA) ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A. ; Commissaire aux comptes suppléant partant : PICARLE ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Deschryver, Jean-Baptiste
Vice-Président et Membre du conseil de surveillance partant : Métral, Laurent ; nomination du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance : Devos, nom d'usage : Van Hoove, Anne-Sophie ; modification du Membre du conseil de surveillance EFSA représenté par , Ochs Mireille nom d'usage : Haby Adresse : 8 rue Elie Delaunay 44100 Nantes ; Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA) ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A. ; Commissaire aux comptes suppléant partant : PICARLE ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Deschryver, Jean-Baptiste
modification survenue sur l'administration
Président du directoire partant : Jenin, Frederic ; nomination du Président du directoire : Bouvier, nom d'usage : Dizier, Catherine
Président du directoire partant : Jenin, Frederic ; nomination du Président du directoire : Bouvier, nom d'usage : Dizier, Catherine