M Michel DESPREZ
Gérant de FORCO
M Michel DESPREZ a 68 ans ( naissance en 1954), est Gérant de la société FORCO
M Michel DESPREZ peut être contacté au siège de la société FORCO par courrier à l'adresse FORCO 26 RUE ROUBLOT 94120 FONTENAY SOUS BOIS FRANCE, par téléphone au 0141955656 ou par fax au 01Â 48Â 77Â 23Â 55
La société FORCO est principalement dirigée par M Michel DESPREZ qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Formation continue d'adultes ,formation continue
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8559A (Formation continue d'adultes), les activités sont :
- Formation continue d'adultes
- la formation professionnelle destinée à des adultes entrés dans la vie active
- la formation interne des administrations publiques
Mais sont exclues les activités :
- l'alphabétisation des adultes (cf85.20Z)
- l'enseignement secondaire général (cf85.31Z)
- l'enseignement secondaire technique ou professionnel (cf85.32Z)
- l'enseignement supérieur (cf85.4)
La société FORCO est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/07/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33307632100079.
- M Michel DESPREZ, Président (1954) depuis le 31 décembre 2014
Anciens dirigeants :
- M Michel DESPREZ, Gérant (1954) du 03 août 2004 au 25 octobre 2014
- M Xavier DESPREZ, Gérant (1979) du 25 octobre 2014 au 31 décembre 2014
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FORCO | |
Entrepreneurs individuels | FORCO | |
Identifiant de l'entreprise | 333076321 | |
Numéro interne du siège | 00079 | |
Adresse | 26 RUE ROUBLOT 94120 FONTENAY SOUS BOIS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 09 juin 2004 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 juillet 1985 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 224 036,00 | |
Résultat net | 4 455,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8559A : Formation continue d'adultes | |
Activité principale de l'entreprise | 8559A : Formation continue d'adultes | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Enseignement | |
Activite | Formation continue d'adultes | |
Synonyme | formation continue | |
Principal | formation continue |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 8 092 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 6 330 |
Immobilisation financière | 1 762 |
Actif circulant net | 96 906 |
Stock | 4 116 |
Avance | 0 |
Créance | 54 954 |
Placement | 37 836 |
Total Actif | 104 998 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 78 869 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 26 129 |
Total Passif | 104 997 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 224 036 |
Produit d'exploitation | 224 038 |
Charge d'exploitation | 220 884 |
Résultat d'exploitation | 3 154 |
Produit financier net | 1 894 |
Charge financière | 228 |
Résultat financier | 1 666 |
Résultat courrant | 4 820 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 62 |
Résultat exceptionnel | -62 |
Résultat net | 4 455 |
Siret | Etablissement |
---|---|
33307632100079 | FORCO 26 RUE ROUBLOT 94120 FONTENAY SOUS BOIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 43 99 10 07 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-creteil.fr.
Les greffiers sont : MEY Jean Jacques , MEY Claire , MEY Anne-Sophie
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi, 9h30-12h30 et 13h30-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 00650 Métallurgie cadres
- 01516 Organismes de formation
Président : DESPREZ Michel en fonction le 29 Décembre 2014
Liquidateur : DESPREZ Michel modification le 02 Février 2018