M Nicolas SAUZAY
Gérant de BAUER MEDIA FRANCE
M Nicolas SAUZAY a 56 ans ( naissance en 1966), est Gérant de la société BAUER MEDIA FRANCE
M Nicolas SAUZAY peut être contacté au siège de la société BAUER MEDIA FRANCE par courrier à l'adresse BAUER MEDIA FRANCE MAXI MAXI JEUX GIRLS VANILLY NEWMERIC 37 RUE BERGERE 75009 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 40Â 22Â 75Â 00 ou par fax au 01Â 40Â 22Â 76Â 17
La société BAUER MEDIA FRANCE est principalement dirigée par M Nicolas SAUZAY qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Ãdition de revues et périodiques ,éditeur, maison d'édition, éditeur de magazines, éditeur de revues, éditeur de périodiques, éditeur de magazines en ligne, éditeur de revues en ligne, éditeur de périodiques en ligne
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5814Z (Ãdition de revues et périodiques), les activités sont :
- Ãdition de revues et périodiques
- l'édition de magazines, revues et d'autres périodiques, de caractère technique,
- professionnel ou d'intérêt général, paraissant moins de quatre fois par semaineCes informations peuvent être publiées sous forme imprimée ou électronique, y compris sur Internet
La société BAUER MEDIA FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 08/08/1985 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33311070800059.
- M Nicolas SAUZAY, Gérant (1966) depuis le 20 octobre 2012
- M Thierry QUERON, Commissaire aux comptes suppléant (1964) depuis le 24 juin 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société BAUER MEDIA FRANCE est de 57 ans. Le plus jeune à 56 ans, le plus agé 58 ans.
Anciens dirigeants :
- M Detlef TYRA, Gérant (1950) du 23 novembre 2004 au 19 août 2008
- M Detlef TYRA, Gérant non associé (1958) du 28 mai 2011 au 20 octobre 2012
- M Konrad WIEDERHOLZ, Gérant (1943) du 23 novembre 2004 au 19 août 2008
- MME Saskia BAUER, Gérant (1979) du 28 mai 2011 au 24 juin 2015
Dirigeants personne morale:
- CONSTANTIN ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 24 juin 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BAUER MEDIA FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | BAUER MEDIA FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 333110708 | |
Numéro interne du siège | 00059 | |
Adresse | 7 RUE WATT 75013 PARIS 13 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 12 juillet 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société en nom collectif | |
Capital social | 1 053 500,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 juillet 1985 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5814Z : Ãdition de revues et périodiques | |
Activité principale de l'entreprise | 5814Z : Ãdition de revues et périodiques | |
Activité principale | 5814Z | |
Première activité | 5814Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Médias | |
Activite | Ãdition de revues et périodiques | |
Synonyme | éditeur, maison d'édition, éditeur de magazines, éditeur de revues, éditeur de périodiques, éditeur de magazines en ligne, éditeur de revues en ligne, éditeur de périodiques en ligne | |
Principal | éditeur de revues et périodiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
33311070800059 | BAUER MEDIA FRANCE MAXI MAXI JEUX GIRLS VANILLY NEWMERIC 7 RUE WATT 75013 PARIS FRANCE |
33311070800034 | BAUER MEDIA FRANCE MAXI MAXI JEUX GIRLS VANILLY NEWMERIC 37 RUE BERGERE 75009 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02121 Ãdition
- 01480 Journalistes
- 01871 Presse d'information spécialisée employés
- 01874 Presse d'information spécialisée TAM et cadres
- 00766 Presse hebdomadaire Région parisienne employés
- 01281 Presse hebdomadaire régionale employés
- 02018 Presse magazine et d'information Cadres
- 01972 Presse magazine et d'information non cadres
- 00086 Publicité
Gérant non associé partant : Wiederholz, Konrad, nomination du Gérant non associé : Bauer, Saskia
Commissaire aux comptes titulaire partant : FIDUCIAIRE DE FRANCE SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE - COMMISSAIREAUX COMPTES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant partant : Caudwell, Gilles, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Queron, Thierry.
Au siège de la société IMPRIMERIE FRAZIER 33 rue de Chabrol 75010 Paris pour la validité , Au siège de la société IMPRIMERIE FRAZIER 33 rue de Chabrol 75010 Paris pour la correspondance .
Associé en nom partant : HEINRICH BAUER VERLAG BETEILIGUNGS GMBH, Associé en nom partant : Bauer, Heinz Heinrich, nomination de l'Associé en nom : Bauer, Yvonne
nomination du Gérant : Sauzay, Nicolas, Gérant non associé partant : Tyra, Detlef
Commissaire aux comptes titulaire partant : CONSTANTIN ASSOCIES ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A. ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Queron, Thierry ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
modification de l'Associé commandité HEINRICH BAUER VERLAG BETEILIGUNGS GMBH ; modification de l'Associé commandité BAUER AUSLANDS BETEILIGUNGS (GMBH) ; Associé en nom partant : Bauer, Yvonne
au fonds cédé 7 rue Watt 75013 Paris pour la validité et la correspondance.