M Philippe AUFFRAY
Président de BATIR FRANCE INGENIERIE
M Philippe AUFFRAY a 69 ans ( naissance en 1953), est Président de la société BATIR FRANCE INGENIERIE
M Philippe AUFFRAY peut être contacté au siège de la société BATIR FRANCE INGENIERIE par courrier à l'adresse BATIR FRANCE INGENIERIE IMMEUBLE LE CASTEL 3 RUE DE LA GOULGATIERE CS 27412 CHATEAUBOURG 35538 NOYAL SUR VILAINE CEDEX FRANCE, par téléphone au 02Â 99Â 04Â 64Â 04 ou par fax au 02Â 99Â 04Â 64Â 00
La société BATIR FRANCE INGENIERIE est principalement dirigée par M Philippe AUFFRAY qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. ,constructeur
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4299Z (Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.), les activités sont :
- Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
- la construction d'installations industrielles (à l'exception des bâtiments) telles que :
- raffineries
- usines chimiques
- les travaux de construction (autres que de bâtiments) tels que :
- installations sportives extérieures
- la construction de terrains de jeux (grand jeu, petit jeu, tennis, golf, etc.) et d'aires de loisirs
- le lotissement de terrains, avec viabilisation (par exemple par l'ajout de routes, d'infrastructures de réseaux, etc.)
- l'aménagement de parcelles de cimetières
- l'aménagement de zones rurales et le remembrement
- la promotion immobilière de :
- zones d'activités et marchés d'intérêt national, régional ou local
- équipements locaux (aménagements de bassins fluviaux, de ports de plaisance, d'autoroutes, de stations de sports d'hivers, ou balnéaires, etc.)
- l'aménagement ou la rénovation de zones urbaines par voie de promotion
Mais sont exclues les activités :
- la construction de piscines extérieures (cf43.99D)
- l'installation de machines et d'équipements industriels (cf33.20)
- le lotissement de terrains, sans viabilisation (cf68.10Z)
- les services de maîtrise d'Åuvre sur ouvrages de génie civil (cf71.1)
La société BATIR FRANCE INGENIERIE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 02/09/1985 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33332030700049.
- M Jean-Christophe GEORGHIOU, Commissaire aux comptes suppléant (1965) depuis le 20 mai 2016
- M Michel BREJON, Directeur général (1963) depuis le 22 juillet 2008
- M Olivier RIBEREAU-GAYON, Président (1956) depuis le 10 février 2016
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société BATIR FRANCE INGENIERIE est de 61 ans. Le plus jeune à 57 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Patrick VIAUD, Administrateur (1949) du 17 août 2004 au 07 septembre 2004
- M Philippe AUFFRAY, Président (1953) du 06 février 2007 au 22 juillet 2008
- M Raimond DE FALGUEROLLES, Président (1954) du 22 juillet 2008 au 10 février 2016
Dirigeants personne morale:
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 10 février 2016
3 RUE GOULGATIERE
35220 CHATEAUBOURG
Téléphone : 02Â 99Â 04Â 64Â 04 Société
BATIR FRANCE INGENIERIE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BATIR FRANCE INGENIERIE | |
Entrepreneurs individuels | BATIR FRANCE INGENIERIE | |
Identifiant de l'entreprise | 333320307 | |
Numéro interne du siège | 00049 | |
Adresse | 3 RUE GOULGATIERE 35220 CHATEAUBOURG | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 juillet 2001 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 juillet 1985 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 8 237 000,00 | |
Résultat net | 132 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4299Z : Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. | |
Activité principale de l'entreprise | 4299Z : Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. | |
Synonyme | constructeur | |
Principal | constructeur |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 37 000 |
Immobilisation incorporelle | 21 000 |
Immobilisation corporelle | 4 000 |
Immobilisation financière | 11 000 |
Actif circulant net | 3 559 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 3 512 000 |
Placement | 47 000 |
Total Actif | 3 595 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 926 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 247 000 |
Dette | 2 423 000 |
Total Passif | 3 595 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 8 237 000 |
Produit d'exploitation | 8 391 000 |
Charge d'exploitation | 8 181 000 |
Résultat d'exploitation | 210 000 |
Produit financier net | 89 000 |
Charge financière | 2 000 |
Résultat financier | 87 000 |
Résultat courrant | 297 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 10 |
Résultat exceptionnel | -10 |
Résultat net | 132 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
33332030700049 | BATIR FRANCE INGENIERIE IMMEUBLE LE CASTEL 3 RUE DE LA GOULGATIERE CS 27412 CHATEAUBOURG 35538 NOYAL SUR VILAINE CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 99 65 38 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rennes.fr.
Les greffiers sont : LE BOULANGER Â Patrick , VETILLARD Pierre
Le greffe est ouvert Lundi : 10h à 12h/13h30 à 17h00 Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à 12h00/13h30 à 17h00
- 02420 Bâtiment cadres
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01527 Immobilier
- 01512 Promotion construction
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Président de la société : DE FALGUEROLLES RaimondDirecteur général : BREJON Michel. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves.
Directeur général : BREJON Michel Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves Président : RIBEREAU-GAYON Olivier en fonction le 08 Février 2016
Directeur général : BREJON Michel Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Président : RIBEREAU-GAYON Olivier en fonction le 08 Février 2016 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 18 Mai 2016
Directeur général : BREJON Michel ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 18 Mai 2016 ; Président : NACHURY Thomas en fonction le 02 Avril 2019
Président : NACHURY Thomasà; Directeur général : DAOULAS Guillaumeà; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT