M Philippe BONDUELLE
Administrateur de INNOVATION DEVELOPPEMENT
M Philippe BONDUELLE a 64 ans ( naissance en 1960), est Administrateur de la société INNOVATION DEVELOPPEMENT
M Philippe BONDUELLE peut être contacté au siège de la société INNOVATION DEVELOPPEMENT par courrier à l'adresse INNOVATION DEVELOPPEMENT ZONE INDUSTRIELLE DE TOURNES RUE ALBERT DEVILLE 08090 TOURNES FRANCE, par téléphone au 0324376318 ou par fax au 03Â 24Â 37Â 45Â 17
La société INNOVATION DEVELOPPEMENT est principalement dirigée par M Philippe BONDUELLE qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Réparation de matériels électroniques et optiques ,réparateur de matériel électronique, réparateur de matériel optique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3313Z (Réparation de matériels électroniques et optiques), les activités sont :
- Réparation de matériels électroniques et optiques
- Cette sous-classe comprend la réparation et l'entretien des articles produits dans les groupes 26.5 (équipements de mesure, d'essai et de navigation), 26.6 (équipements d'irradiation médicale, équipements électromédicaux et électrothérapeutiques) et
- la réparation et l'entretien d'équipements d'aide à la navigation
- la réparation et l'entretien d'instruments de contrôle des émissions des véhicules à moteur
- la réparation et l'entretien d'instruments météorologiques
- la réparation et l'entretien d'instruments d'essai et de contrôle des propriétés physiques, électriques et chimiques
- la réparation et l'entretien d'instruments de géodésie
- la réparation et l'entretien de détecteurs et de moniteurs de radiation
- la réparation et l'entretien de détecteurs de mines
- la réparation de microscopes (optiques, électronique et protoniques)
- la réparation et l'entretien de compteurs de temps et d'horloge de type professionnel
- la réparation de jumelles
- la réparation de télescopes
- la réparation de prismes et lentilles (sauf ophtalmiques)
- la réparation de matériel photographique
- la réparation et l'entretien d'appareils d'imagerie par résonance magnétique
- la réparation et l'entretien d'appareils médicaux à ultrasons
- la réparation et l'entretien des stimulateurs cardiaques
- la réparation et l'entretien d'appareils pour faciliter l'audition
- la réparation et l'entretien des électrocardiographes
- la réparation et l'entretien d'appareils électromédicaux pour techniques endoscopiques
- la réparation et l'entretien d'appareils pour irradiations
- la réparation et l'entretien de composants électroniques
- la réparation et l'entretien de têtes de lecture/écriture
Mais sont exclues les activités :
- la réparation de photocopieuses (cf33.12Z)
- la réparation et l'entretien d'ordinateurs et d'équipements périphériques (cf95.11Z)
- la réparation de vidéoprojecteurs (cf95.11Z)
- la réparation et l'entretien d'équipements de communication (cf95.12Z)
- la réparation de caméras vidéo et TV destinées à un usage commercial (cf95.12Z)
- la réparation de caméscopes destinés à un usage domestique (cf95.21Z)
- la réparation de montres et d'horloges (cf95.25Z)
La société INNOVATION DEVELOPPEMENT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 17/09/1985 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33333787100037.
- M Jean-Louis YANG, Directeur général (1966) depuis le 29 octobre 2011
- M Jerome SIAT, Président (1971) depuis le 29 octobre 2011
- M Robert VALENTE, Directeur général délégué (1960) depuis le 28 juin 2012
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société INNOVATION DEVELOPPEMENT est de 58 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 64 ans.
Anciens dirigeants :
- M Philippe BONDUELLE, Administrateur (1960) du 06 janvier 2004 au 13 janvier 2004
- M Rene VERDIER, Président (1947) du 06 janvier 2004 au 29 octobre 2011
- M Rene VERDIER, Administrateur (1947) du 13 janvier 2004 au 03 mars 2009
- MME Chantal VERDIER, Administrateur (1947) du 06 janvier 2004 au 03 mars 2009
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 28 décembre 2016
- ERNST YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 28 décembre 2016
- GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 28 décembre 2016
- INSTITUT DE GESTION ET D`EXPERTISE COMPTABLE - IGEC, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 28 décembre 2016
RUE ALBERT DEVILLE
08090 TOURNES
Téléphone : 0324376318 Société
INNOVATION DEVELOPPEMENT
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | INNOVATION DEVELOPPEMENT | |
Sigle de l'entreprise | I D | |
Entrepreneurs individuels | INNOVATION DEVELOPPEMENT | |
Identifiant de l'entreprise | 333337871 | |
Numéro interne du siège | 00037 | |
Adresse | RUE ALBERT DEVILLE 08090 TOURNES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 09 mai 1996 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 juillet 1985 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2013 ) | 7 428 000,00 | |
Résultat net | 336 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3313Z : Réparation de matériels électroniques et optiques | |
Activité principale de l'entreprise | 3313Z : Réparation de matériels électroniques et optiques | |
Activité principale | 3313Z | |
Première activité | 3313Z | |
Deuxième activité | 4652Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Dépannage réparation | |
Activite | Réparation de matériels électroniques et optiques | |
Synonyme | réparateur de matériel électronique, réparateur de matériel optique | |
Principal | réparateur de matériel électronique |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 1 036 000 |
Immobilisation incorporelle | 222 000 |
Immobilisation corporelle | 703 000 |
Immobilisation financière | 111 000 |
Actif circulant net | 3 720 000 |
Stock | 617 000 |
Avance | 0 |
Créance | 2 889 000 |
Placement | 214 000 |
Total Actif | 4 755 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 569 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 186 000 |
Total Passif | 4 755 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 7 428 000 |
Produit d'exploitation | 7 435 000 |
Charge d'exploitation | 6 924 000 |
Résultat d'exploitation | 511 000 |
Produit financier net | 6 000 |
Charge financière | 13 000 |
Résultat financier | -7 000 |
Résultat courrant | 505 000 |
Produit exceptionnel | 15 000 |
Charges exceptionnelles | 155 000 |
Résultat exceptionnel | -140 000 |
Résultat net | 336 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
33333787100037 | INNOVATION DEVELOPPEMENT ZONE INDUSTRIELLE DE TOURNES RUE ALBERT DEVILLE 08090 TOURNES FRANCE |
33333787100037 | INNOVATION DEVELOPPEMENT ZONE INDUSTRIELLE DE TOURNES RUE ALBERT DEVILLE 08090 TOURNES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 24 57 50 53 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-sedan.fr.
Les greffiers sont : HARDY Alain , HARDY Christophe
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi 10h-12h30/13h-15h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 00650 Métallurgie cadres
- 00943 Métallurgie Calvados
- 00860 Métallurgie Finistère
- 01635 Métallurgie Gironde Landes
- 02579 Métallurgie Loir et Cher
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00863 Métallurgie Morbihan Ille et Vilaine
- 01472 Métallurgie Pas de Calais
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 00635 Négoce en fournitures dentaires
Président du conseil d'administration : VERDIER René. Directeur général : VERDIER René. Administrateur : VERDIER René. Administrateur : SPRUYT Chantal. Administrateur : VALENTE Robert. Commissaire aux comptes titulaire : DRAPIER Sébastien. Commissaire aux comptes suppléant : COM'FIDUCE ARDENNES.
Président de la société : VERDIER René. Commissaire aux comptes titulaire : COM'FIDUCE ARDENNES. Commissaire aux comptes suppléant : PODVIN Laurent.
Président de la société : VERDIER René. Commissaire aux comptes titulaire : COM'FIDUCE ARDENNES. Commissaire aux comptes suppléant : PODVIN Laurent.
Président de la société : SIAT Jérôme Emmanuel Pierre Directeur général : YANG Jean-Louis André Commissaire aux comptes titulaire : COM'FIDUCE ARDENNES Commissaire aux comptes suppléant : PODVIN Laurent
Commissaire aux comptes titulaire partant : COM'FIDUCE ARDENNES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes suppléant partant : Podvin, Laurent, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC, nomination du Directeur général délégué : Valente, Robert
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Commissaire aux comptes titulaire partant : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes suppléant partant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
Directeur général délégué partant : Valente, Robert