MME Catherine MARX
Directeur général de C.C.V.
MME Catherine MARX a 63 ans ( naissance en 1959), elle est Directeur général de la société C.C.V.
MME Catherine MARX peut être contacté au siège de la société C.C.V. par courrier à l'adresse C C V 668 RUE ERNEST CHARLIER 88100 STE MARGUERITE FRANCE, par téléphone au 0329312126 ou par fax au 03Â 29Â 31Â 12Â 87
La société C.C.V. est principalement dirigée par MME Catherine MARX qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé ,vendeur de vêtements, magasin de vêtements, boutique de vêtements
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4642Z (Commerce de gros d'habillement et de chaussures), les activités sont :
- Commerce de gros d'habillement et de chaussures
- le commerce de gros d'articles d'habillement, y compris les vêtements de sport
- le commerce de gros d'accessoires du vêtement tels que gants, cravates et bretelles
- le commerce de gros de chaussures
- le commerce de gros d'articles en fourrure
- le commerce de gros de parapluies
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros d'articles de bijouterie (cf46.48Z)
- le commerce de gros d'articles non vestimentaires en cuir (cf46.49Z)
- le commerce de gros de chaussures à usage exclusivement sportif, telles que des chaussures de ski, à crampons, etc(cf46.49Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4771Z (Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé), les activités sont :
- le commerce de détail d'articles d'habillement
- le commerce de détail d'articles en fourrure
- le commerce de détail d'accessoires du vêtement tels que gants, cravates, bretelles, etc.
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de détail de textiles (cf47.51Z)
- le commerce de détail de fripes (cf47.79Z)
La société C.C.V. est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/06/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33335464500116.
- MME Delphine MARCANDELLA-PEIFFER, Commissaire aux comptes suppléant (1966) depuis le 29 mai 2015
Anciens dirigeants :
- M Jean MARX, Président du conseil d`administration (1953) du 25 mai 2004 au 07 août 2007
- M Philippe GLADSTEIN, Président (1967) du 07 août 2007 au 24 juillet 2012
- MME Catherine MARX, Directeur général (1959) du 25 mai 2004 au 07 août 2007
Dirigeants personne morale:
- AGS SARL, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 29 mai 2015
- HALPEN INVESTISSEMENTS, Directeur général depuis le 08 octobre 2014
- MG FINANCE, Directeur général depuis le 12 juillet 2014
- PG FINANCE, Président depuis le 24 juillet 2012
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 25 juillet 2021 : Société à responsabilité limitée Aldev devient directeur général. Société à responsabilité limitée WILDEV devient directeur général)
668 RUE ERNEST CHARLIER
88100 SAINTE MARGUERITE
Téléphone : 0329312126 Société
C.C.V.
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | C.C.V. | |
Sigle de l'entreprise | CCV | |
Entrepreneurs individuels | C.C.V. | |
Identifiant de l'entreprise | 333354645 | |
Numéro interne du siège | 00116 | |
Adresse | 47 BD ALEXANDRE III 59140 DUNKERQUE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 26 avril 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 16 000 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 19 août 1985 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 32 636 000,00 | |
Résultat net | 898 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4642Z : Commerce de gros d'habillement et de chaussures | |
Activité principale de l'entreprise | 4771Z : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | |
Activité principale | 4771Z | |
Première activité | 4771Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de vêtement, vendeur de vêtements en gros, grossiste en chaussure, vendeur de chaussures en gros | |
Principal | vendeur de vêtements en gros | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | |
Synonyme | vendeur de vêtements, magasin de vêtements, boutique de vêtements | |
Principal | boutique de vêtements |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 8 226 000 |
Immobilisation incorporelle | 587 000 |
Immobilisation corporelle | 2 787 000 |
Immobilisation financière | 4 852 000 |
Actif circulant net | 13 223 000 |
Stock | 5 423 000 |
Avance | 58 000 |
Créance | 3 529 000 |
Placement | 4 214 000 |
Total Actif | 21 449 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 8 115 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 13 334 000 |
Total Passif | 21 449 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 32 636 000 |
Produit d'exploitation | 32 730 000 |
Charge d'exploitation | 31 754 000 |
Résultat d'exploitation | 976 000 |
Produit financier net | 590 000 |
Charge financière | 457 000 |
Résultat financier | 132 000 |
Résultat courrant | 1 109 000 |
Produit exceptionnel | 47 000 |
Charges exceptionnelles | 68 000 |
Résultat exceptionnel | -21 000 |
Résultat net | 898 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
33335464500116 | C C V 47 BOULEVARD ALEXANDRE III 59140 DUNKERQUE FRANCE |
33335464500157 | C C V CCV PARC DU NOUVEAU MONDE ROUTE DE STEENWERCK 59270 BAILLEUL FRANCE |
33335464500173 | C C V 7 RUE DE LA REPUBLIQUE 57320 BOUZONVILLE FRANCE |
33335464500140 | C C V CCV NORD PARC RUE DE LA PORTE GUISE 62700 BRUAY LA BUISSIERE FRANCE |
33335464500108 | C C V 13 ALLEE DES FRENES 88000 EPINAL FRANCE |
33335464500132 | C C V ZONE D AMENAGEMENT CONCERTE AVENUE DES TERRES SAINT JEAN 88000 EPINAL FRANCE |
33335464500124 | C C V ANGLE 46 RUE DE LATTRE DE TASSIGNY ET 1 RUE DU BUHLFELD 68125 HOUSSEN FRANCE |
33335464500165 | C C V DSTOCK ZONE DE BUHLFELD CORA 46 RUE DE LATTRE DE TASSIGNY 68125 HOUSSEN FRANCE |
33335464500082 | C C V 668 RUE ERNEST CHARLIER 88100 STE MARGUERITE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 28 51 92 83 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-dunkerque.fr.
Les greffiers sont : POUWELS Lucien , POUWELS Isabelle , BERNARD Rémi
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 à 11h45 et de 14h à 16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01483 Commerce de détail habillement textiles
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 00500 Commerces de gros bonneterie lingerie chaussures
- 00247 Industries de l'habillement
- 00675 Succursales de vente au détail d'habillement
- 00468 Succursales du commerce de détail en chaussure
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01557 Commerce articles de sports équipements loisirs
- 01483 Commerce de détail habillement textiles
- 00573 Commerces de gros
- 00500 Commerces de gros bonneterie lingerie chaussures
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00303 Couture Région parisienne
- 01580 Industrie de la chaussure
- 00247 Industries de l'habillement
- 00018 Industries textiles
- 00675 Succursales de vente au détail d'habillement
- 00804 VRP
Président : PG FINANCE (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : AGS SARL (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : CADRE ALAIN
Président : PG FINANCE (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : AGS SARL (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : MARCANDELLA-PEIFFER Delphine né(e) MARCANDELLA
Président : PG FINANCE (SARL) Directeur général : MG FINANCE (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : AGS SARL (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : MARCANDELLA-PEIFFER Delphine né(e) MARCANDELLA
Président : PG FINANCE (SARL) Directeur général : MG FINANCE (SARL) Directeur général : HALPEN INVESTISSEMENTS (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : AGS SARL (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : MARCANDELLA-PEIFFER Delphine né(e) MARCANDELLA
Art. L.236-14 du code de commerce
Société à responsabilité limitée Aldev devient directeur général. Société à responsabilité limitée WILDEV devient directeur général