MME Laurence LEMAIRE
Directeur général de BRICOMAT GRAVELINOIS
MME Laurence LEMAIRE a 61 ans ( naissance en 1961), elle est Directeur général de la société BRICOMAT GRAVELINOIS
MME Laurence LEMAIRE peut être contacté au siège de la société BRICOMAT GRAVELINOIS par courrier à l'adresse BRICOMAT GRAVELINOIS ZAE DU GUINDAL RUE DU GUINDAL 59820 GRAVELINES FRANCE, par téléphone au 03Â 28Â 51Â 94Â 20 ou par fax au 03Â 28Â 65Â 34Â 96
La société BRICOMAT GRAVELINOIS est principalement dirigée par MME Laurence LEMAIRE qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en bois, vendeur de bois en gros, grossiste en matériaux de construction, vendeur de matériaux de construction en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4673A (Commerce de gros de bois et de matériaux de construction), les activités sont :
- Commerce de gros de bois et de matériaux de construction
- le commerce de gros de bois brut
- le commerce de gros de produits de la transformation primaire et secondaire du bois
- le commerce de gros de matériaux de construction :
- sable, gravier, ciment, plâtre, briques, etc.
- le commerce de gros de bâtiments préfabriqués
- le commerce de gros de verre plat et de miroiterie
- le commerce de gros de mobilier urbain
- le commerce de gros de serres maraîchères
La société BRICOMAT GRAVELINOIS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/11/1985 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33393950200022.
- M Stephane DEROI, Président (1969) depuis le 05 juin 2014
- MME Brigitte VERHAEGHE, Directeur général (1963) depuis le 27 août 2014
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société BRICOMAT GRAVELINOIS est de 56 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 59 ans.
Anciens dirigeants :
- M David DEROI, Administrateur (1975) du 19 janvier 2005 au 02 janvier 2010
- M David DEROI, Administrateur (1975) du 02 janvier 2010 au 27 août 2014
- M Didier LEMAIRE, Président-directeur général (1958) du 19 janvier 2005 au 02 janvier 2010
- M Didier LEMAIRE, Président (1958) du 02 janvier 2010 au 27 août 2014
- M Didier LEMAIRE, Directeur général (1958) du 06 novembre 2013 au 27 août 2014
- M Philippe VERHAEGHE, Administrateur (1959) du 05 juin 2014 au 27 août 2014
- M Roland DEROI, Administrateur (1932) du 05 juin 2014 au 27 août 2014
- MME Beatrice DEROI, Administrateur (1972) du 05 juin 2014 au 27 août 2014
- MME Ginette DEROI, Administrateur (1932) du 05 juin 2014 au 27 août 2014
- MME Laurence LEMAIRE, Directeur général (1961) du 02 janvier 2010 au 27 août 2014
- MME Laurence LEMAIRE, Administrateur (1961) du 06 novembre 2013 au 27 août 2014
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 16 juin 2019 : Société à responsabilité limitée FIDUCY n'est plus commissaire aux comptes suppléant. DERVYN Olivier nom d'usage : DERVYN devient commissaire aux comptes suppléant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BRICOMAT GRAVELINOIS | |
Entrepreneurs individuels | BRICOMAT GRAVELINOIS | |
Identifiant de l'entreprise | 333939502 | |
Numéro interne du siège | 00022 | |
Adresse | RTE DU GUINDAL 59820 GRAVELINES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 18 juin 1992 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 septembre 1985 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 6 842 000,00 | |
Résultat net | -103 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4673A : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction | |
Activité principale de l'entreprise | 4673A : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en bois, vendeur de bois en gros, grossiste en matériaux de construction, vendeur de matériaux de construction en gros | |
Principal | vendeur de bois en gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 304 000 |
Immobilisation incorporelle | 197 000 |
Immobilisation corporelle | 102 000 |
Immobilisation financière | 5 000 |
Actif circulant net | 2 473 000 |
Stock | 1 024 000 |
Avance | 77 000 |
Créance | 1 223 000 |
Placement | 149 000 |
Total Actif | 2 778 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 917 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 860 000 |
Total Passif | 2 778 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 6 842 000 |
Produit d'exploitation | 7 011 000 |
Charge d'exploitation | 7 036 000 |
Résultat d'exploitation | -25 000 |
Produit financier net | 600 |
Charge financière | 42 000 |
Résultat financier | -41 000 |
Résultat courrant | -66 000 |
Produit exceptionnel | 20 000 |
Charges exceptionnelles | 57 000 |
Résultat exceptionnel | -37 000 |
Résultat net | -103 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
33393950200022 | BRICOMAT GRAVELINOIS ZAE DU GUINDAL RUE DU GUINDAL 59820 GRAVELINES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 28 51 92 83 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-dunkerque.fr.
Les greffiers sont : POUWELS Lucien , POUWELS Isabelle , BERNARD Rémi
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 à 11h45 et de 14h à 16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00573 Commerces de gros
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 01947 Négoce de bois d'Åuvre et produits dérivés
- 00652 Négoce des matériaux de construction cadres
- 00533 Négoce des matériaux de construction EAM
- 00398 Négoce des matériaux de construction ouvriers
- 00158 Travail mécanique du bois scieries négoce
Président directeur général : LEMAIRE Didier Pierre-Charles Directeur général et administrateur : LEMAIRE Laurence Françoise Michèle né(e) DEROI Administrateur : DEROI David Olivier Commissaire aux comptes titulaire : S.D.C.A. (EURL) Commissaire aux comptes suppléant : FIDUCY (SARL)
Directeur général, Président : LEMAIRE Didier, Pierre-Charles Directeur général, Administrateur : LEMAIRE Laurence, Françoise, Michèle né(e) DEROI Administrateur : DEROI Béatrice, Danièle, Marie Administrateur : VERHAEGHE Philippe, Henri, René Administrateur : DEROI Stéphane, Denis, Daniel Administrateur : DEROI Roland, Alfred, Pierre Administrateur : DEROI Ginette, Raymonde né(e) DUCOROY Administrateur : DEROI David, Olivier Commissaire aux comptes titulaire : S.D.C.A. (SARLU) Commissaire aux comptes suppléant : FIDUCY (SARL)
Président : DEROI Stéphane, Denis, Daniel Directeur général : VERHAEGHE Brigitte, Marie, Edith né(e) DEROI Commissaire aux comptes titulaire : S.D.C.A. (SARLU) Commissaire aux comptes suppléant : FIDUCY (SARL)
Société à responsabilité limitée FIDUCY n'est plus commissaire aux comptes suppléant. DERVYN Olivier nom d'usage : DERVYN devient commissaire aux comptes suppléant