M Rudolf LOBO
Directeur général de CHATEAU DE BERNE SA
M Rudolf LOBO a 68 ans ( naissance en 1956), est Directeur général de la société CHATEAU DE BERNE SA
M Rudolf LOBO peut être contacté au siège de la société CHATEAU DE BERNE SA par courrier à l'adresse CHATEAU DE BERNE SA DOMAINE EQUESTRE DES BERTRANDS CHATEAU DE BERNE 83780 FLAYOSC FRANCE, par téléphone au 0494997900 ou par fax au 04Â 94Â 60Â 43Â 58
La société CHATEAU DE BERNE SA est principalement dirigée par M Rudolf LOBO qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Culture de la vigne ,agriculteur, cultivateur, producteur, vigneron, viticulteur
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0121Z (Culture de la vigne), les activités sont :
- Culture de la vigne
- la production de raisins de cuve et de raisins de table dans des vignobles
Mais sont exclues les activités :
- la production de vins (cf11.02)
La société CHATEAU DE BERNE SA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/11/1985 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33399899500018.
- M Didier FRITZ, Président du conseil d`administration (1951) depuis le 30 octobre 2010
- M Didier FRITZ, Administrateur (1951) depuis le 13 mai 2015
- M Didier JUVIN, Directeur général délégué (1962) depuis le 13 mai 2015
- M Frederic BLEUSE, Administrateur (1967) depuis le 30 octobre 2010
- M Paulo DIAS, Administrateur (1969) depuis le 30 octobre 2010
- M Rudolf LOBO, Directeur général (1956) depuis le 30 octobre 2010
- M Thomas GUILHOT DE LA GARDE, Directeur général délégué (1971) depuis le 13 mai 2015
L'âge moyen des 7 dirigeants de la société CHATEAU DE BERNE SA est de 63 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 73 ans.
Anciens dirigeants :
- M Andrew MUDDYMAN, Administrateur (1965) du 19 janvier 2005 au 05 février 2008
- M Didier FRITZ, Administrateur (1951) du 19 janvier 2005 au 05 février 2008
- M Didier FRITZ, Directeur général délégué (1951) du 19 avril 2005 au 30 octobre 2010
- M Paulo DIAS, Administrateur (1969) du 05 février 2008 au 30 octobre 2010
- M Rudolf LOBO, Président du conseil d`administration (1956) du 05 février 2008 au 30 octobre 2010
- M William MUDDYMAN, Président-directeur général (1937) du 19 janvier 2005 au 05 février 2008
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX SAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 13 mai 2015
- ERNST YOUNG ET AUTRES SAS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 13 mai 2015
- YELLOWSTONE HOLDINGS SARL, Administrateur du 05 février 2008 au 30 octobre 2010
CHATEAU DE BERNE
83780 FLAYOSC
Téléphone : 0494997900 Société
CHATEAU DE BERNE SA
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CHATEAU DE BERNE SA | |
Entrepreneurs individuels | CHATEAU DE BERNE SA | |
Identifiant de l'entreprise | 333998995 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | CHATEAU DE BERNE 83780 FLAYOSC | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 22 août 1985 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 22 août 1985 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 2 806 000,00 | |
Résultat net | -1 580 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0121Z : Culture de la vigne | |
Activité principale de l'entreprise | 0121Z : Culture de la vigne | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Culture de la vigne | |
Synonyme | agriculteur, cultivateur, producteur, vigneron, viticulteur | |
Principal | viticulteur |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 27 510 000 |
Immobilisation incorporelle | 17 000 |
Immobilisation corporelle | 20 830 000 |
Immobilisation financière | 6 663 000 |
Actif circulant net | 20 530 000 |
Stock | 2 247 000 |
Avance | 18 000 |
Créance | 17 911 000 |
Placement | 353 000 |
Total Actif | 48 040 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -9 191 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 38 000 |
Dette | 57 194 000 |
Total Passif | 48 040 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 806 000 |
Produit d'exploitation | 3 545 000 |
Charge d'exploitation | 5 130 000 |
Résultat d'exploitation | -1 586 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 320 |
Résultat financier | -320 |
Résultat courrant | -1 586 000 |
Produit exceptionnel | 22 000 |
Charges exceptionnelles | 8 000 |
Résultat exceptionnel | 14 000 |
Résultat net | -1 580 000 |
Le greffe peut être appelé au 04 94 50 83 27 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-draguignan.fr.
Les greffiers sont : LESTOURNELLE Bernard , LESTOURNELLE-HALLEZ Cécile
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-16h
Président du conseil d'administration et Directeur général : LOBO Rudolf John. Directeur général délégué : FRITZ Didier Jean-Jacques. Administrateur : DIAS Paulo Henrique. Administrateur : BLEUSE Frédéric Gérard. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT (SA). Commissaire aux comptes suppléant : BLANC-PATIN CHRISTINE.
Président du conseil d'administration et Directeur général : LOBO Rudolf, John Directeur général délégué : FRITZ Didier, Jean-Jacques Administrateur : DIAS Paulo, Henrique Administrateur : BLEUSE Frédéric, Gérard Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES SAS (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX SAS (SAS)
Président du conseil d'administration, Administrateur : FRITZ Didier, Jean-Jacques Directeur général, Administrateur : LOBO Rudolf, John Directeur général délégué : JUVIN Didier, Jean Directeur général délégué : GUILHOT DE LA GARDE Thomas Administrateur : DIAS Paulo, Henrique Administrateur : BLEUSE Frédéric, Gérard Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES SAS (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX SAS (SAS)
Président du conseil d'administration, Administrateur : FRITZ Didier, Jean-Jacques ; Directeur général, Administrateur : LOBO Rudolf, John ; Directeur général délégué : LATZ Sébastien ; Administrateur : DIAS Paulo, Henrique ; Administrateur : BLEUSE Frédéric, Gérard ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES SAS (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX SAS (SAS)
Directeur général, Administrateur : LOBO Rudolf John ; Président du conseil d'administration, Administrateur : FRITZ Didier Jean-Jacques ; Administrateur : DIAS Paulo Henrique ; Administrateur : BLEUSE Frédéric Gérard ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES SAS ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX SAS
Président du conseil d'administration, Administrateur : FRITZ Didier Jean-Jacquesà; Directeur général, Administrateur : GAUDREAU Robert, Russellà; Administrateur : DIAS Paulo Henriqueà; Administrateur : BLEUSE Frédéric Gérardà; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES SAS
Président du conseil d\'administration, Administrateur : JUVIN Didier, Jean, Marie, Michel ; Directeur général, Administrateur : GAUDREAU Robert, Russell ; Administrateur : DIAS Paulo Henrique ; Administrateur : BLEUSE Frédéric Gérard ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES SAS