M Georges COURONNE
Commissaire aux comptes suppléant de SOCAPDIS
M Georges COURONNE a 72 ans ( naissance en 1950), est Commissaire aux comptes suppléant de la société SOCAPDIS
M Georges COURONNE peut être contacté au siège de la société SOCAPDIS par courrier à l'adresse SOCAPDIS CENTRE LECLERC LIEU DIT LE BOUSQUET 46100 CAPDENAC FRANCE, par téléphone au 532697
La société SOCAPDIS est principalement dirigée par M Georges COURONNE qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Hypermarchés ,hypermarché
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4711F (Hypermarchés), les activités sont :
- Hypermarchés
- le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente égale ou supérieure à 2500 m²
La société SOCAPDIS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 10/01/1986 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33406596800011.
- M Frederic LAFFONT, Commissaire aux comptes suppléant (1979) depuis le 01 octobre 2016
- M Nicolas PILON, Président (1973) depuis le 16 avril 2011
- MME Elise PILON, Directeur général (1973) depuis le 16 avril 2011
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SOCAPDIS est de 47 ans. Le plus jeune à 43 ans, le plus agé 49 ans.
Anciens dirigeants :
- M Georges COURONNE, Commissaire aux comptes suppléant (1950) du 01 juin 2016 au 01 octobre 2016
- M Nicolas PILON, Président (1973) du 17 août 2004 au 16 avril 2011
- MME Elise PILON, Directeur général (1973) du 17 août 2004 au 16 avril 2011
Dirigeants personne morale:
- SYGNATURES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 01 juin 2016
LD LE COUQUET
46100 CAPDENAC
Téléphone : 532697 Société
SOCAPDIS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCAPDIS | |
Entrepreneurs individuels | SOCAPDIS | |
Identifiant de l'entreprise | 334065968 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | LD LE COUQUET 46100 CAPDENAC | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 03 octobre 1985 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 03 octobre 1985 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2016) | 48 845 000,00 | |
Résultat net | 1 341 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 80 à 99% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4711F : Hypermarchés | |
Activité principale de l'entreprise | 4711F : Hypermarchés | |
Activité principale | 4711F | |
Première activité | 4711F | |
Deuxième activité | 4730Z | |
Troisième activité | 4711C | |
Quatrième activité | 4711D | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Hypermarchés | |
Synonyme | hypermarché | |
Principal | hypermarché |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 5 450 000 |
Immobilisation incorporelle | 319 000 |
Immobilisation corporelle | 3 940 000 |
Immobilisation financière | 1 191 000 |
Actif circulant net | 9 328 000 |
Stock | 4 310 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 759 000 |
Placement | 3 260 000 |
Total Actif | 14 778 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 5 145 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 96 000 |
Dette | 9 536 000 |
Total Passif | 14 778 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 48 845 000 |
Produit d'exploitation | 49 538 000 |
Charge d'exploitation | 47 575 000 |
Résultat d'exploitation | 1 963 000 |
Produit financier net | 104 000 |
Charge financière | 70 000 |
Résultat financier | 34 000 |
Résultat courrant | 1 998 000 |
Produit exceptionnel | 21 000 |
Charges exceptionnelles | 16 000 |
Résultat exceptionnel | 5 000 |
Résultat net | 1 341 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
33406596800011 | SOCAPDIS CENTRE LECLERC LIEU DIT LE BOUSQUET 46100 CAPDENAC FRANCE |
33406596800052 | SOCAPDIS LECLERC DRIVE 5 ZONE INDUSTRIELLE DU PLEGAT 12110 AUBIN FRANCE |
33406596800037 | SOCAPDIS CENTRE LECLERC COUQUET 46100 CAPDENAC FRANCE |
33406596800045 | SOCAPDIS L AUTO LECLERC LIEU DIT LE VERN 46100 CAPDENAC FRANCE |
33406596800029 | SOCAPDIS CENTRE LECLERC 34 RUE GAMBETTA 46100 FIGEAC FRANCE |
33406596800060 | SOCAPDIS LECLERC DRIVE LIEU DIT HERBEMOLS BP 206 46100 FIGEAC FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 65 35 24 34 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-cahors.fr.
Les greffiers sont : FRANCOZ Annie
Le greffe est ouvert Du Lun au Ven 8h30-12h/13h30-15h30 sauf le Mercredi après-midi
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00179 Coopératives de consommation
Président : PILON Nicolas, Joseph Membre du comité : ROYUELA Jacques Directeur général : PILON Elise, Marie-Claude né(e) PERRIN Membre du conseil de parrainage : MARTY Jean-Paul, Michel Membre du comité de parrainage : MARQUET Philippe, Prosper, Joseph Membre du comité de parrainage : SOCAMIL (SAKCD) Commissaire aux comptes titulaire : SYGNATURES (SA) Commissaire aux comptes suppléant : COURONNE Georges
Président : PILON Nicolas, Joseph Membre du comité : BELOOUSSOFF Eric Membre du comité : ROYUELA Jacques Directeur général : PILON Elise, Marie-Claude né(e) PERRIN Membre du conseil de parrainage : MARTY Jean-Paul, Michel Membre du comité de parrainage : SOCAMIL (COCOMFA) Commissaire aux comptes titulaire : SYGNATURES (SA) Commissaire aux comptes suppléant : COURONNE Georges
Président : PILON Nicolas, Joseph Membre de comité : BELOOUSSOFF Eric Membre de comité : ROYUELA Jacques Directeur général : PILON Elise, Marie-Claude né(e) PERRIN Membre du conseil de parrainage : MARTY Jean-Paul, Michel Membre du comité de parrainage : SOCAMIL (COCOMFA) Commissaire aux comptes titulaire : SYGNATURES (SA) Commissaire aux comptes suppléant : LAFFONT Frédéric, Mathieu, Jean
Président : PERRIN Didier, André ; Directeur général : PERRIN Carole, Marie-Pierre né(e) PINAUD ; Membre de comité : BELOOUSSOFF Eric ; Membre de comité : ROYUELA Jacques ; Membre du conseil de parrainage : MARTY Jean-Paul, Michel ; Membre du comité de parrainage : SOCAMIL (COCOMFA) ; Commissaire aux comptes titulaire : SYGNATURES (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : LAFFONT Frédéric, Mathieu, Jean