M Philippe TAGAND
Directeur général de SOCIETE DES ETS GUY
M Philippe TAGAND a 57 ans ( naissance en 1965), est Directeur général de la société SOCIETE DES ETS GUY
M Philippe TAGAND peut être contacté au siège de la société SOCIETE DES ETS GUY par courrier à l'adresse SOCIETE DES ETS GUY ZA DES TOURRAIS 871 AV PIERRE AUGUSTE ROIRET 69290 CRAPONNE , par téléphone au 0478446261 ou par fax au 04Â 78Â 44Â 62Â 61
La société SOCIETE DES ETS GUY est principalement dirigée par M Philippe TAGAND qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Mécanique industrielle ,métallurgie, mécanique industrielle
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2562B (Mécanique industrielle), les activités sont :
- Mécanique industrielle
- la production pour des tiers de pièces mécaniques diverses, usinées notamment par enlèvement de matière (alésage, fraisage, tournage, perçage, sciage, crénelage, meulage, affûtage, rectification, etc.) ou assemblage (soudage, collage)
- la reconstruction, réalisée pour des tiers, de moteurs thermiques (réalésage)
Mais sont exclues les activités :
- la maintenance et la réparation de machines (cf33.12Z)
La société SOCIETE DES ETS GUY est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/01/1986 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33406841800048.
- M Nicolas BERNARD, Commissaire aux comptes titulaire (1977) depuis le 14 octobre 2016
Anciens dirigeants :
- M Philippe TAGAND, Président (1965) du 12 juillet 2005 au 12 avril 2012
- M Regis FAGES, Directeur général (1940) du 06 juillet 2004 au 12 juillet 2005
- M Regis FAGES, Président du conseil d`administration (1940) du 25 janvier 2005 au 12 juillet 2005
- MME Aude-Lise TAGAND, Administrateur (1968) du 12 juillet 2005 au 23 mai 2006
- MME Emmanuelle MICHAUD, Administrateur (1968) du 12 juillet 2005 au 23 mai 2006
Dirigeants personne morale:
- M A L T, Président depuis le 12 avril 2012
- SARL ACCORE, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 14 octobre 2016
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 10 mai 2012 : TAGAND Philippe nom d'usage : TAGAND n'est plus président. Société à responsabilité limitée M.A.L.T. devient président.)
- 04 novembre 2016 : BONNET Pierre nom d'usage : BONNET n'est plus commissaire aux comptes titulaire. BONNET Gilles nom d'usage : BONNET n'est plus commissaire aux comptes suppléant. BERNARD Nicolas nom d'usage : BERNARD devient commissaire aux comptes titulaire. SARL ACCORE devient commissaire aux comptes suppléant)
871 AV PIERRE AUGUSTE ROIRET
69290 CRAPONNE
Téléphone : 0478446261 Société
SOCIETE DES ETS GUY
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE DES ETS GUY | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE DES ETS GUY | |
Identifiant de l'entreprise | 334068418 | |
Numéro interne du siège | 00048 | |
Adresse | 871 AV PIERRE AUGUSTE ROIRET 69290 CRAPONNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 30 août 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 322 355,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 octobre 1985 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 1 million à moins de 2 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013 ) | 1 464 000,00 | |
Résultat net | -278 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2562B : Mécanique industrielle | |
Activité principale de l'entreprise | 2562B : Mécanique industrielle | |
Activité principale | 2562B | |
Première activité | 2562B | |
Deuxième activité | 6820B | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Métallurgie | |
Activite | Mécanique industrielle | |
Synonyme | métallurgie, mécanique industrielle |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 275 000 |
Immobilisation incorporelle | 152 000 |
Immobilisation corporelle | 78 000 |
Immobilisation financière | 45 000 |
Actif circulant net | 463 000 |
Stock | 71 000 |
Avance | 0 |
Créance | 390 000 |
Placement | 2 000 |
Total Actif | 738 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 71 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 667 000 |
Total Passif | 738 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 464 000 |
Produit d'exploitation | 1 510 000 |
Charge d'exploitation | 1 782 000 |
Résultat d'exploitation | -273 000 |
Produit financier net | 4 000 |
Charge financière | 9 000 |
Résultat financier | -5 000 |
Résultat courrant | -278 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 140 |
Résultat exceptionnel | -140 |
Résultat net | -278 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
33406841800048 | SOCIETE DES ETS GUY ZA DES TOURRAIS 871 AV PIERRE AUGUSTE ROIRET 69290 CRAPONNE |
33406841800048 | SOCIETE DES ETS GUY ZA DES TOURRAIS 871 AV PIERRE AUGUSTE ROIRET 69290 CRAPONNE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00914 Métallurgie Ain
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 00650 Métallurgie cadres
- 00943 Métallurgie Calvados
- 01576 Métallurgie Cher
- 01274 Métallurgie Corrèze
- 01375 Métallurgie Doubs
- 01867 Métallurgie Drome Ardèche
- 00887 Métallurgie Eure
- 00984 Métallurgie Eure et Loir
- 01387 Métallurgie Flandres Douaisis
- 01635 Métallurgie Gironde Landes
- 01315 Métallurgie Haute Marne Meuse
- 00836 Métallurgie Haute Savoie
- 02992 Métallurgie Indre et Loire
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 02579 Métallurgie Loir et Cher
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 01966 Métallurgie Loiret
- 01902 Métallurgie Maine et Loire
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00863 Métallurgie Morbihan Ille et Vilaine
- 00714 Métallurgie Moselle
- 02700 Métallurgie Oise
- 01472 Métallurgie Pas de Calais
- 02615 Métallurgie Pyrénées Atlantiques et Seignanx
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 01564 Métallurgie Saône et Loire
- 00930 Métallurgie Sarthe
- 02489 Métallurgie Vendée
TAGAND Philippe nom d'usage : TAGAND n'est plus président. Société à responsabilité limitée M.A.L.T. devient président.
BONNET Pierre nom d'usage : BONNET n'est plus commissaire aux comptes titulaire. BONNET Gilles nom d'usage : BONNET n'est plus commissaire aux comptes suppléant. BERNARD Nicolas nom d'usage : BERNARD devient commissaire aux comptes titulaire. SARL ACCORE devient commissaire aux comptes suppléant
Art. L.236-14 du code de commerce