MME Anne-Marie TORRI
Président de LES JURISTES ASSOCIES D'ILE DE FRANCE
MME Anne-Marie TORRI a 77 ans ( naissance en 1945), elle est Président de la société LES JURISTES ASSOCIES D'ILE DE FRANCE
MME Anne-Marie TORRI peut être contacté au siège de la société LES JURISTES ASSOCIES D'ILE DE FRANCE par courrier à l'adresse LES JURISTES ASSOCIES D ILE DE FRANCE 41 RUE DE LA CHAUSSEE D ANTIN 75009 PARIS FRANCE, par téléphone au 0156893240
La société LES JURISTES ASSOCIES D'ILE DE FRANCE est principalement dirigée par MME Anne-Marie TORRI qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités juridiques ,avocat, magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, arbitre, conseiller juridique, assistanat juridique, commissaires-priseurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6910Z (Activités juridiques), les activités sont :
- Activités juridiques
- la représentation juridique d'une partie contre une partie adverse, que ce soit ou non devant des tribunaux ou d'autres organes judiciaires, par des membres du barreau ou sous leur contrôle :
- conseil et représentation dans des affaires civiles
- conseil et représentation dans des affaires pénales
- conseil et représentation en relation avec des conflits du travail
- le conseil et l'assistance juridique de nature générale, la rédaction de documents juridiques :
- statuts, accords d'association ou documents analogues relatifs à la constitution de sociétés
- brevets et droits d'auteurs
- rédaction d'actes, de testaments, d'actes fiduciaires, etc.
- les autres activités des notaires, des huissiers, des juges d'instruction et des arbitres
- la gestion de tutelles et de curatelles
Mais sont exclues les activités :
- les activités des tribunaux (cf84.23Z)
La société LES JURISTES ASSOCIES D'ILE DE FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/03/1998 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33442934700092.
- M Pierre LEBRUN, Administrateur (1964) depuis le 03 août 2016
- MME Benedicte BUSSIERE, Commissaire aux comptes suppléant (1970) depuis le 03 août 2016
- MME Marie-Agnes LE RAL, Directeur général délégué (1970) depuis le 03 août 2016
- MME Maryse MARCHAL, Président du conseil d`administration (1964) depuis le 20 janvier 2004
- MME Maryse MARCHAL, Directeur général (1964) depuis le 03 août 2016
- MME Nathalie MOUYAL, Administrateur (1971) depuis le 03 août 2016
- MME Odile PETIT, Commissaire aux comptes titulaire (1968) depuis le 03 août 2016
L'âge moyen des 7 dirigeants de la société LES JURISTES ASSOCIES D'ILE DE FRANCE est de 55 ans. Le plus jeune à 51 ans, le plus agé 58 ans.
Anciens dirigeants :
- M Yves MORRIER, Président-directeur général (1955) du 20 janvier 2004 au 03 août 2016
- MME Anne-Marie TORRI, Président (1945) du 20 janvier 2004 au 11 septembre 2010
- MME Patricia TRAVERS, Administrateur (1957) du 20 janvier 2004 au 11 septembre 2010
- MME Yvette ALIZER, Administrateur (1955) du 20 janvier 2004 au 03 novembre 2016
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LES JURISTES ASSOCIES D'ILE DE FRANCE | |
Sigle de l'entreprise | JAIF | |
Entrepreneurs individuels | LES JURISTES ASSOCIES D'ILE DE FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 334429347 | |
Numéro interne du siège | 00092 | |
Adresse | 41 RUE DE LA CHAUSSEE D ANTIN 75009 PARIS 9 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 20 juillet 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société d'exercice libéral à forme anonyme à conseil d'administration | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 janvier 1986 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2011 ) | 1 936 000,00 | |
Résultat net | -171 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6910Z : Activités juridiques | |
Activité principale de l'entreprise | 6910Z : Activités juridiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | juridique | |
Catégorie | Juridique | |
Activite | Activités juridiques | |
Synonyme | avocat, magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, arbitre, conseiller juridique, assistanat juridique, commissaires-priseurs |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2011 |
Actif immobilisé | 341 000 |
Immobilisation incorporelle | 237 000 |
Immobilisation corporelle | 26 000 |
Immobilisation financière | 78 000 |
Actif circulant net | 1 410 000 |
Stock | 45 000 |
Avance | 0 |
Créance | 600 000 |
Placement | 765 000 |
Total Actif | 1 751 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 254 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 3 000 |
Dette | 494 000 |
Total Passif | 1 751 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 936 000 |
Produit d'exploitation | 1 974 000 |
Charge d'exploitation | 2 154 000 |
Résultat d'exploitation | -179 000 |
Produit financier net | 8 000 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 8 000 |
Résultat courrant | -171 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -171 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
33442934700092 | LES JURISTES ASSOCIES D ILE DE FRANCE 41 RUE DE LA CHAUSSEE D ANTIN 75009 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02706 Administrateurs & mandataires judiciaires
- 01850 Avocats salariés
- 00277 Avoués
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01000 Cabinets d'avocats
- 00240 Greffes des tribunaux de commerce
- 01921 Huissiers de Justice
- 02205 Notariat
Commissaire aux comptes titulaire partant : COOPERS & LYBRAND EXPERTISE CONSEIL, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Petit, Odile
Commissaire aux comptes titulaire partant : Petit, Odile ; Commissaire aux comptes suppl̮̩ant partant : Bussiere, Benedicte