M Dominique PERRAULT
Administrateur de PERRAULT PROJETS SA
M Dominique PERRAULT a 71 ans ( naissance en 1953), est Administrateur de la société PERRAULT PROJETS SA
M Dominique PERRAULT peut être contacté au siège de la société PERRAULT PROJETS SA par courrier à l'adresse PERRAULT PROJETS SA 6 RUE BOUVIER 75011 PARIS FRANCE
La société PERRAULT PROJETS SA est principalement dirigée par M Dominique PERRAULT qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Ingénierie, études techniques ,ingénieur, études techniques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7112B (Ingénierie, études techniques), les activités sont :
- Ingénierie, études techniques
- les activités d'ingénierie (c'est-à -dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil dans les domaines suivants :
- machines, processus et sites industriels
- projets comportant des activités ayant trait au génie civil, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport
- projets de gestion de l'eau
- conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l'ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité
- l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc.
- les services de gestion de projets de constructions
- les études géophysiques, géologiques et sismiques
- l'information cartographique et spatiale
Mais sont exclues les activités :
- les forages d'essai en rapport avec des opérations minières (cf09.10Z, 09.90Z)
- le développement ou l'édition de logiciels associés (cf58.29C, 62.01Z)
- les activités des consultants en informatique (cf62.02A et 62.09Z)
- les activités d'architecture (cf71.11Z)
- les activités de contrôle et les essais techniques (cf71.20B)
- les activités de recherche et de développement liées à l'ingénierie (cf72.19Z)
- le design industriel (cf74.10Z)
- la photographie aérienne (cf74.20Z)
- les activités des économistes de la construction (cf74.90A)
La société PERRAULT PROJETS SA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/02/1986 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33459294600035.
- M Dominique PERRAULT, Président (1953) depuis le 18 août 2009
- M Fabien CHAPELLE, Commissaire aux comptes suppléant (1981) depuis le 06 avril 2017
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société PERRAULT PROJETS SA est de 57 ans. Le plus jeune à 43 ans, le plus agé 71 ans.
Anciens dirigeants :
- M Dominique PERRAULT, Administrateur (1953) du 26 octobre 2004 au 16 novembre 2004
- M Jean-Luc DESLANDES, Commissaire aux comptes titulaire (1947) du 25 septembre 2015 au 06 avril 2017
- MME Aude PERRAULT, Président (1957) du 26 octobre 2004 au 25 septembre 2015
- MME Aude PERRAULT DITE PREVOST, Président (1957) du 18 janvier 2005 au 30 octobre 2010
- MME Gaelle LAURIOT, Administrateur (1962) du 26 octobre 2004 au 16 novembre 2004
- MME Ne PERRAULT, Président (1957) du 30 octobre 2010 au 09 février 2013
Dirigeants personne morale:
- FERCO, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 25 septembre 2015
6 RUE BOUVIER
75011 PARIS 11
Téléphone : Société
PERRAULT PROJETS SA
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PERRAULT PROJETS SA | |
Entrepreneurs individuels | PERRAULT PROJETS SA | |
Identifiant de l'entreprise | 334592946 | |
Numéro interne du siège | 00035 | |
Adresse | 6 RUE BOUVIER 75011 PARIS 11 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 octobre 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 30 janvier 1986 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 1 292 000,00 | |
Résultat net | 35 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité principale de l'entreprise | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Ingénierie | |
Activite | Ingénierie, études techniques | |
Synonyme | ingénieur, études techniques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 7 433 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 7 298 000 |
Immobilisation financière | 135 000 |
Actif circulant net | 1 328 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 313 000 |
Placement | 1 014 000 |
Total Actif | 8 760 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 999 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 4 762 000 |
Total Passif | 8 760 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 292 000 |
Produit d'exploitation | 1 292 000 |
Charge d'exploitation | 1 102 000 |
Résultat d'exploitation | 189 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 148 000 |
Résultat financier | -148 000 |
Résultat courrant | 41 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 35 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
33459294600035 | PERRAULT PROJETS SA 6 RUE BOUVIER 75011 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
nomination du Directeur général : Perrault, Dominique
Commissaire aux comptes titulaire partant : SARL VADE MECUM ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Deslandes, Jean-Luc, Commissaire aux comptes suppléant partant : Zuliani, Nathalie, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : FERCO
Président partant : Lauriot, nom d'usage : Perrault, Aude, modification du Président Perrault, Dominique
Commissaire aux comptes titulaire partant : Deslandes, Jean-Luc, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : FERCO, Commissaire aux comptes suppléant partant : FERCO, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Chapelle, Fabien