M Philippe CRAEYNEST
Président de VILLEROY ET BOCH ARTS DE TABLE
M Philippe CRAEYNEST a 66 ans ( naissance en 1956), est Président de la société VILLEROY ET BOCH ARTS DE TABLE
M Philippe CRAEYNEST peut être contacté au siège de la société VILLEROY ET BOCH ARTS DE TABLE par courrier à l'adresse VILLEROY ET BOCH ARTS DE TABLE USINE CENTER LT 57 ZONE D AMENAGEMENT CONCERTE PARIS ND 2 134 AVENUE DE LA PLAINE DE FRANCE BP 73189 GONESSE 95953 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX 2 FRANCE, par téléphone au 0561067431 ou par fax au 03Â 88Â 75Â 69Â 30
La société VILLEROY ET BOCH ARTS DE TABLE est principalement dirigée par M Philippe CRAEYNEST qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Commerce de détail d'autres équipements du foyer ,vendeur d'appareils d'éclairage, vendeur de vaisselle, vendeur d'instruments de musique, vendeur de partitions, vendeur d'alarmes, vendeur de systèmes d'alarme, vendeur de coffres forts, marchand d'appareils d'éclairage, marchand de vaisselle, marcha
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4759B (Commerce de détail d'autres équipements du foyer), les activités sont :
- Commerce de détail d'autres équipements du foyer
- le commerce de détail d'appareils d'éclairage
- le commerce de détail d'ustensiles ménagers, de coutellerie, de vaisselle, de verrerie, de porcelaine et de poterie
- le commerce de détail d'ouvrages en bois, liège et vannerie
- le commerce de détail d'appareils ménagers non électriques
- le commerce de détail d'instruments de musique et de partitions
- le commerce de détail de systèmes de sécurité à alarmes électriques, de dispositifs de verrouillage et de coffres-forts, sans services d'installation ou de maintenance
- le commerce de détail d'appareils et d'articles de ménage ou d'économie domestique n.c.a.
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de détail d'antiquités (cf47.79Z)
- le commerce de détail de rideaux et de voilage (cf47.53Z)
La société VILLEROY ET BOCH ARTS DE TABLE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 14/02/1986 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33464335000047.
Anciens dirigeants :
- M Nicolas VILLEROY, Président du conseil d`administration (1961) du 20 janvier 2004 au 20 septembre 2005
- M Philippe CRAEYNEST, Président (1956) du 20 septembre 2005 au 26 mars 2011
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 13 mai 2015
- ERNST YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 10 mars 2017
- VILLEROY ET BOCH, Président depuis le 26 mars 2011
AV DE LA PLAINE DE FRANCE
95500 GONESSE
Téléphone : 0561067431 Société
VILLEROY ET BOCH ARTS DE TABLE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | VILLEROY ET BOCH ARTS DE TABLE | |
Entrepreneurs individuels | VILLEROY ET BOCH ARTS DE TABLE | |
Identifiant de l'entreprise | 334643350 | |
Numéro interne du siège | 00047 | |
Adresse | 21 RUE ROYALE 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 juillet 1985 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 juillet 1985 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 20 410 000,00 | |
Résultat net | 333 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 80 à 99% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4759B : Commerce de détail d'autres équipements du foyer | |
Activité principale de l'entreprise | 4759B : Commerce de détail d'autres équipements du foyer | |
Activité principale | 4759B | |
Première activité | 4759B | |
Deuxième activité | 4791A | |
Troisième activité | 7729Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail d'autres équipements du foyer | |
Synonyme | vendeur d'appareils d'éclairage, vendeur de vaisselle, vendeur d'instruments de musique, vendeur de partitions, vendeur d'alarmes, vendeur de systèmes d'alarme, vendeur de coffres forts, marchand d'appareils d'éclairage, marchand de vaisselle, marcha | |
Principal | vendeur d'équipements du foyer |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 2 949 000 |
Immobilisation incorporelle | 1 622 000 |
Immobilisation corporelle | 815 000 |
Immobilisation financière | 513 000 |
Actif circulant net | 7 339 000 |
Stock | 2 847 000 |
Avance | 10 000 |
Créance | 4 416 000 |
Placement | 66 000 |
Total Actif | 10 288 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 646 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 626 000 |
Dette | 7 017 000 |
Total Passif | 10 288 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 20 410 000 |
Produit d'exploitation | 20 877 000 |
Charge d'exploitation | 20 361 000 |
Résultat d'exploitation | 516 000 |
Produit financier net | 740 |
Charge financière | 105 000 |
Résultat financier | -104 000 |
Résultat courrant | 412 000 |
Produit exceptionnel | 186 000 |
Charges exceptionnelles | 265 000 |
Résultat exceptionnel | -79 000 |
Résultat net | 333 000 |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 01880 Ameublement - négoce de l'ameublement
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01606 Bricolage (vente au détail en libre-service)
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 01483 Commerce de détail habillement textiles
- 01383 Commerce de quincaillerie interrégionale employés
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 01942 Textiles artificiels et synthétiques
Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG SA, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux comptes suppléant partant : SCP JEAN CLAUDE ANDRE, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président partant : Craeynest, Philippe, nomination du Président : VILLEROY ET BOCH