M Jean-Francois DAMOUR
Directeur général de SAROS
M Jean-Francois DAMOUR a 75 ans ( naissance en 1949), est Directeur général de la société SAROS
M Jean-Francois DAMOUR peut être contacté au siège de la société SAROS par courrier à l'adresse SAROS 6 RUE DE LA TREMOILLE 75008 PARIS FRANCE, par téléphone au 0153230220
La société SAROS est principalement dirigée par M Jean-Francois DAMOUR qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ,conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
La société SAROS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 17/03/1986 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33485079900027.
- M Aurelien DAMOUR, Directeur général délégué (1981) depuis le 12 décembre 2009
- M Herve GOURLAOUEN, Directeur général délégué (1958) depuis le 19 janvier 2005
- M Herve GOURLAOUEN, Administrateur (1958) depuis le 26 décembre 2009
- M Jean-Francois DAMOUR, Président du conseil d`administration (1949) depuis le 19 janvier 2005
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société SAROS est de 63 ans. Le plus jeune à 43 ans, le plus agé 75 ans.
Anciens dirigeants :
- M Thierry PONTAL, Administrateur (1950) du 19 janvier 2005 au 12 décembre 2009
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SAROS | |
Entrepreneurs individuels | SAROS | |
Identifiant de l'entreprise | 334850799 | |
Numéro interne du siège | 00027 | |
Adresse | 6 RUE DE LA TREMOILLE 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1996 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 500 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 février 1986 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH | |
Principal | conseil affaires et gestion |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
33485079900027 | SAROS 6 RUE DE LA TREMOILLE 75008 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
Administrateur partant : Pontal, Thierry, nomination de l'Administrateur : Happe, nom d'usage : Beaucher, Sophie
nomination du Directeur général délégué et Administrateur : Damour, nom d'usage : Damour, Aurélien, Administrateur partant : Happe, nom d'usage : Beaucher, Sophie, nomination de l'Administrateur : Damour, nom d'usage : Damour, Aurélien
modification de l'Administrateur Gourlaouen, Hervé
modification du Président Damour, Jean-François ; modification du Directeur général Damour, Aurélien Hubert Marie François ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : FIDUREVISE
Article L.236-21 du code de commerce