M Olivier PUEL
Gérant de SCM DRS BARONNET CASTEIGT DUGRAVIER PUEL
M Olivier PUEL a 63 ans ( naissance en 1959), est Gérant de la société SCM DRS BARONNET CASTEIGT DUGRAVIER PUEL
M Olivier PUEL peut être contacté au siège de la société SCM DRS BARONNET CASTEIGT DUGRAVIER PUEL par courrier à l'adresse SCM DRS BARONNET CASTEIGT DUGRAVIER PU 88 AVENUE PASTEUR 33600 PESSAC FRANCE, par téléphone au 05Â 56Â 45Â 35Â 85 ou par fax au 05Â 56Â 15Â 12Â 90
La société SCM DRS BARONNET CASTEIGT DUGRAVIER PUEL est principalement dirigée par M Olivier PUEL qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau ,société de photocopies, imprimerie numérique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8219Z (Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau), les activités sont :
- Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau
- Cette sous-classe comprend diverses activités de photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau. Les activités de photocopie/impression de documents classées ici concernent uniquement des activités d'impres
- la préparation de documents
- la révision ou la correction de documents
- la frappe et le traitement de texte
- les services de secrétariat, y compris gestion de dossiers et archivage
- la transcription de documents
- la rédaction de lettres et de curriculum vitae
- la location de boîtes aux lettres et d'autres services postaux et de courrier, tels que le tri préalable, l'adressage, etc(à l'exclusion du publipostage)
- la photocopie
- la duplication
- le tirage de plansd'autres services de reproduction de documents n'offrant pas de services d'impression (impression offset, impression-minute, services de pré-presse)
- les activités de routage et la messagerie urbaine de la presse
Mais sont exclues les activités :
- l'impression de documents (impression offset, impression numérique en grands tirages, etc.) (cf.18.12Z)
- les activités de pré-presse (cf18.13Z)
- le publipostage (cf73.11Z)
- les services de sténographie spécialisés, tels que la transcription des délibérations des tribunaux (cf82.99Z)
La société SCM DRS BARONNET CASTEIGT DUGRAVIER PUEL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 14/04/1988 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33521765900028.
- M Christian CASTEIGT, Gérant (1943) depuis le 19 janvier 2005
- M Olivier PUEL, Gérant (1959) depuis le 23 janvier 2016
- M Richard BARONNET, Gérant (1956) depuis le 23 janvier 2016
- M Stephane BOULARD, Gérant (1972) depuis le 23 avril 2016
- MME Christine DELFAU, Gérant (1963) depuis le 10 avril 2007
- MME Ghislaine BARBA, Gérant (1973) depuis le 10 avril 2007
- MME Laure MAURY, Gérant (1973) depuis le 14 juin 2016
L'âge moyen des 7 dirigeants de la société SCM DRS BARONNET CASTEIGT DUGRAVIER PUEL est de 59 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 79 ans.
Anciens dirigeants :
- M Franck DUGRAVIER, Gérant (1949) du 19 janvier 2005 au 23 janvier 2016
- M Franck DUGRAVIER, Gérant (1949) du 23 janvier 2016 au 14 juin 2016
- M Olivier PUEL, Gérant (1959) du 19 janvier 2005 au 23 janvier 2016
- M Richard BARONNET, Associé-gérant (1956) du 19 janvier 2005 au 23 janvier 2016
- MME Marie CAVERT, Associé-gérant (1961) du 10 avril 2007 au 23 janvier 2016
- MME Marie CAVERT, Gérant (1961) du 23 janvier 2016 au 03 mars 2016
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCM DRS BARONNET CASTEIGT DUGRAVIER PUEL | |
Entrepreneurs individuels | SCM DRS BARONNET CASTEIGT DUGRAVIER PUEL | |
Identifiant de l'entreprise | 335217659 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | 88 AV PASTEUR 33600 PESSAC | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 29 janvier 1992 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile de moyens | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 janvier 1986 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 8219Z : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | |
Activité principale de l'entreprise | 8219Z : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau | |
Synonyme | société de photocopies, imprimerie numérique | |
Principal | société de photocopies et d'impression |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
33521765900028 | SCM DRS BARONNET CASTEIGT DUGRAVIER PU 88 AVENUE PASTEUR 33600 PESSAC FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 56 01 81 70
Les greffiers sont : BAHANS Jean Marc , FOURNIER Edouard
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi de 9h00 Ã 12h00 et de 13h00 Ã 16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01619 Cabinets dentaires
- 01147 Cabinets médicaux
- 01611 Communication écrite directe
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02683 Portage de presse
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 00706 Reprographie
Gérant Associé : BARONNET Richard Jacques modification le 13 Mars 2007 Gérant : CASTEIGT Christian Gérant : DUGRAVIER Franck Henri Pierre modification le 13 Mars 2007 Gérant : PUEL Olivier Marie Bruno modification le 13 Mars 2007 Gérant Associé : DELFAU Christine en fonction le 13 Mars 2007 Gérant Associé : BARBA Ghislaine en fonction le 13 Mars 2007
Gérant Associé : BARONNET Richard Jacques modification le 13 Mars 2007 Gérant Associé : CASTEIGT Christian modification le 21 Avril 2016 Gérant Associé : DUGRAVIER Franck Henri Pierre modification le 21 Avril 2016 Gérant Associé : PUEL Olivier Marie Bruno modification le 21 Avril 2016 Gérant Associé : DELFAU Christine en fonction le 13 Mars 2007 Gérant Associé : BARBA Ghislaine en fonction le 13 Mars 2007 Gérant Associé : BOULARD Stéphane Charles Daniel en fonction le 21 Avril 2016
Gérant Associé : BARONNET Richard Jacques modification le 13 Mars 2007 Gérant Associé : CASTEIGT Christian modification le 21 Avril 2016 Gérant Associé : PUEL Olivier Marie Bruno modification le 21 Avril 2016 Gérant Associé : DELFAU Christine en fonction le 13 Mars 2007 Gérant Associé : BARBA Ghislaine en fonction le 13 Mars 2007 Gérant Associé : BOULARD Stéphane Charles Daniel en fonction le 21 Avril 2016 Gérant Associé : MAURY Laure en fonction le 10 Juin 2016