M Bruno PAILLARD
Administrateur de SA CHAMPAGNE PHILIPPONNAT
M Bruno PAILLARD a 79 ans ( naissance en 1943), est Administrateur de la société SA CHAMPAGNE PHILIPPONNAT
M Bruno PAILLARD peut être contacté au siège de la société SA CHAMPAGNE PHILIPPONNAT par courrier à l'adresse SA CHAMPAGNE PHILIPPONNAT CPSA 13 RUE DU PONT MAREUIL SUR AY 51160 AY CHAMPAGNE FRANCE, par téléphone au 03Â 26Â 56Â 93Â 00
La société SA CHAMPAGNE PHILIPPONNAT est principalement dirigée par M Bruno PAILLARD qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de vins effervescents ,fabricant de produits alimentaires, fabricant de boissons, fabricant de boissons alcoolisées, fabricant de vins, vinification
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1102A (Fabrication de vins effervescents), les activités sont :
- Fabrication de vins effervescents
- la fabrication de champagnes
- la production de vins mousseux et de crémants
- la fabrication de vin effervescent sans alcool ou faiblement alcoolisé
- le vieillissement des vins effervescents pour compte propre
- les traitements Ånologiques des vins effervescents
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication d'apéritifs à base de vins (cf11.02B) et de vins aromatisés (cf11.04Z)
- l'exploitation de cave pour vieillissement du vin, pour compte de tiers (cf52.10B)
- l'embouteillage et l'étiquetage simples dans le cadre du commerce de gros (cf46.34Z) et pour compte de tiers (cf82.92Z)
La société SA CHAMPAGNE PHILIPPONNAT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 20/03/1948 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33558087400048.
- M Bruno PAILLARD, Administrateur (1953) depuis le 10 octobre 2009
- M Charles PHILIPPONNAT, Président du conseil d`administration (1962) depuis le 10 octobre 2009
- M Charles PHILIPPONNAT, Directeur général (1962) depuis le 28 avril 2016
- M Gerard BOYER, Administrateur (1941) depuis le 10 octobre 2009
- M Philippe BAIJOT, Administrateur (1949) depuis le 10 octobre 2009
- MME Edith ROQUES, Administrateur (1949) depuis le 10 octobre 2009
L'âge moyen des 6 dirigeants de la société SA CHAMPAGNE PHILIPPONNAT est de 69 ans. Le plus jeune à 60 ans, le plus agé 81 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bruno PAILLARD, Administrateur (1943) du 06 juillet 2004 au 10 octobre 2009
- M Charles PHILIPPONNAT, Président du conseil d`administration (1962) du 06 juillet 2004 au 10 octobre 2009
- M Christophe ROQUES, Administrateur (1946) du 06 juillet 2004 au 10 octobre 2009
- M Christophe ROQUES, Administrateur (1946) du 10 octobre 2009 au 03 juin 2016
- M Gerard BOYER, Administrateur (1941) du 06 juillet 2004 au 10 octobre 2009
- M Paul GLOTIN, Administrateur (1933) du 06 juillet 2004 au 13 juillet 2004
- M Philippe BAIJOT, Administrateur (1949) du 06 juillet 2004 au 10 octobre 2009
- MME Edith ROQUES, Administrateur (1949) du 13 juillet 2004 au 10 octobre 2009
Dirigeants personne morale:
- GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 06 avril 2016
- IGEC, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 06 avril 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SA CHAMPAGNE PHILIPPONNAT | |
Sigle de l'entreprise | CPSA | |
Entrepreneurs individuels | SA CHAMPAGNE PHILIPPONNAT | |
Identifiant de l'entreprise | 335580874 | |
Numéro interne du siège | 00048 | |
Adresse | 13 RUE DU PONT 51160 AY-CHAMPAGNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 02 juin 1992 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 1955 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2014) | 9 821 000,00 | |
Résultat net | 1 615 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1102A : Fabrication de vins effervescents | |
Activité principale de l'entreprise | 1102A : Fabrication de vins effervescents | |
Activité principale | 1102A | |
Première activité | 1102A | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agroalimentaire | |
Activite | Fabrication de vins effervescents | |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, fabricant de boissons, fabricant de boissons alcoolisées, fabricant de vins, vinification | |
Principal | fabricant de vins effervescents |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 10 520 000 |
Immobilisation incorporelle | 1 452 000 |
Immobilisation corporelle | 6 641 000 |
Immobilisation financière | 2 426 000 |
Actif circulant net | 29 410 000 |
Stock | 25 611 000 |
Avance | 21 000 |
Créance | 3 596 000 |
Placement | 183 000 |
Total Actif | 39 930 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 17 635 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 22 296 000 |
Total Passif | 39 930 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 9 821 000 |
Produit d'exploitation | 11 097 000 |
Charge d'exploitation | 9 624 000 |
Résultat d'exploitation | 1 473 000 |
Produit financier net | 812 000 |
Charge financière | 201 000 |
Résultat financier | 611 000 |
Résultat courrant | 2 084 000 |
Produit exceptionnel | 3 000 |
Charges exceptionnelles | 11 000 |
Résultat exceptionnel | -8 000 |
Résultat net | 1 615 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
33558087400048 | SA CHAMPAGNE PHILIPPONNAT CPSA 13 RUE DU PONT MAREUIL SUR AY 51160 AY CHAMPAGNE FRANCE |
33558087400048 | SA CHAMPAGNE PHILIPPONNAT CPSA 13 RUE DU PONT MAREUIL SUR AY 51160 AY CHAMPAGNE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 26 88 30 66 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-reims.fr.
Les greffiers sont : DELPY Bernadette
Le greffe est ouvert 09h30 Ã 12h00/13h30 Ã 16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00943 Métallurgie Calvados
- 00493 Vins cidres jus de fruits sirops spiritueux
- 01384 Vins de Champagne
- 00804 VRP
Président du Conseil d'Administration : PHILIPPONNAT Charles, André, Jean Administrateur : PAILLARD Bruno, Rémi Administrateur : BOYER Gérard, Marcel, Germain Administrateur : ROQUES Edith, Evelyne né(e) BOIZEL Administrateur : ROQUES Christophe, Xavier Administrateur : BAIJOT Philippe, Jules, Georges Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : IGEC (SACA)
Président du conseil d'administration, Directeur général : PHILIPPONNAT Charles, André, Jean Administrateur : PAILLARD Bruno, Rémi Administrateur : BOYER Gérard, Marcel, Germain Administrateur : ROQUES Edith, Evelyne né(e) BOIZEL Administrateur : BAIJOT Philippe, Jules, Georges Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : IGEC (SACA)
Président du conseil d'administration, Directeur général : PHILIPPONNAT Charles, André, Jean ; Administrateur : PAILLARD Bruno, Rémi ; Administrateur : BOYER Gérard, Marcel, Germain ; Administrateur : ROQUES Edith, Evelyne né(e) BOIZEL ; Administrateur : BAIJOT Philippe, Jules, Georges ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON (SACA)
Président du conseil d'administration, Directeur général : PHILIPPONNAT Charles André Jean ; Administrateur : PAILLARD Bruno Rémi ; Administrateur : ROQUES Edith Evelyne ; Administrateur : BAIJOT Philippe Jules Georges ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON