M Antoine BINARD
Président de METROPOLE TRANSACTION
M Antoine BINARD a 56 ans ( naissance en 1966), est Président de la société METROPOLE TRANSACTION
M Antoine BINARD peut être contacté au siège de la société METROPOLE TRANSACTION par courrier à l'adresse METROPOLE TRANSACTION 20 24 20 RUE JACQUES IBERT 92300 LEVALLOIS PERRET FRANCE
La société METROPOLE TRANSACTION est principalement dirigée par M Antoine BINARD qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Agences immobilières ,agence immobilière, agent immobilier, expert immobilier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6831Z (Agences immobilières), les activités sont :
- Agences immobilières
- Cette classe comprend la prestation d'activités immobilières par des agences immobilières.
- l'intermédiation en matière d'achat, de vente, de location de biens immobiliers pour le compte de tiers
- les services de conseil et d'évaluation en rapport avec l'achat, la vente et la location de biens immobiliers, pour le compte de tiers
- les activités des agents fiduciaires en immobilier
- la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location de biens immobiliers
Mais sont exclues les activités :
- les activités juridiques (cf69.10Z)
- les transactions sur biens immobiliers propres (cf68.10Z)
La société METROPOLE TRANSACTION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/11/2015 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33774501200183.
Anciens dirigeants :
- M Antoine BINARD, Président (1966) du 26 février 2011 au 29 août 2012
- M Laurent MATHIEN, Président (1963) du 29 août 2012 au 24 janvier 2014
- M Marc ITALIANI, Directeur général (1967) du 04 octobre 2010 au 29 août 2012
- M Pierre CAUMARTIN, Président (1970) du 02 octobre 2007 au 26 février 2011
Dirigeants personne morale:
- AMPERSAND, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 03 juillet 2015
- AMPERSAND ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 03 juillet 2015
- ULYSSE INVESTISSEMENTS, Président depuis le 24 janvier 2014
20 RUE JACQUES IBERT
92300 LEVALLOIS PERRET
Téléphone : Société
METROPOLE TRANSACTION
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | METROPOLE TRANSACTION | |
Entrepreneurs individuels | METROPOLE TRANSACTION | |
Identifiant de l'entreprise | 337745012 | |
Numéro interne du siège | 00183 | |
Adresse | 20 RUE JACQUES IBERT 92300 LEVALLOIS PERRET | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 11 septembre 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 38 113,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 02 mai 1986 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Moins de 0,5 million d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 0,00 | |
Résultat net | -19 295,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6831Z : Agences immobilières | |
Activité principale de l'entreprise | 6831Z : Agences immobilières | |
Activité principale | 8110Z | |
Première activité | 8110Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Agences immobilières | |
Synonyme | agence immobilière, agent immobilier, expert immobilier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 177 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 177 |
Actif circulant net | 9 578 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 9 578 |
Placement | 0 |
Total Actif | 9 755 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -1 557 217 |
Autres fonds | -26 |
Provision | 55 223 |
Dette | 1 511 775 |
Total Passif | 9 756 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 14 004 |
Résultat d'exploitation | -14 004 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 60 |
Résultat financier | -60 |
Résultat courrant | -14 065 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 5 230 |
Résultat exceptionnel | -5 230 |
Résultat net | -19 295 |
Siret | Etablissement |
---|---|
33774501200183 | METROPOLE TRANSACTION 20 24 20 RUE JACQUES IBERT 92300 LEVALLOIS PERRET FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01527 Immobilier
nomination du Directeur général : Italiani, Marc
Jugement d'homologation de l'accord intervenu dans la procédure de conciliation. Le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
Président partant : Caumartin, Pierre, nomination du Président : Binard, Antoine
Président partant : Binard, Antoine, nomination du Président : Mathien, Laurent, Directeur général partant : Italiani, Marc
Président partant : Mathien, Laurent, nomination du Président : ULYSSE INVESTISSEMENTS