M Philippe DEROMEDI
Gérant de SCI LES DOGES
M Philippe DEROMEDI a 60 ans ( naissance en 1964), est Gérant de la société SCI LES DOGES
M Philippe DEROMEDI peut être contacté au siège de la société SCI LES DOGES par courrier à l'adresse SCI LES DOGES 95 BOULEVARD MURAT 75016 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 40Â 71Â 71Â 71 ou par fax au 01Â 40Â 71Â 00Â 15
La société SCI LES DOGES est principalement dirigée par M Philippe DEROMEDI qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Supports juridiques de programmes ,SCI
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4110D (Supports juridiques de programmes), les activités sont :
- Supports juridiques de programmes
- Cette sous-classe est destinée à isoler dans le répertoire les entités protégeant les acquéreurs en cloisonnant les programmes. Ces entités, fiscalement transparentes, se transforment souvent en copropriétés.
- les sociétés civiles immobilières de construction créées par les promoteurs pour la réalisation de chacun de leurs programmes
La société SCI LES DOGES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/06/1986 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33794153800023.
- M Philippe DEROMEDI, Gérant (1964) depuis le 10 octobre 2014
Anciens dirigeants :
- M Raymond DEROMEDI, Gérant (1939) du 01 janvier 2000 au 06 novembre 2013
- M Raymond DEROMEDI, Gérant (1939) du 06 novembre 2013 au 10 octobre 2014
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCI LES DOGES | |
Entrepreneurs individuels | SCI LES DOGES | |
Identifiant de l'entreprise | 337941538 | |
Numéro interne du siège | 00023 | |
Adresse | 95 BD MURAT 75016 PARIS 16 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 15 février 2002 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière de construction-vente | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 07 mars 1984 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4110D : Supports juridiques de programmes | |
Activité principale de l'entreprise | 4110D : Supports juridiques de programmes | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Supports juridiques de programmes | |
Synonyme | SCI |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
33794153800023 | SCI LES DOGES 95 BOULEVARD MURAT 75016 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01316 Organismes de tourisme social et familial
- 01512 Promotion construction
Gérant partant : Deromedi, Raymond Guy, nomination du Gérant : Deromedi, Philippe
Gérant partant : Deromedi, Philippe ; nomination du Liquidateur : SOCIETE FONCIERE PARIS AQUITAINE ET PARIS NICOLO