M Olivier HUART
Directeur général de SYSTEME INGENIERIE TELECOM
M Olivier HUART a 60 ans ( naissance en 1964), est Directeur général de la société SYSTEME INGENIERIE TELECOM
M Olivier HUART peut être contacté au siège de la société SYSTEME INGENIERIE TELECOM par courrier à l'adresse SYSTEME INGENIERIE TELECOM PA RUE DU MARGAS VAL DE L HUISNE 28400 NOGENT LE ROTROU FRANCE, par téléphone au 0237526691 ou par fax au 02Â 37Â 52Â 30Â 81
La société SYSTEME INGENIERIE TELECOM est principalement dirigée par M Olivier HUART qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Ingénierie, études techniques ,ingénieur, études techniques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7112B (Ingénierie, études techniques), les activités sont :
- Ingénierie, études techniques
- les activités d'ingénierie (c'est-à -dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil dans les domaines suivants :
- machines, processus et sites industriels
- projets comportant des activités ayant trait au génie civil, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport
- projets de gestion de l'eau
- conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l'ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité
- l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc.
- les services de gestion de projets de constructions
- les études géophysiques, géologiques et sismiques
- l'information cartographique et spatiale
Mais sont exclues les activités :
- les forages d'essai en rapport avec des opérations minières (cf09.10Z, 09.90Z)
- le développement ou l'édition de logiciels associés (cf58.29C, 62.01Z)
- les activités des consultants en informatique (cf62.02A et 62.09Z)
- les activités d'architecture (cf71.11Z)
- les activités de contrôle et les essais techniques (cf71.20B)
- les activités de recherche et de développement liées à l'ingénierie (cf72.19Z)
- le design industriel (cf74.10Z)
- la photographie aérienne (cf74.20Z)
- les activités des économistes de la construction (cf74.90A)
La société SYSTEME INGENIERIE TELECOM est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 02/08/1996 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33822934700020.
- M Benoit MEREL, Administrateur (1964) depuis le 26 novembre 2016
- M Olivier HUART, Président du conseil d`administration (1964) depuis le 26 novembre 2016
- MME Evelyne BRETON, Commissaire aux comptes suppléant (1964) depuis le 09 juillet 2015
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SYSTEME INGENIERIE TELECOM est de 60 ans. Le plus jeune à 60 ans, le plus agé 60 ans.
Anciens dirigeants :
- M Gilles BASTARD, Président du conseil d`administration (1971) du 25 mars 2008 au 26 novembre 2016
- M Marc CICERO, Administrateur (1952) du 09 octobre 2010 au 09 juillet 2015
- M Philippe BAROIN, Administrateur (1952) du 13 janvier 2004 au 09 octobre 2010
- M Pierre CHEVALIER, Président du conseil d`administration (1942) du 13 janvier 2004 au 25 mars 2008
- M Pierre CHEVALIER, Directeur général (1942) du 01 juin 2004 au 10 avril 2010
- M Pierre-Henri CHEVALIER, Directeur général (1942) du 13 janvier 2004 au 01 juin 2004
- MME Annick DORGOIGNE, Directeur général (1958) du 13 janvier 2004 au 01 juin 2004
- MME Christine BASTARD, Administrateur (1969) du 09 juillet 2015 au 26 novembre 2016
Dirigeants personne morale:
- EUCLIDE EXPERTISE, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 09 juillet 2015
- ITAS INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS AND SERVICES, Administrateur depuis le 26 novembre 2016
- FINANCIERE FICO, Administrateur du 01 juin 2004 au 09 juillet 2015
- ITAS INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS AND SERVICES, Administrateur du 09 juillet 2015 au 26 novembre 2016
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 13 octobre 2017 : EUCLIDE EXPERTISE n'est plus commissaire aux comptes titulaire. BRETON Ãvelyne nom d'usage : BRETON n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SA à conseil d'administration FINEXSI AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire)
- 13 décembre 2017 : MOUNIER Jean-Louis nom d'usage : MOUNIER devient président du conseil d'administration. MOUNIER Jean-Louis nom d'usage : MOUNIER devient directeur général. MOUNIER Jean-Louis nom d'usage : MOUNIER devient administrateur. SAVELLI Antoine nom d'usage : SAVELLI devient administrateur. HUART Olivier nom d'usage : HUART n'est plus directeur général. HUART Olivier nom d'usage : HUART n'est plus président du conseil d'administration. MEREL Benoît nom d'usage : MEREL n'est plus administrateur. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur ITAS INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS AND SERVICES Sté par actions simplifiée : MOUNIER Jean-Louis nom d'usage : MOUNIER n'est plus représentant permanent; MILESI Gilbert nom d'usage : MILESI devient représentant permanent)
- 02 septembre 2018 : Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur ITAS INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS AND SERVICES Sté par actions simplifiée : THORIN FLORENT nom d'usage : THORIN devient représentant permanent)
- 10 février 2022 : MOUNIER Jean-Louis nom d'usage : MOUNIER n'est plus président du conseil d'administration. MOUNIER Jean-Louis nom d'usage : MOUNIER n'est plus directeur général. MOUNIER Jean-Louis nom d'usage : MOUNIER n'est plus administrateur. SAVELLI Antoine nom d'usage : SAVELLI n'est plus administrateur. Sté par actions simplifiée ITAS INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS AND SERVICES n'est plus administrateur. DE SEZE Fabrice Emmanuel Joël Marie nom d'usage : DE SEZE devient président du conseil d'administration. DE SEZE Fabrice Emmanuel Joël Marie nom d'usage : DE SEZE devient directeur général. DE SEZE Fabrice Emmanuel Joël Marie nom d'usage : DE SEZE devient administrateur. TRICARD Laurent Claude Georges nom d'usage : TRICARD devient administrateur. Sté par actions simplifiée KYNTUS devient administrateur représenté(e) par DE SEZE Fabrice Emmanuel Joël Marie nom d'usage : DE SEZE)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SYSTEME INGENIERIE TELECOM | |
Sigle de l'entreprise | SIT | |
Entrepreneurs individuels | SYSTEME INGENIERIE TELECOM | |
Identifiant de l'entreprise | 338229347 | |
Numéro interne du siège | 00020 | |
Adresse | RUE DU MARGAS 28400 NOGENT LE ROTROU | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 juillet 1996 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 19 juillet 1986 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 3 522 000,00 | |
Résultat net | 327 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité principale de l'entreprise | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Ingénierie | |
Activite | Ingénierie, études techniques | |
Synonyme | ingénieur, études techniques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 689 000 |
Immobilisation incorporelle | 4 000 |
Immobilisation corporelle | 674 000 |
Immobilisation financière | 10 000 |
Actif circulant net | 5 210 000 |
Stock | 1 621 000 |
Avance | 7 000 |
Créance | 3 195 000 |
Placement | 387 000 |
Total Actif | 5 899 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 657 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 44 000 |
Dette | 4 197 000 |
Total Passif | 5 899 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 522 000 |
Produit d'exploitation | 4 452 000 |
Charge d'exploitation | 4 336 000 |
Résultat d'exploitation | 117 000 |
Produit financier net | 4 000 |
Charge financière | 8 000 |
Résultat financier | -4 000 |
Résultat courrant | 112 000 |
Produit exceptionnel | 501 000 |
Charges exceptionnelles | 19 000 |
Résultat exceptionnel | 482 000 |
Résultat net | 327 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
33822934700020 | SYSTEME INGENIERIE TELECOM PA RUE DU MARGAS VAL DE L HUISNE 28400 NOGENT LE ROTROU FRANCE |
33822934700046 | SYSTEME INGENIERIE TELECOM 42 AVENUE JEAN BAPTISTE CLEMENT 77290 MITRY MORY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 37 84 00 25
Les greffiers sont : GARNIER-MAURY Elizabeth
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Président du conseil d'administration et Directeur général : BASTARD Gilles. Administrateur : FINANCIERE FICO (SARL) représenté par SAFFARI Arnaud. Administrateur : BAROIN Philippe. Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE LEYDET (). Commissaire aux comptes suppléant : BURGUIERE Cédric.
Président du conseil d'administration et Directeur général : BASTARD Gilles Administrateur : FINANCIERE FICO représenté par SAFFARI Arnaud Administrateur : CICERO Marc Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE LEYDET Commissaire aux comptes suppléant : BURGUIERE Cédric
Président du conseil d'administration et Directeur général : BASTARD Gilles Administrateur : FINANCIERE FICO représenté par SAFFARI Arnaud Administrateur : CICERO Marc Commissaire aux comptes titulaire : EUCLIDE CONSEIL Commissaire aux comptes suppléant : BRETON Ãvelyne
Président du conseil d'administration et Directeur général : BASTARD Gilles Administrateur : FINANCIERE FICO représenté par BASTARD Gilles Administrateur : CICERO Marc Commissaire aux comptes titulaire : EUCLIDE EXPERTISE Commissaire aux comptes suppléant : BRETON Ãvelyne
Directeur général, Président du conseil d'administration : BASTARD Gilles Administrateur : BASTARD Christine né(e) PEREZ CASTELLANO Administrateur : ITAS INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS AND SERVICES (SAS) représenté par BASTARD Gilles Commissaire aux comptes titulaire : EUCLIDE EXPERTISE Commissaire aux comptes suppléant : BRETON Ãvelyne
Directeur général, Président du conseil d'administration : HUART Olivier ; Administrateur : MEREL Benoît ; Administrateur : ITAS INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS AND SERVICES (SAS) représenté par MOUNIER Jean-Louis ; Commissaire aux comptes titulaire : EUCLIDE EXPERTISE ; Commissaire aux comptes suppléant : BRETON Ãvelyne
EUCLIDE EXPERTISE n'est plus commissaire aux comptes titulaire. BRETON Ãvelyne nom d'usage : BRETON n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SA à conseil d'administration FINEXSI AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire
MOUNIER Jean-Louis nom d'usage : MOUNIER devient président du conseil d'administration. MOUNIER Jean-Louis nom d'usage : MOUNIER devient directeur général. MOUNIER Jean-Louis nom d'usage : MOUNIER devient administrateur. SAVELLI Antoine nom d'usage : SAVELLI devient administrateur. HUART Olivier nom d'usage : HUART n'est plus directeur général. HUART Olivier nom d'usage : HUART n'est plus président du conseil d'administration. MEREL Benoît nom d'usage : MEREL n'est plus administrateur. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur ITAS INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS AND SERVICES Sté par actions simplifiée : MOUNIER Jean-Louis nom d'usage : MOUNIER n'est plus représentant permanent; MILESI Gilbert nom d'usage : MILESI devient représentant permanent
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur ITAS INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS AND SERVICES Sté par actions simplifiée : THORIN FLORENT nom d'usage : THORIN devient représentant permanent
MOUNIER Jean-Louis nom d'usage : MOUNIER n'est plus président du conseil d'administration. MOUNIER Jean-Louis nom d'usage : MOUNIER n'est plus directeur général. MOUNIER Jean-Louis nom d'usage : MOUNIER n'est plus administrateur. SAVELLI Antoine nom d'usage : SAVELLI n'est plus administrateur. Sté par actions simplifiée ITAS INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS AND SERVICES n'est plus administrateur. DE SEZE Fabrice Emmanuel Joël Marie nom d'usage : DE SEZE devient président du conseil d'administration. DE SEZE Fabrice Emmanuel Joël Marie nom d'usage : DE SEZE devient directeur général. DE SEZE Fabrice Emmanuel Joël Marie nom d'usage : DE SEZE devient administrateur. TRICARD Laurent Claude Georges nom d'usage : TRICARD devient administrateur. Sté par actions simplifiée KYNTUS devient administrateur représenté(e) par DE SEZE Fabrice Emmanuel Joël Marie nom d'usage : DE SEZE
SA Ã conseil d\'administration FINEXSI AUDIT n\'est plus commissaire aux comptes titulaire. SA Ã conseil d\'administration IN EXTENSO CENTRE OUEST devient commissaire aux comptes titulaire