M Bernard DEGABRIEL
Administrateur de NATEXIS INSTITUTIONS JOUR
M Bernard DEGABRIEL a 84 ans ( naissance en 1940), est Administrateur de la société NATEXIS INSTITUTIONS JOUR
M Bernard DEGABRIEL peut être contacté au siège de la société NATEXIS INSTITUTIONS JOUR par courrier à l'adresse NATEXIS INSTITUTIONS JOUR IMMEUBLE GRAND SEINE 21 QUAI D AUSTERLITZ 75013 PARIS FRANCE
La société NATEXIS INSTITUTIONS JOUR est principalement dirigée par M Bernard DEGABRIEL qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires ,fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6430Z (Fonds de placement et entités financières similaires), les activités sont :
- Fonds de placement et entités financières similaires
- Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d'autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d'actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques
- les sociétés d'investissement à capital variable
- les sociétés d'investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d'agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d'une convention de fiducie, d'un testament ou d'un contrat d'agence
- les fonds communs de placement
Mais sont exclues les activités :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cfla sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf64.20Z)
- les caisses de retraite (cf65.30Z)
- la gestion de fonds (cf66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf84.30B)
La société NATEXIS INSTITUTIONS JOUR est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/07/1986 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33822997400047.
- M Alain RICHIER, Directeur général (1959) depuis le 22 août 2006
- M Eric MONTAGNE, Administrateur (1960) depuis le 09 février 2017
- M Steve GENTILI, Président du conseil d`administration (1949) depuis le 22 août 2006
- M Vincent GROS, Administrateur (1964) depuis le 19 août 2014
- MME Evelyne SENCE, Directeur général délégué (1960) depuis le 22 août 2006
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société NATEXIS INSTITUTIONS JOUR est de 66 ans. Le plus jeune à 60 ans, le plus agé 75 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard DEGABRIEL, Administrateur (1940) du 28 décembre 2004 au 19 août 2014
- M Emmanuel LEMOIGNE, Administrateur (1968) du 16 janvier 2014 au 09 février 2017
- M Michel DEVIANNE, Président du conseil d`administration (1963) du 28 décembre 2004 au 22 août 2006
- M Said DJABA, Directeur général non administrateur (1969) du 28 décembre 2004 au 29 août 2006
Dirigeants personne morale:
- BANQUE POPULAIRE DU NORD SA COOPERATIVE VARIABLE, Administrateur depuis le 25 janvier 2005
- BRED BANQUE POPULAIRE, Administrateur depuis le 16 janvier 2014
- CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS (CARMF), Administrateur depuis le 09 février 2017
- CAISSE AUTONOME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES ET DE PREVOYANCE DU TRANSPORT ( CARCEPT ), Administrateur depuis le 09 février 2017
- CASDEN BANQUE POPULAIRE, Administrateur depuis le 19 août 2014
- KPMG S A, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 09 février 2017
- ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE, Administrateur du 25 janvier 2005 au 27 mars 2010
- ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE (, Administrateur du 27 mars 2010 au 30 avril 2011
- BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, Administrateur du 03 avril 2012 au 09 février 2017
- BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE, Administrateur du 30 avril 2011 au 03 avril 2012
- BANQUE POPULAIRE DE L`OUEST, Administrateur du 08 mars 2005 au 27 mars 2010
- BANQUE POPULAIRE DE L`OUEST SA, Administrateur du 04 janvier 2005 au 09 février 2017
- BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS SA COOPERATIVE BANQUE A, Administrateur du 25 janvier 2005 au 27 mars 2010
- BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS SA COOPERATIVE BANQUE A CAPITAL VARIABLE, Administrateur du 27 mars 2010 au 16 janvier 2014
- BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS SA COOPERATIVE BANQUE A CAPITAL VARIABLE, Administrateur du 16 janvier 2014 au 09 février 2017
- BRED BANQUE POPULAIRE, Administrateur du 28 décembre 2004 au 16 janvier 2014
- CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS (CARMF), Administrateur du 27 mars 2010 au 19 avril 2014
- CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS (CARMF), Administrateur du 19 avril 2014 au 09 février 2017
- CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS CARMF, Administrateur du 28 décembre 2004 au 27 mars 2010
- CAISSE AUTONOME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES ET DE PREVOYANC, Administrateur du 28 décembre 2004 au 27 mars 2010
- CAISSE AUTONOME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES ET DE PREVOYANCE DUTRANSPORT ( CARCEPT ), Administrateur du 27 mars 2010 au 09 février 2017
- CAISSE DE RETRAITE PAR REPARTITION DES INGENIEURS CADRES ET, Administrateur du 28 décembre 2004 au 27 mars 2010
- CAISSE DE RETRAITE PAR REPARTITION DES INGENIEURS CADRES ET ASSIMILES (CRICA), Administrateur du 27 mars 2010 au 16 janvier 2014
- CAISSE GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE POUR SALARI, Administrateur du 28 décembre 2004 au 27 mars 2010
- CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES DES CADRES DE L`INDUSTRIE ET ASSIMILES - CIRCIA, Administrateur du 27 mars 2010 au 16 janvier 2014
- CASDEN BANQUE POPULAIRE, Administrateur du 09 juillet 2014 au 19 août 2014
- CASDEN BANQUE POPULAIRE SA COOP VARIABLE, Administrateur du 24 mai 2005 au 09 juillet 2014
- CIRCIA, Administrateur du 28 décembre 2004 au 27 mars 2010
- IACPS, Administrateur du 08 mars 2005 au 27 mars 2010
- INSTITUTION DE RETRAITE DES CADRES DE LA PRESSE ET DU SPECTACLE - IRCPS, Administrateur du 27 mars 2010 au 16 janvier 2014
- INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES DES SALARIES I, Administrateur du 28 décembre 2004 au 27 mars 2010
- UCREPP SA, Administrateur du 28 décembre 2004 au 27 mars 2010
- UNION DES CAISSES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES SOCIETES D`ASSURANCES UCREPPSA, Administrateur du 27 mars 2010 au 30 avril 2011
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | NATEXIS INSTITUTIONS JOUR | |
Entrepreneurs individuels | NATEXIS INSTITUTIONS JOUR | |
Identifiant de l'entreprise | 338229974 | |
Numéro interne du siège | 00047 | |
Adresse | 21 QUAI D AUSTERLITZ 75013 PARIS 13 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 novembre 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Fonds à forme sociétale à conseil d'administration | |
Capital social | 18 751 229,12 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 12 juin 1986 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité principale de l'entreprise | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Fonds de placement et entités financières similaires | |
Synonyme | fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02120 Banques
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01601 Bourse
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Administrateur partant : CAISSE GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE POUR SALARIES (CGIS) représentée par BERTHOUX MARIE CLAUDE NOM D'USAGE BOURGEOIS, Adresse : Demeurant : 34 avenue des Vignes 77260 Champigny
nomination de l'Administrateur : BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE représentée par Hivelin, Jean-Marie, Adresse : 20 Résidence du Château 79230 Aiffres
Administrateur partant : UNION DES CAISSES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES SOCIETES D'ASSURANCES UCREPPSA représentée par DEZ, FRANCOIS
Administrateur partant : ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE ( représentée par LE PAPE, Christophe, Adresse : 82 bis rue de Montreuil 75011 Paris, Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA), nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A.
modification de l'Administrateur BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE représentée par Beauquel, Jérôme
modification de l'Administrateur BRED BANQUE POPULAIRE représenté par , Lemoigne Emmanuel Adresse : 19 rue de Beauvais 60370 Hermes, Administrateur partant : CAISSE DE RETRAITE PAR REPARTITION DES INGENIEURS CADRES ET ASSIMILES (CRICA) représenté par WEBER FRANCIS GEORGES ALPHONSE NE LE 13/07/1954 A SARRE UNION 67NATIONALITE FRANCAISE DEMEURANT 16 RUE ST GRATIEN 95110 SANNOIS
Administrateur partant : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES DES CADRES DE L'INDUSTRIE ET ASSIMILES - CIRCIA
modification de l'Administrateur BRED BANQUE POPULAIRE représenté par , Barthelme Nathalie nom d'usage : Betting Adresse : 10 avenue Alphand 94160 Saint-Mandé, Administrateur partant : INSTITUTION DE RETRAITE DES CADRES DE LA PRESSE ET DU SPECTACLE - IRCPS, nomination de l'Administrateur : Lemoigne, Emmanuel
modification de l'Administrateur BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS SA COOPERATIVE BANQUE A CAPITAL VARIABLE représenté par , Paqueton Jean-Claude Adresse : 14 rue d'Aygliers 69380 Chazay-d'Azergues
modification de l'Administrateur CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS (CARMF) représenté par , Koskas Philippe Adresse : 185 avenue Achille Peretti 92200 Neuilly-sur-Seine
modification de l'Administrateur CASDEN BANQUE POPULAIRE représenté par , Garcelon Sylvie nom d'usage : Ricard Adresse : 14 rue Béatrix Dussane 75015 Paris
Administrateur partant : Degabriel, Bernard, modification de l'Administrateur CASDEN BANQUE POPULAIRE représenté par , Bruzi Serge Adresse : 26 rue de la Pelouse 93360 Neuilly-Plaisance, nomination de l'Administrateur : Gros, Vincent
modification de l'Administrateur CAISSE AUTONOME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES ET DE PREVOYANCE DUTRANSPORT ( CARCEPT ) représenté par , Dorieux Julien Adresse : 3 bis rue Turpin - 10 bis rue du Hainaut 94120 Fontenay-sous-Bois
Article L.236-14 du code de commerce