M Arnaud FROUGIER
Gérant de PHILIPPE SELLES, ARNAUD FROUGIER ET ELEONORE SELLES, NOTAIRES, ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE
M Arnaud FROUGIER a 44 ans ( naissance en 1978), est Gérant de la société PHILIPPE SELLES, ARNAUD FROUGIER ET ELEONORE SELLES, NOTAIRES, ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE
M Arnaud FROUGIER peut être contacté au siège de la société PHILIPPE SELLES, ARNAUD FROUGIER ET ELEONORE SELLES, NOTAIRES, ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE par courrier à l'adresse PS AF ES NOT ASSOC SCP TITULAIRE 3 RUE DE SATAO 64230 LESCAR FRANCE, par téléphone au 0559811390 ou par fax au 05Â 59Â 81Â 13Â 90
La société PHILIPPE SELLES, ARNAUD FROUGIER ET ELEONORE SELLES, NOTAIRES, ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE est principalement dirigée par M Arnaud FROUGIER qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités juridiques ,avocat, magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, arbitre, conseiller juridique, assistanat juridique, commissaires-priseurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6910Z (Activités juridiques), les activités sont :
- Activités juridiques
- la représentation juridique d'une partie contre une partie adverse, que ce soit ou non devant des tribunaux ou d'autres organes judiciaires, par des membres du barreau ou sous leur contrôle :
- conseil et représentation dans des affaires civiles
- conseil et représentation dans des affaires pénales
- conseil et représentation en relation avec des conflits du travail
- le conseil et l'assistance juridique de nature générale, la rédaction de documents juridiques :
- statuts, accords d'association ou documents analogues relatifs à la constitution de sociétés
- brevets et droits d'auteurs
- rédaction d'actes, de testaments, d'actes fiduciaires, etc.
- les autres activités des notaires, des huissiers, des juges d'instruction et des arbitres
- la gestion de tutelles et de curatelles
Mais sont exclues les activités :
- les activités des tribunaux (cf84.23Z)
La société PHILIPPE SELLES, ARNAUD FROUGIER ET ELEONORE SELLES, NOTAIRES, ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/08/1988 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33830471000035.
- M Arnaud FROUGIER, Gérant (1978) depuis le 16 septembre 2008
- M Philippe SELLES, Gérant (1950) depuis le 03 octobre 2009
- MME Eleonore SELLES, Gérant (1986) depuis le 01 novembre 2016
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société PHILIPPE SELLES, ARNAUD FROUGIER ET ELEONORE SELLES, NOTAIRES, ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE est de 51 ans. Le plus jeune à 36 ans, le plus agé 72 ans.
Anciens dirigeants :
- M Paul CORVEST, Gérant (1935) du 17 février 2004 au 27 juillet 2004
- M Philippe SELLES, Associé-gérant (1950) du 17 février 2004 au 03 octobre 2009
- MME Christine FROUGIER, Associé-gérant (1950) du 17 février 2004 au 03 octobre 2009
- MME Christine FROUGIER, Gérant (1950) du 03 octobre 2009 au 01 novembre 2016
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PHILIPPE SELLES, ARNAUD FROUGIER ET ELEONORE SELLES, NOTAIRES, ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE | |
Entrepreneurs individuels | PHILIPPE SELLES, ARNAUD FROUGIER ET ELEONORE SELLES, NOTAIRES, ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE | |
Identifiant de l'entreprise | 338304710 | |
Numéro interne du siège | 00035 | |
Adresse | 3 RUE DE SATAO 64230 LESCAR | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 juillet 1989 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SCP de notaires | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 04 février 1986 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6910Z : Activités juridiques | |
Activité principale de l'entreprise | 6910Z : Activités juridiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | juridique | |
Catégorie | Juridique | |
Activite | Activités juridiques | |
Synonyme | avocat, magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, arbitre, conseiller juridique, assistanat juridique, commissaires-priseurs |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
33830471000035 | PS AF ES NOT ASSOC SCP TITULAIRE 3 RUE DE SATAO 64230 LESCAR FRANCE |
33830471000035 | P SELLES E SELLES N RUIZ 3 RUE DE SATAO 64230 LESCAR FRANCE |
33830471000035 | P SELLES E SELLES N RUIZ 3 RUE DE SATAO 64230 LESCAR FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 59 98 60 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-pau.fr.
Les greffiers sont : HOUZELOT Jacques
Le greffe est ouvert 9H00-12H00 et 13H30-16H00
- 02706 Administrateurs & mandataires judiciaires
- 01850 Avocats salariés
- 00277 Avoués
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01000 Cabinets d'avocats
- 00240 Greffes des tribunaux de commerce
- 01921 Huissiers de Justice
- 02205 Notariat
Co-gérant associé : FROUGIER Christine Elisabeth Janine né(e) CHEVRIER. Co-gérant associé : SELLES Philippe Edouard. Co-gérant associé : FROUGIER Arnaud.
Gérant, Associé indéfiniment responsable : SELLES Philippe, Edouard ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : FROUGIER Arnaud ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : SELLES Eléonore, Julia, Antonia
Gérant, Associé indéfiniment responsable : SELLES Philippe, Edouard ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : SELLES Eléonore, Julia, Antonia ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : RUIZ Nathalie ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : GOURICHON Julie, Sabine, Hélène
Président : SELLES Eléonore, Julia, Antonia ; Directeur général : SELLES Philippe, Edouard ; Directeur général : RUIZ Nathalie ; Directeur général : GOURICHON Julie, Sabine, Hélène
Président, Bénéficiaire Effectif : SELLES Eléonore, Julia, Antonia ; Directeur général, Bénéficiaire Effectif : RUIZ Nathalie ; Directeur général, Bénéficiaire Effectif : GOURICHON Julie, Sabine, Hélène