M Gerard LE BRETON
Administrateur de RENOUARD SAS
M Gerard LE BRETON a 71 ans ( naissance en 1953), est Administrateur de la société RENOUARD SAS
M Gerard LE BRETON peut être contacté au siège de la société RENOUARD SAS par courrier à l'adresse RENOUARD SAS RENOUARD RUE DE LA CHEZE BP 631 22600 LOUDEAC FRANCE, par téléphone au 02Â 96Â 28Â 03Â 69 ou par fax au 02Â 96Â 28Â 06Â 06
La société RENOUARD SAS est principalement dirigée par M Gerard LE BRETON qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Travaux de menuiserie métallique et serrurerie ,menuisier, menuiserie, métal
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4332B (Travaux de menuiserie métallique et serrurerie), les activités sont :
- Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
- le blindage de portes extérieures et l'installation de portes blindées
- le montage de portes coupe-feux
- le montage de faux-plafonds sur structures métalliques, de cloisons mobiles, etc.
- le montage des fermetures de bâtiments métalliques : persiennes, volets, portes de garages, etc.
- l'installation d'escaliers d'intérieur métalliques
Mais sont exclues les activités :
- l'installation de portes automatiques et de tambours (cf43.29B)
- la pose de ferronnerie décorative (cf43.39Z)
- la fabrication d'éléments en métal pour la construction (cf25.1)
La société RENOUARD SAS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/08/1986 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33850741100019.
- M Laurent LE BOHEC, Commissaire aux comptes suppléant (1973) depuis le 31 décembre 2016
Anciens dirigeants :
- M Gerard LE BRETON, Administrateur (1953) du 01 mars 2005 au 03 octobre 2009
- M Gerard LE BRETON, Administrateur (1953) du 03 octobre 2009 au 14 novembre 2013
- M Jean-Paul EYRAUD, Commissaire aux comptes suppléant (1951) du 22 juillet 2015 au 31 décembre 2016
- M Sebastien RENOUARD, Directeur général délégué (1970) du 19 janvier 2005 au 14 novembre 2013
- M Sylvain RENOUARD, Président-directeur général (1969) du 19 janvier 2005 au 14 novembre 2013
- M Yannick RENOUARD, Administrateur (1942) du 19 janvier 2005 au 14 novembre 2013
- MME Nicole RENOUARD, Administrateur (1942) du 19 janvier 2005 au 01 mars 2005
Dirigeants personne morale:
- EFFICIENCE CONSULTANTS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 31 décembre 2016
- HOLDING METALSYSE, Président depuis le 14 novembre 2013
- AUDIT COMPTA EXPERT, Commissaire aux comptes titulaire du 22 juillet 2015 au 31 décembre 2016
RUE DE LA CHEZE
22600 LOUDEAC
Téléphone : 02Â 96Â 28Â 03Â 69 Société
RENOUARD SAS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | RENOUARD SAS | |
Entrepreneurs individuels | RENOUARD SAS | |
Identifiant de l'entreprise | 338507411 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | RUE DE LA CHEZE 22600 LOUDEAC | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Prise en location gérance (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 juillet 1986 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 juillet 1986 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2015) | 5 238 000,00 | |
Résultat net | 84 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 80 à 99% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4332B : Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | |
Activité principale de l'entreprise | 4332B : Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | |
Activité principale | 4332B | |
Première activité | 4332B | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | |
Synonyme | menuisier, menuiserie, métal | |
Principal | serrurier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 1 468 000 |
Immobilisation incorporelle | 297 000 |
Immobilisation corporelle | 1 161 000 |
Immobilisation financière | 10 000 |
Actif circulant net | 2 379 000 |
Stock | 369 000 |
Avance | 4 000 |
Créance | 1 708 000 |
Placement | 298 000 |
Total Actif | 3 848 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 059 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 789 000 |
Total Passif | 3 848 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 5 238 000 |
Produit d'exploitation | 5 370 000 |
Charge d'exploitation | 5 347 000 |
Résultat d'exploitation | 23 000 |
Produit financier net | 20 |
Charge financière | 29 000 |
Résultat financier | -29 000 |
Résultat courrant | -5 000 |
Produit exceptionnel | 105 000 |
Charges exceptionnelles | 12 000 |
Résultat exceptionnel | 93 000 |
Résultat net | 84 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
33850741100019 | RENOUARD SAS RENOUARD RUE DE LA CHEZE BP 631 22600 LOUDEAC FRANCE |
33850741100035 | RENOUARD SAS 2 RUE ALFRED KASTLER CS 90676 44306 NANTES CEDEX 3 FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 96 33 68 92
Les greffiers sont : TEPHO Loïc
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Président directeur général : RENOUARD SylvainDirecteur général délégué : RENOUARD Sébastien. Administrateur : RENOUARD Yannick. Administrateur : LE BRETON Gerard Henri Marie. Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT COMTA EXPERT. Commissaire aux comptes suppléant : EYRAUD JEAN-PAUL.
Président : HOLDING METALSYSE (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT COMPTA EXPERT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : EYRAUD JEAN-PAUL
Président : HOLDING METALSYSE (SARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : EFFICIENCE CONSULTANTS (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : LE BOHEC Laurent, Pierre, Daniel