M Herve PHELIP
Président de PROVER SA
M Herve PHELIP a 72 ans ( naissance en 1952), est Président de la société PROVER SA
M Herve PHELIP peut être contacté au siège de la société PROVER SA par courrier à l'adresse PROVER SA RUE DE L ELECTROLYSE BP 33 BP 33 62410 WINGLES FRANCE, par téléphone au 03Â 21Â 79Â 95Â 04 ou par fax au 03Â 21Â 79Â 95Â 31
La société PROVER SA est principalement dirigée par M Herve PHELIP qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Récupération de déchets triés ,gestion des déchets, collecte de déchets, récupération de déchets, tri des déchets, récupération
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3832Z (Récupération de déchets triés), les activités sont :
- Récupération de déchets triés
- Cette sous-classe comprend la transformation, généralement par un processus mécanique ou chimique, de déchets et de débris métalliques et non métalliques ou d'autres articles en matières premières secondaires.
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de nouveaux produits finis à partir de matières premières secondaires (issues ou non de la fabrication propre), par exemple la filature d'effilochés, la fabrication de pâte à papier à partir de déchets de papier, le rechapage de pneuma
- le retraitement des combustibles nucléaires (cf20.13A)
- la refusion de déchets et débris métalliques (cf24.10Z)
- la récupération de matériaux au cours du processus de combustion ou d'incinération des déchets (cf38.2Z)
- le traitement et l'élimination des déchets non dangereux (cf38.21Z)
- le traitement des déchets organiques, y compris la production de compost, dans le but de les éliminer (cf38.21Z)
- la récupération d'énergie au cours du processus d'incinération des déchets non dangereux (cf38.21Z)
- le traitement et l'élimination de déchets radioactifs (cf38.22Z)
- le traitement et l'élimination de déchets contaminés toxiques (cf38.22Z)
- le commerce de gros des matériaux de récupération, y compris la collecte et le tri de matériaux de récupération non triés associés à leur vente, sans réelle transformation (cf46.77Z)
La société PROVER SA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 26/08/1986 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33852111500018.
- M Bernard CHANUDET, Président (1955) depuis le 07 avril 2017
Anciens dirigeants :
- M Bernard FAVORY, Président (1946) du 19 janvier 2005 au 22 avril 2008
- M Herve PHELIP, Président (1952) du 08 février 2013 au 07 avril 2017
- M Michel PACORET DE SAINT BOH, Président (1950) du 22 avril 2008 au 23 juin 2009
- M Michel PACORET DE SAINT BON, Président (1950) du 23 juin 2009 au 20 février 2010
- M Thierry PARESYS, Président (1963) du 20 février 2010 au 08 février 2013
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 07 avril 2017
- ERNST AND YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 07 avril 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PROVER SA | |
Entrepreneurs individuels | PROVER SA | |
Identifiant de l'entreprise | 338521115 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | RUE DE L ELECTROLYSE 62410 WINGLES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 25 juillet 1986 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 25 juillet 1986 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2014) | 3 324 000,00 | |
Résultat net | 136 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3832Z : Récupération de déchets triés | |
Activité principale de l'entreprise | 3832Z : Récupération de déchets triés | |
Activité principale | 3832Z | |
Première activité | 3832Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | environnement | |
Catégorie | Eau et gestion des déchets | |
Activite | Récupération de déchets triés | |
Synonyme | gestion des déchets, collecte de déchets, récupération de déchets, tri des déchets, récupération | |
Principal | récupération |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 2 757 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 2 757 000 |
Immobilisation financière | 800 |
Actif circulant net | 1 653 000 |
Stock | 397 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 170 000 |
Placement | 86 000 |
Total Actif | 4 411 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 586 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 825 000 |
Total Passif | 4 411 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 324 000 |
Produit d'exploitation | 3 325 000 |
Charge d'exploitation | 3 194 000 |
Résultat d'exploitation | 131 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 14 000 |
Résultat financier | -14 000 |
Résultat courrant | 117 000 |
Produit exceptionnel | 74 000 |
Charges exceptionnelles | 1 000 |
Résultat exceptionnel | 73 000 |
Résultat net | 136 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
33852111500018 | PROVER SA RUE DE L ELECTROLYSE BP 33 BP 33 62410 WINGLES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 21 24 25 25 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-arras.fr.
Les greffiers sont : SINGER François , PARMENTIER Jean-Marc
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-16h
- 02149 Activités du déchet
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00637 Industries et commerce de la récupération
- 00292 Plasturgie
- 01090 Services de l'automobile
changement de président, partant : FAVORY (Bernard), président ; nouveau : PACORET DE SAINT BON (Michel), président.
Président : PARESYS Thierry Commissaire aux comptes titulaire : SCP RIVIERE GAUDRIE ET AUTRES Commissaire aux comptes suppléant : GAUDRIE Philippe
Président : PARESYS Thierry Commissaire aux comptes titulaire : ERNST AND YOUNG ET AUTRES (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS)
Président : PHELIP Hervé Commissaire aux comptes titulaire : ERNST AND YOUNG ET AUTRES (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS)
Président : CHANUDET bernard ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST AND YOUNG ET AUTRES (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS)
Président : CHANUDET bernard ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST AND YOUNG ET AUTRES (SAS)
Président : DOBRZYNSKI Sylvie ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST AND YOUNG ET AUTRES (SAS)
Président : DERNICOURT Frédéric, Marc ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST AND YOUNG ET AUTRES