MME Anne-Sophie LELEU
Administrateur de CONSTRUCTIONS MECANIQUES AUTOMAT RIVARD
MME Anne-Sophie LELEU a 37 ans ( naissance en 1985), elle est Administrateur de la société CONSTRUCTIONS MECANIQUES AUTOMAT RIVARD
MME Anne-Sophie LELEU peut être contacté au siège de la société CONSTRUCTIONS MECANIQUES AUTOMAT RIVARD par courrier à l'adresse CONSTRUCTIONS MECANIQUES AUTOMAT RIVAR ZONE ARTISANALE PONT RAME 3 RUE DENIS PAPIN 49430 DURTAL FRANCE, par téléphone au 0241763238 ou par fax au 02Â 41Â 76Â 32Â 38
La société CONSTRUCTIONS MECANIQUES AUTOMAT RIVARD est principalement dirigée par MME Anne-Sophie LELEU qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Construction de véhicules automobiles ,constructeur automobile, constructeur de véhicules automobiles
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2910Z (Construction de véhicules automobiles), les activités sont :
- Construction de véhicules automobiles
- la fabrication de voitures de tourisme, des utilitaires dérivés, des vans et des autocaravanes
- la fabrication de véhicules utilitaires :
- camions et camionnettes, tracteurs routiers pour semi-remorques, etc.
- la fabrication d'autobus, de trolleybus et d'autocars
- la fabrication de moteurs à combustion interne pour véhicules automobiles
- la fabrication de châssis complets pour véhicules à moteur
- la fabrication d'autres véhicules automobiles :
- autoneiges et motoneiges, véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf, véhicules amphibies
- autopompes, balayeuses, bibliobus, voitures blindées, etc.
- camions-bétonnières
- la fabrication de véhicules tout terrain, karts et engins similaires, y compris les voitures de course
- la construction de voiturettes
- le montage pour compte de tiers de parties ou sous-ensembles de véhicules automobiles
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de moteurs électriques, à l'exception des moteurs auxiliaires utilisés pour faciliter le démarrage (voitures hybrides équipées d'un moteur électrique pour la phase de démarrage et d'un moteur thermique qui prend le relais) (cf27.11Z)
- la fabrication d'appareils d'éclairage pour véhicules automobiles (cf27.40Z)
- la fabrication de parties de moteurs (pistons, segments de piston, carburateurs) (cf28.11Z)
- la fabrication de tracteurs agricoles (cf28.30Z)
- la fabrication de tombereaux automoteurs et d'autres engins utilisés dans la construction et les mines (cf28.92Z)
- la fabrication de carrosseries pour véhicules automobiles (cf29.20Z)
- la fabrication d'équipements électriques pour véhicules automobiles (cf29.31Z)
- la fabrication d'autres équipements pour véhicules automobiles (cf29.32Z)
- la fabrication de chars et d'autres véhicules militaires de combat (cf30.40Z)
- l'entretien et la réparation de véhicules automobiles (cf45.20)
La société CONSTRUCTIONS MECANIQUES AUTOMAT RIVARD est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/07/1988 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33871443900027.
- MME Bernadette LELEU, Directeur général (1958) depuis le 30 octobre 2007
Anciens dirigeants :
- M Claude RIVARD, Président du conseil d`administration (1953) du 01 juin 2004 au 30 octobre 2007
- M Pascal LELEU, Président-directeur général (1958) du 30 octobre 2007 au 02 juillet 2011
- MME Anne-Sophie LELEU, Administrateur (1985) du 30 octobre 2007 au 15 janvier 2008
- MME Bernadette LELEU, Administrateur (1958) du 30 octobre 2007 au 15 janvier 2008
- MME Michele KROPOTKINE, Directeur général délégué (1947) du 22 juin 2004 au 30 octobre 2007
Dirigeants personne morale:
- SARL PROFIL, Président depuis le 02 juillet 2011
- SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 23 mai 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CONSTRUCTIONS MECANIQUES AUTOMAT RIVARD | |
Sigle de l'entreprise | CMAR | |
Entrepreneurs individuels | CONSTRUCTIONS MECANIQUES AUTOMAT RIVARD | |
Identifiant de l'entreprise | 338714439 | |
Numéro interne du siège | 00027 | |
Adresse | 3 RUE DENIS PAPIN 49430 DURTAL | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 20 avril 1988 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 835 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 juillet 1986 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2014) | 15 958 000,00 | |
Résultat net | 1 319 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2910Z : Construction de véhicules automobiles | |
Activité principale de l'entreprise | 2910Z : Construction de véhicules automobiles | |
Activité principale au registre des métiers | 2899BZ | |
Activité principale | 2910Z | |
Première activité | 2910Z | |
Deuxième activité | 4519Z | |
Troisième activité | 3312Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | automobile | |
Catégorie | Automobile | |
Activite | Construction de véhicules automobiles | |
Synonyme | constructeur automobile, constructeur de véhicules automobiles | |
Principal | constructeur automobile |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 1 219 000 |
Immobilisation incorporelle | 12 000 |
Immobilisation corporelle | 1 206 000 |
Immobilisation financière | 480 |
Actif circulant net | 11 788 000 |
Stock | 6 500 000 |
Avance | 149 000 |
Créance | 3 463 000 |
Placement | 1 676 000 |
Total Actif | 13 007 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 5 646 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 232 000 |
Dette | 7 129 000 |
Total Passif | 13 007 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 15 958 000 |
Produit d'exploitation | 17 532 000 |
Charge d'exploitation | 15 593 000 |
Résultat d'exploitation | 1 939 000 |
Produit financier net | 32 000 |
Charge financière | 18 000 |
Résultat financier | 14 000 |
Résultat courrant | 1 953 000 |
Produit exceptionnel | 82 000 |
Charges exceptionnelles | 74 000 |
Résultat exceptionnel | 8 000 |
Résultat net | 1 319 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
33871443900027 | CONSTRUCTIONS MECANIQUES AUTOMAT RIVAR ZONE ARTISANALE PONT RAME 3 RUE DENIS PAPIN 49430 DURTAL FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 41 87 89 30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-angers.fr.
Les greffiers sont : PAILLÃ Bertrand
Le greffe est ouvert Du Lun au Jeu: 9h-11h45/13h30-16h30 et Ven: 9h-11h45/13h30-15h45
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00914 Métallurgie Ain
- 00827 Métallurgie Ardennes
- 02755 Métallurgie Belfort Montbéliard
- 00650 Métallurgie cadres
- 00943 Métallurgie Calvados
- 01387 Métallurgie Flandres Douaisis
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 03053 Métallurgie Haute-Saône
- 01365 Métallurgie Meurthe et Moselle
- 00863 Métallurgie Morbihan Ille et Vilaine
- 00714 Métallurgie Moselle
- 01813 Métallurgie Nord Maubeuge
- 01592 Métallurgie Nord Valenciennois Cambrésis
- 01472 Métallurgie Pas de Calais
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 01564 Métallurgie Saône et Loire
- 00930 Métallurgie Sarthe
- 00979 Métallurgie Seine Maritime Havre
- 01604 Métallurgie Seine Maritime Rouen Dieppe
Président : LELEU Pascal. Directeur général : LELEU Bernadette né(e) BRICAUD. Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL () représenté par RAGUIN Michel. Commissaire aux comptes suppléant : SCOUPE Florence.
Président : SARL PROFIL (SARL) Directeur général : LELEU Bernadette né(e) BRICAUD Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL représenté par RAGUIN Michel Commissaire aux comptes suppléant : SCOUPE Florence
Président : SARL PROFIL (SARL) ; Directeur général : LELEU Bernadette né(e) BRICAUD ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL (AFJ)
Président : SARL PROFIL (SARL) ; Directeur général : LELEU Bernadette né(e) BRICAUD ; Directeur général : BONNEL Julien ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL (AFJ)
Président : SAPOLKA ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL