M Yvon SEBAG
Administrateur de VICTOR IMPORT
M Yvon SEBAG a 72 ans ( naissance en 1950), est Administrateur de la société VICTOR IMPORT
M Yvon SEBAG peut être contacté au siège de la société VICTOR IMPORT par courrier à l'adresse VICTOR IMPORT PARC D ACTIVITE CARRE DES AVIATEURS 2B 157 AVENUE CHARLES FLOQUET CS 20006 93155 LE BLANC MESNIL CEDEX FRANCE, par téléphone au 01Â 55Â 81Â 28Â 20
La société VICTOR IMPORT est principalement dirigée par M Yvon SEBAG qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros d'autres biens domestiques ,grossiste, vendeur en gros, grossiste d'articles métalliques, vendeur d'articles métalliques en gros, grossiste d'ouvrages en bois, vendeur d'ouvrage en bois en gros, grossiste en cycles, vendeur de cycles en gros, grossiste en papeterie, vendeur de
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4649Z (Commerce de gros d'autres biens domestiques), les activités sont :
- Commerce de gros d'autres biens domestiques
- le commerce de gros d'articles métalliques de table et de cuisine
- le commerce de gros d'ouvrages en bois, vannerie et liège, etc.
- le commerce de gros de cycles et de leurs pièces et accessoires
- le commerce de gros de papeterie, de livres, de journaux et de périodiques
- le commerce de gros d'articles de maroquinerie et d'accessoires de voyage
- le commerce de gros d'instruments de musique
- le commerce de gros de jeux et jouets
- le commerce de gros d'articles de sport, y compris de chaussures spéciales de sport, telles que des chaussures de ski
- le commerce de gros de cycles
La société VICTOR IMPORT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 17/09/1986 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33873363700031.
- M Yvon SEBAG, Président (1950) depuis le 13 mars 2010
Anciens dirigeants :
- M Yvon SEBAG, Président du conseil d`administration (1950) du 19 janvier 2005 au 13 mars 2010
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | VICTOR IMPORT | |
Entrepreneurs individuels | VICTOR IMPORT | |
Identifiant de l'entreprise | 338733637 | |
Numéro interne du siège | 00031 | |
Adresse | 157 AV CHARLES FLOQUET 93150 LE BLANC MESNIL | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 septembre 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 12 septembre 1986 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2011 ) | 10 893 000,00 | |
Résultat net | 67 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4649Z : Commerce de gros d'autres biens domestiques | |
Activité principale de l'entreprise | 4649Z : Commerce de gros d'autres biens domestiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste d'articles métalliques, vendeur d'articles métalliques en gros, grossiste d'ouvrages en bois, vendeur d'ouvrage en bois en gros, grossiste en cycles, vendeur de cycles en gros, grossiste en papeterie, vendeur de |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2011 |
Actif immobilisé | 394 000 |
Immobilisation incorporelle | 750 |
Immobilisation corporelle | 317 000 |
Immobilisation financière | 77 000 |
Actif circulant net | 6 848 000 |
Stock | 5 360 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 080 000 |
Placement | 408 000 |
Total Actif | 7 242 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 985 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 4 257 000 |
Total Passif | 7 242 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 10 893 000 |
Produit d'exploitation | 10 972 000 |
Charge d'exploitation | 10 774 000 |
Résultat d'exploitation | 199 000 |
Produit financier net | 52 000 |
Charge financière | 124 000 |
Résultat financier | -72 000 |
Résultat courrant | 126 000 |
Produit exceptionnel | 39 000 |
Charges exceptionnelles | 78 000 |
Résultat exceptionnel | -39 000 |
Résultat net | 67 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
33873363700031 | VICTOR IMPORT PARC D ACTIVITE CARRE DES AVIATEURS 2B 157 AVENUE CHARLES FLOQUET CS 20006 93155 LE BLANC MESNIL CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Marc , DOUCEDE Jean-François , FRAVAL DE COATPARQUET Anne Sophie , DOUCEDE Vincent
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
- 01880 Ameublement - négoce de l'ameublement
- 00567 Bijouterie joaillerie orfèvrerie
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01557 Commerce articles de sports équipements loisirs
- 00450 Commerce de gros de jouets bimbeloterie bazars
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00303 Couture Région parisienne
- 02121 Ãdition
- 01607 Industries des jeux jouets et connexes
- 00650 Métallurgie cadres
- 00158 Travail mécanique du bois scieries négoce
- 00804 VRP
Président du c. a. directeur général et administrateur : SEBAG YVON modification le 10 Juillet 2002. Administrateur : SEBAG Willy en fonction le 02 Mars 2001. Administrateur : SEBAG Alexandra en fonction le 02 Mars 2001. Commissaire aux comptes titulaire : LB AUDIT & EXPERTISE en fonction le 01 Octobre 2008. Commissaire aux comptes suppléant : AMOCH Alain en fonction le 01 Octobre 2008.
Président : SEBAG YVON modification le 08 Décembre 2008. Commissaire aux comptes titulaire : LB AUDIT & EXPERTISE en fonction le 01 Octobre 2008. Commissaire aux comptes suppléant : AMOCH Alain en fonction le 01 Octobre 2008.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 24 décembre 2012 désignant liquidateur Me Jeanne Bertrand 2 ter Rue de Lorraine 93011 Bobigny Cedex. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la présente publication.
La liste des créances de l'article L 641-13 du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.