M Pierre LEMAIRE
Président de CARAIBES
M Pierre LEMAIRE a 54 ans ( naissance en 1968), est Président de la société CARAIBES
M Pierre LEMAIRE peut être contacté au siège de la société CARAIBES par courrier à l'adresse CARAIBES INTERMARCHE 68 AVENUE PRESIDENT WILSON 76290 MONTIVILLIERS FRANCE, par téléphone au 0235307550 ou par fax au 02Â 35Â 30Â 17Â 37
La société CARAIBES est principalement dirigée par M Pierre LEMAIRE qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Supermarchés ,supermarché
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4711D (Supermarchés), les activités sont :
- Supermarchés
- le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire, réalisant un chiffre d'affaires alimentaire supérieur à 65 % des ventes, en magasin d'une surface de vente comprise entre 400 et 2500 m²
La société CARAIBES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 27/10/1986 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33883079700035.
- M Aurelien MALLIET, Président (1976) depuis le 15 août 2013
- MME Anne ROBERT, Directeur général (1975) depuis le 15 août 2013
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société CARAIBES est de 47 ans. Le plus jeune à 46 ans, le plus agé 47 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alexandre BOJMAN, Président (1971) du 25 septembre 2007 au 15 août 2013
- M Andre BUSSIERE, Commissaire aux comptes titulaire (1937) du 11 novembre 2016 au 13 décembre 2016
- M David MUS, Administrateur (1968) du 19 janvier 2005 au 26 juin 2007
- M Jean-Marc SAURET, Administrateur (1972) du 26 juin 2007 au 28 août 2007
- M Michel MUS, Président du conseil d`administration (1946) du 19 janvier 2005 au 26 juin 2007
- M Michel MUS, Directeur général (1946) du 02 novembre 2005 au 26 juin 2007
- M Norbert MERHAND, Administrateur (1951) du 26 juin 2007 au 28 août 2007
- M Pierre LEMAIRE, Président (1968) du 26 juin 2007 au 16 octobre 2007
- MME Chantal MUS, Directeur général délégué (1946) du 19 janvier 2005 au 26 juin 2007
- MME Elise BOJMAN, Directeur général (1974) du 28 octobre 2008 au 15 août 2013
- MME Michele VISAGE, Administrateur (1962) du 26 juin 2007 au 28 août 2007
Dirigeants personne morale:
- ADH EXPERTS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 13 décembre 2016
- AUDIT CONTROLE ET CONSEIL, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 13 décembre 2016
- CABINET A B BOULANGER ET P M DAVID, Commissaire aux comptes suppléant du 11 novembre 2016 au 13 décembre 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CARAIBES | |
Entrepreneurs individuels | CARAIBES | |
Identifiant de l'entreprise | 338830797 | |
Numéro interne du siège | 00035 | |
Adresse | 68 AV PRESIDENT WILSON 76290 MONTIVILLIERS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 08 mars 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 juin 1986 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 8 801 000,00 | |
Résultat net | 132 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4711D : Supermarchés | |
Activité principale de l'entreprise | 4711D : Supermarchés | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Supermarchés | |
Synonyme | supermarché | |
Principal | supermarché |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 145 000 |
Immobilisation incorporelle | 230 |
Immobilisation corporelle | 144 000 |
Immobilisation financière | 1 000 |
Actif circulant net | 1 229 000 |
Stock | 505 000 |
Avance | 0 |
Créance | 201 000 |
Placement | 522 000 |
Total Actif | 1 374 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 513 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 861 000 |
Total Passif | 1 374 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 8 801 000 |
Produit d'exploitation | 8 819 000 |
Charge d'exploitation | 8 679 000 |
Résultat d'exploitation | 141 000 |
Produit financier net | 38 000 |
Charge financière | 9 000 |
Résultat financier | 29 000 |
Résultat courrant | 170 000 |
Produit exceptionnel | 15 000 |
Charges exceptionnelles | 27 000 |
Résultat exceptionnel | -11 000 |
Résultat net | 132 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
33883079700035 | CARAIBES INTERMARCHE 68 AVENUE PRESIDENT WILSON 76290 MONTIVILLIERS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 35 42 15 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lehavre.fr.
Les greffiers sont : CHASSANG Pierre Philippe , LE PAGE Nicolas
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
Président : BOJMAN Alexandre. Directeur général : BOJMAN Elise né(e) KERGROHEN. Commissaire aux comptes titulaire : BUSSIERE André. Commissaire aux comptes suppléant : CABINET A.B BOULANGER ET P.M DAVID.
Président : MALLIET Aurélien, Louis, Marie Directeur général : ROBERT Anne, Aurore, Juliette Commissaire aux comptes titulaire : BUSSIERE André Commissaire aux comptes suppléant : CABINET A.B BOULANGER ET P.M DAVID
Président : MALLIET Aurélien, Louis, Marie ; Directeur général : ROBERT Anne, Aurore, Juliette ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONTROLE ET CONSEIL (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : ADH EXPERTS (SAS)