MME Karine TREGUER
Administrateur de AGENCEMENTS ETUDES REALISATIONS
MME Karine TREGUER a 57 ans ( naissance en 1967), elle est Administrateur de la société AGENCEMENTS ETUDES REALISATIONS
MME Karine TREGUER peut être contacté au siège de la société AGENCEMENTS ETUDES REALISATIONS par courrier à l'adresse AGENCEMENTS ETUDES REALISATIONS 38 RUE MADELEINE MICHELIS 92200 NEUILLY SUR SEINE FRANCE, par téléphone au 01Â 47Â 45Â 49Â 82 ou par fax au 01Â 47Â 45Â 00Â 71
La société AGENCEMENTS ETUDES REALISATIONS est principalement dirigée par MME Karine TREGUER qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Ingénierie, études techniques ,ingénieur, études techniques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7112B (Ingénierie, études techniques), les activités sont :
- Ingénierie, études techniques
- les activités d'ingénierie (c'est-à -dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil dans les domaines suivants :
- machines, processus et sites industriels
- projets comportant des activités ayant trait au génie civil, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport
- projets de gestion de l'eau
- conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l'ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité
- l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc.
- les services de gestion de projets de constructions
- les études géophysiques, géologiques et sismiques
- l'information cartographique et spatiale
Mais sont exclues les activités :
- les forages d'essai en rapport avec des opérations minières (cf09.10Z, 09.90Z)
- le développement ou l'édition de logiciels associés (cf58.29C, 62.01Z)
- les activités des consultants en informatique (cf62.02A et 62.09Z)
- les activités d'architecture (cf71.11Z)
- les activités de contrôle et les essais techniques (cf71.20B)
- les activités de recherche et de développement liées à l'ingénierie (cf72.19Z)
- le design industriel (cf74.10Z)
- la photographie aérienne (cf74.20Z)
- les activités des économistes de la construction (cf74.90A)
La société AGENCEMENTS ETUDES REALISATIONS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 24/07/1990 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33886014100047.
- M David LECLERCQ, Commissaire aux comptes suppléant (1970) depuis le 14 mars 2017
- M Michel TREGUER, Président (1945) depuis le 19 janvier 2005
- M Thierry MONSIMIER, Président (1957) depuis le 08 mars 2005
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société AGENCEMENTS ETUDES REALISATIONS est de 67 ans. Le plus jeune à 54 ans, le plus agé 79 ans.
Anciens dirigeants :
- M Patrice DUCHAN, Directeur général (1952) du 08 mars 2005 au 27 août 2013
- MME Karine TREGUER, Administrateur (1967) du 19 janvier 2005 au 08 mars 2005
Dirigeants personne morale:
- JPM AUDIT ET CONSEIL, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 14 mars 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AGENCEMENTS ETUDES REALISATIONS | |
Sigle de l'entreprise | AER | |
Entrepreneurs individuels | AGENCEMENTS ETUDES REALISATIONS | |
Identifiant de l'entreprise | 338860141 | |
Numéro interne du siège | 00047 | |
Adresse | 38 RUE MADELEINE MICHELIS 92200 NEUILLY SUR SEINE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 14 juin 1992 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã directoire (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 juillet 1986 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 499 873,00 | |
Résultat net | 77 600,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité principale de l'entreprise | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Ingénierie | |
Activite | Ingénierie, études techniques | |
Synonyme | ingénieur, études techniques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 24 758 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 12 958 |
Immobilisation financière | 11 800 |
Actif circulant net | 201 252 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 144 810 |
Placement | 56 442 |
Total Actif | 226 010 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 123 696 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 102 314 |
Total Passif | 226 010 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 499 873 |
Produit d'exploitation | 523 386 |
Charge d'exploitation | 440 756 |
Résultat d'exploitation | 82 630 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 1 783 |
Résultat financier | -1 783 |
Résultat courrant | 80 847 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 77 600 |
Siret | Etablissement |
---|---|
33886014100047 | AGENCEMENTS ETUDES REALISATIONS 38 RUE MADELEINE MICHELIS 92200 NEUILLY SUR SEINE FRANCE |
33886014100054 | AGENCEMENTS ETUDES REALISATIONS AER 27 PLACE DE LA MADELEINE 75008 PARIS FRANCE |
33886014100054 | AGENCEMENTS ETUDES REALISATIONS 27 PL DE LA MADELEINE 75008 PARIS 8 |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Président et membre du conseil de surveillance : TREGUER Michel modification le 04 Février 2005 Membre du conseil de surveillance : GUIGNIER Marie Francoise modification le 04 Février 2005 Membre du comité de surveillance : TREGUER Karine modification le 04 Février 2005 Président et membre du directoire : MONSIMIER Thierry en fonction le 04 Février 2005 Commissaire aux comptes titulaire : SYC modification le 29 Juillet 2011 Directeur général - membre du directoire : DUCHAN Patrice en fonction le 04 Février 2005 Commissaire aux comptes suppléant : M. B. V. ET ASSOCIES en fonction le 29 Juillet 2011
Président Membre du conseil de surveillance : TREGUER Michel modification le 23 Août 2013 Membre du conseil de surveillance : GUIGNIER Marie Francoise modification le 23 Août 2013 Membre du comité de surveillance : TREGUER Karine modification le 23 Août 2013 Président Membre du directoire : MONSIMIER Thierry modification le 23 Août 2013 Commissaire aux comptes titulaire : SYC modification le 29 Juillet 2011 Commissaire aux comptes suppléant : M. B. V. ET ASSOCIES en fonction le 29 Juillet 2011
Président Membre du conseil de surveillance : TREGUER Michel modification le 23 Août 2013 ; Membre du conseil de surveillance : GUIGNIER Marie Francoise modification le 23 Août 2013 ; Membre du comité de surveillance : TREGUER Karine modification le 23 Août 2013 ; Président Membre du directoire : MONSIMIER Thierry modification le 23 Août 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : LECLERCQ David en fonction le 10 Mars 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : JPM AUDIT ET CONSEIL en fonction le 10 Mars 2017
Conception - aménagement - réalisations de magasins - locaux commerciaux
Président partant : Treguer, Michel ; Président partant : Monsimier, Thierry ; modification du Président Monsimier, Thierry ; Membre du conseil de surveillance partant : Treguer, Michel ; Membre du conseil de surveillance partant : Guignier, nom d'usage : Treguer, Marie Françoise ; Membre du comité de surveillance partant : Treguer, Karine ; Commissaire aux comptes titulaire partant : JPM AUDIT ET CONSEIL ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Leclercq, David