M Pierre CARPENTIER
Président de PROPHARMED FRANCE
M Pierre CARPENTIER a 78 ans ( naissance en 1944), est Président de la société PROPHARMED FRANCE
M Pierre CARPENTIER peut être contacté au siège de la société PROPHARMED FRANCE par courrier à l'adresse PROPHARMED FRANCE 16 RUE EDOUARD NIEUPORT CS 50045 92156 SURESNES CEDEX FRANCE
La société PROPHARMED FRANCE est principalement dirigée par M Pierre CARPENTIER qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Interm. spécialisés commerce d'autres produits spécifiques ,intermédiaire de commerce, agent commercial
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4618Z (Interm. spécialisés commerce d'autres produits spécifiques), les activités sont :
- Interm. spécialisés commerce d'autres produits spécifiques
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros pour compte propre (cf46.2 Ã 46.9)
- le commerce de détail par des intermédiaires du commerce hors magasin (cf47.99B)
- les activités des agents d'assurances (cf66.22Z)
- les activités des agents immobiliers (cf68.31Z)
La société PROPHARMED FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/02/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33891277700046.
Anciens dirigeants :
- M Francois DELAS, Directeur général (1974) du 28 avril 2012 au 16 décembre 2016
- M Jean-Yves MAZON, Président (1949) du 01 octobre 2009 au 27 février 2010
- M Patrick BLONDEAU, Gérant (1954) du 19 janvier 2005 au 30 août 2005
- M Patrick LASFARGUES, Président (1968) du 29 août 2006 au 23 juin 2009
- M Pierre CARPENTIER, Président (1944) du 27 février 2010 au 16 décembre 2016
- M Xavier THIRY, Gérant (1963) du 30 août 2005 au 29 août 2006
- M Xavier THIRY, Président (1963) du 23 juin 2009 au 01 octobre 2009
Dirigeants personne morale:
- CABINET BEAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 16 décembre 2016
- DELOITTE ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 16 décembre 2016
16 RUE EDOUARD NIEUPORT
92150 SURESNES
Téléphone : Société
PROPHARMED FRANCE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PROPHARMED FRANCE | |
Sigle de l'entreprise | DEPHI | |
Entrepreneurs individuels | PROPHARMED FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 338912777 | |
Numéro interne du siège | 00046 | |
Adresse | 16 RUE EDOUARD NIEUPORT 92150 SURESNES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 30 juin 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 525 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 29 août 1986 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 7 332 000,00 | |
Résultat net | 794 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4618Z : Interm. spécialisés commerce d'autres produits spécifiques | |
Activité principale de l'entreprise | 4618Z : Interm. spécialisés commerce d'autres produits spécifiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques | |
Synonyme | intermédiaire de commerce, agent commercial | |
Principal | intermédiaire de commerce |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 156 000 |
Immobilisation incorporelle | 110 000 |
Immobilisation corporelle | 23 000 |
Immobilisation financière | 23 000 |
Actif circulant net | 3 380 000 |
Stock | 1 677 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 595 000 |
Placement | 108 000 |
Total Actif | 3 536 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 609 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 110 000 |
Dette | 2 817 000 |
Total Passif | 3 536 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 7 332 000 |
Produit d'exploitation | 7 368 000 |
Charge d'exploitation | 7 439 000 |
Résultat d'exploitation | -71 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 14 000 |
Résultat financier | -14 000 |
Résultat courrant | -85 000 |
Produit exceptionnel | 1 270 000 |
Charges exceptionnelles | 100 |
Résultat exceptionnel | 1 270 000 |
Résultat net | 794 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
33891277700046 | PROPHARMED FRANCE 16 RUE EDOUARD NIEUPORT CS 50045 92156 SURESNES CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 02121 Ãdition
- 01555 Fabrication commerce produits pharmaceutiques
- 01689 Fabriques d'articles de papeterie et de bureau
- 01044 Horlogerie
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02683 Portage de presse
- 02198 Vente par à distance
- 00804 VRP
Président : LASFARGUES Patrick Yvon Philippe. Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES (SA). Commissaire aux comptes suppléant : CABINET BEAS (SARL).
Commissaire aux comptes suppléant : CABINET BEAS. Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES. Président : THIRY Xavier en fonction le 12 Juin 2009.
Commissaire aux comptes suppléant : CABINET BEAS Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES Président : MAZON Jean-Yves en fonction le 16 Septembre 2009
Commissaire aux comptes suppléant : CABINET BEAS Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES Président : CARPENTIER Pierre André en fonction le 22 Février 2010
Commissaire aux comptes suppléant : CABINET BEAS Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES Président : CARPENTIER Pierre André en fonction le 22 Février 2010 Directeur général : DELAS François en fonction le 26 Avril 2012