M Philippe GIRARDOT
Administrateur de LES RAPIDES DE SAONE ET LOIRE
M Philippe GIRARDOT a 58 ans ( naissance en 1964), est Administrateur de la société LES RAPIDES DE SAONE ET LOIRE
M Philippe GIRARDOT peut être contacté au siège de la société LES RAPIDES DE SAONE ET LOIRE par courrier à l'adresse LES RAPIDES DE SAONE ET LOIRE RUE ANTONIN RICHARD BP 317 71108 CHALON SUR SAONE CEDEX FRANCE, par téléphone au 0385343840 ou par fax au 03Â 85Â 46Â 71Â 81
La société LES RAPIDES DE SAONE ET LOIRE est principalement dirigée par M Philippe GIRARDOT qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Transports routiers réguliers de voyageurs ,car, navette, ramassage scolaire, société de transport routier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4939A (Transports routiers réguliers de voyageurs), les activités sont :
- Transports routiers réguliers de voyageurs
- les autres transports routiers réguliers de passagers :
- exploitation de lignes régulières d'autocar sur de longues distances, selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier
- navettes d'aéroports régulières
- autres transports routiers réguliers de passagers n.c.a.
La société LES RAPIDES DE SAONE ET LOIRE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/04/1991 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33913393600031.
- MME Brigitte GUICHARD, Président (1965) depuis le 05 juillet 2016
Anciens dirigeants :
- M Bernard SARAZIN, Président (1951) du 08 novembre 2005 au 24 octobre 2009
- M Fabrice DELATTRE, Administrateur (1963) du 09 mai 2007 au 05 juin 2007
- M Jean JACOB, Président (1961) du 11 décembre 2013 au 18 février 2016
- M Jean-Claude SBABO, Président du conseil d`administration (1943) du 09 décembre 2003 au 08 novembre 2005
- M Jean-Francois CHIRON, Président (1959) du 18 février 2016 au 05 juillet 2016
- M Jean-Luc DECHAUME, Administrateur (1947) du 09 décembre 2003 au 28 novembre 2006
- M Jean-Marc HORVAT, Président (1958) du 21 octobre 2008 au 13 novembre 2010
- M Jean-Pierre MICHEL, Administrateur (1944) du 09 décembre 2003 au 05 juin 2007
- M Jean-Pierre PHILIBERT, Président (1961) du 13 novembre 2010 au 31 décembre 2011
- M Pascal FAVRE, Président (1959) du 31 décembre 2011 au 11 décembre 2013
- M Philippe GIRARDOT, Administrateur (1964) du 09 décembre 2003 au 05 juin 2007
- M Remi PACAUD, Administrateur (1954) du 09 décembre 2003 au 28 novembre 2006
- M Robert BLANCHARD, Administrateur (1952) du 09 décembre 2003 au 28 novembre 2006
- M Thierry DUBOST, Administrateur (1963) du 14 décembre 2004 au 09 mai 2007
Dirigeants personne morale:
- KPMG AUDIT ID SAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 18 février 2016
- SC DE PORTEFEUILLE TRANSEL, Administrateur du 14 décembre 2004 au 08 novembre 2005
- SOCIETE CIVILE DE PORTEFEUILLE TRANSEL, Administrateur du 28 novembre 2006 au 05 juin 2007
- STE CIVILE DE PORTEFEUILLE TRANSEL, Administrateur du 09 décembre 2003 au 28 novembre 2006
- TRANSDEV EST, Administrateur du 09 décembre 2003 au 05 juin 2007
- TRANSPART, Administrateur du 09 décembre 2003 au 28 novembre 2006
- TRANSPART, Administrateur du 28 novembre 2006 au 05 juin 2007
RUE ANTONIN RICHARD
71100 CHALON SUR SAONE
Téléphone : 0385343840 Société
LES RAPIDES DE SAONE ET LOIRE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LES RAPIDES DE SAONE ET LOIRE | |
Sigle de l'entreprise | RSL | |
Entrepreneurs individuels | LES RAPIDES DE SAONE ET LOIRE | |
Identifiant de l'entreprise | 339133936 | |
Numéro interne du siège | 00031 | |
Adresse | RUE ANTONIN RICHARD 71100 71108 CHALON SUR SAONE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 09 octobre 1990 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 200 à 249 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 200 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 29 août 1986 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013) | 11 241 000,00 | |
Résultat net | 248 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4939A : Transports routiers réguliers de voyageurs | |
Activité principale de l'entreprise | 4939A : Transports routiers réguliers de voyageurs | |
Activité principale | 4939A | |
Première activité | 4939A | |
Deuxième activité | 4931Z | |
Troisième activité | 7911Z | |
Quatrième activité | 4939B | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Transports | |
Activite | Transports routiers réguliers de voyageurs | |
Synonyme | car, navette, ramassage scolaire, société de transport routier | |
Principal | société de transport routier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 896 000 |
Immobilisation incorporelle | 9 000 |
Immobilisation corporelle | 877 000 |
Immobilisation financière | 10 000 |
Actif circulant net | 3 259 000 |
Stock | 170 000 |
Avance | 20 000 |
Créance | 2 978 000 |
Placement | 92 000 |
Total Actif | 4 156 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 281 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 225 000 |
Dette | 2 650 000 |
Total Passif | 4 156 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 11 241 000 |
Produit d'exploitation | 14 298 000 |
Charge d'exploitation | 14 536 000 |
Résultat d'exploitation | -239 000 |
Produit financier net | 2 000 |
Charge financière | 3 000 |
Résultat financier | -2 000 |
Résultat courrant | -240 000 |
Produit exceptionnel | 318 000 |
Charges exceptionnelles | 18 000 |
Résultat exceptionnel | 299 000 |
Résultat net | 248 000 |
Le greffe peut être appelé au 03 85 90 07 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-chalonsursaone.fr.
Les greffiers sont : LACHAL Jacques , LECLERC Pierre
Le greffe est ouvert 09 Ã 12h/14h-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01424 Transports publics urbains de voyageurs
- 00016 Transports routiers
- 00779 Voies ferrées d'intérêt local
Gérant(e) : HORVAT Jean-Marc Frédéric. Commissaire aux comptes titulaire : EXCO - FIDOGEST. Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ET GUERARD. Commissaire aux comptes suppléant : MIVIERE Sylvie. Commissaire aux comptes suppléant : CADERAS MARTIN SA.
Président : HORVAT Jean-Marc Frédéric Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS SA (SA) Commissaire aux comptes suppléant : CADERAS MARTIN SA
Président : PHILIBERT Jean-Pierre Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SA) Commissaire aux comptes suppléant : CADERAS MARTIN SA
Président : FAVRE Pascal Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SA) Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID SAS (SAS)
Président : JACOB Jean Luc, Bernard Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SA) Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID SAS (SAS)
Président : CHIRON Jean-François, Marie, Joseph Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SA) Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID SAS (SAS)
Président : GUICHARD Brigitte né(e) MAILLIOT Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SA) Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID SAS (SAS)
Président : GUICHARD Brigitte né(e) MAILLIOT ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SA)