M Jean-Emmanuel BISSON
Gérant de SCP DES DOCTEURS VETERINAIRES PASTERNAK DELAJARRAUD TRUFFERT ROY
M Jean-Emmanuel BISSON a 72 ans ( naissance en 1952), est Gérant de la société SCP DES DOCTEURS VETERINAIRES PASTERNAK DELAJARRAUD TRUFFERT ROY
M Jean-Emmanuel BISSON peut être contacté au siège de la société SCP DES DOCTEURS VETERINAIRES PASTERNAK DELAJARRAUD TRUFFERT ROY par courrier à l'adresse SCP DOC VETERINAIRES PASTERNAK ROUTE AMERICAINE CARENTAN 50500 CARENTAN LES MARAIS FRANCE, par téléphone au 0233421309 ou par fax au 02Â 33Â 42Â 17Â 44
La société SCP DES DOCTEURS VETERINAIRES PASTERNAK DELAJARRAUD TRUFFERT ROY est principalement dirigée par M Jean-Emmanuel BISSON qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités vétérinaires ,vétérinaire, vétérinaire pour animaux de ferme, vétérinaire pour animaux de compagnie, clinique vétérinaire, ambulances pour animaux
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7500Z (Activités vétérinaires), les activités sont :
- Activités vétérinaires
- les activités de soins et de contrôle vétérinaires exercées sur des animaux de ferme
- les activités de soins et de contrôle vétérinaires exercées sur des animaux de compagnie
- les activités clinico-pathologiques et les autres activités de diagnostic portant sur des animaux
- les activités des ambulances pour animaux
Mais sont exclues les activités :
- les activités de prise en pension d'animaux de ferme sans soins de santé (cf01.62Z)
- la tonte d'ovins (cf01.62Z)
- les services de comparaison du rendement des troupeaux, de conduite de troupeaux, de paissance, de castration de volailles (cf01.62Z)
- les activités en rapport avec l'insémination artificielle (cf01.62Z)
- les activités de prise en pension d'animaux de compagnie sans soins de santé (cf96.09Z)
La société SCP DES DOCTEURS VETERINAIRES PASTERNAK DELAJARRAUD TRUFFERT ROY est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/01/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33914731600022.
- M Alexis TRUFFERT, Gérant (1987) depuis le 04 février 2017
- M Edmond ROY, Gérant (1988) depuis le 04 février 2017
- M Nicolas PASTERNAK, Gérant (1961) depuis le 21 avril 2012
- MME Helene DELAJARRAUD, Gérant (1969) depuis le 21 avril 2012
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société SCP DES DOCTEURS VETERINAIRES PASTERNAK DELAJARRAUD TRUFFERT ROY est de 48 ans. Le plus jeune à 36 ans, le plus agé 63 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Emmanuel BISSON, Gérant (1952) du 21 avril 2012 au 04 février 2017
- M Patrick CORNIERE, Gérant (1950) du 21 avril 2012 au 24 juin 2015
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCP DES DOCTEURS VETERINAIRES PASTERNAK DELAJARRAUD TRUFFERT ROY | |
Entrepreneurs individuels | SCP DES DOCTEURS VETERINAIRES PASTERNAK DELAJARRAUD TRUFFERT ROY | |
Identifiant de l'entreprise | 339147316 | |
Numéro interne du siège | 00022 | |
Adresse | RTE AMERICAINE 50500 CARENTAN-LES-MARAIS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 18 mai 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SCP de vétérinaires | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 octobre 1986 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7500Z : Activités vétérinaires | |
Activité principale de l'entreprise | 7500Z : Activités vétérinaires | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Santé | |
Activite | Activités vétérinaires | |
Synonyme | vétérinaire, vétérinaire pour animaux de ferme, vétérinaire pour animaux de compagnie, clinique vétérinaire, ambulances pour animaux | |
Principal | vétérinaire |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
33914731600022 | SCP DOC VETERINAIRES PASTERNAK ROUTE AMERICAINE CARENTAN 50500 CARENTAN LES MARAIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 33 19 42 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-coutances.fr.
Les greffiers sont : CANTIER Maurice , CANTIER Tiphaine
Le greffe est ouvert 9h-12h / 13h30 - 16h30, du lundi au vendredi
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01875 Cabinets et cliniques vétérinaires
- 02564 Vétérinaires praticiens salariés
Gérant associé : BISSON Jean-Emmanuel, Eugène Gérant associé : CORNIERE Patrick, Georges-Henri Gérant associé : PASTERNAK Nicolas, Jean-Henri Gérant associé : DELAJARRAUD Hélène, Jeanne né(e) TAUVENT
Gérant, Associé : BISSON Jean-Emmanuel, Eugène Gérant, Associé : PASTERNAK Nicolas, Jean-Henri Gérant, Associé : DELAJARRAUD Hélène, Jeanne né(e) TAUVENT
Gérant, Associé indéfiniment responsable : PASTERNAK Nicolas, Jean-Henri ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : DELAJARRAUD Hélène, Jeanne né(e) TAUVENT ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : TRUFFERT Alexis, Paul, Valentin ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : ROY Edmond, Marie, Jacques, Henri