M Bernard GIMBERT
Président de GIMBERT SURGELES
M Bernard GIMBERT a 74 ans ( naissance en 1950), est Président de la société GIMBERT SURGELES
M Bernard GIMBERT peut être contacté au siège de la société GIMBERT SURGELES par courrier à l'adresse GIMBERT SURGELES GEL 2000 AVENUE DU CORPS FRANC POMMIES 32500 FLEURANCE FRANCE, par téléphone au 0472500139
La société GIMBERT SURGELES est principalement dirigée par M Bernard GIMBERT qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Commerce de détail de produits surgelés ,vendeur de produits surgelés, vendeur de surgelés, détaillant en produits surgelés
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4639A (Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés), les activités sont :
- Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés
- le commerce de gros alimentaire spécialisé sur la chaîne du froid, mais peu ou pas spécialisé par produit
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4711A (Commerce de détail de produits surgelés), les activités sont :
- le commerce de détail, en magasin ou par livraison à domicile, de tous produits alimentaires surgelés ou congelés
La société GIMBERT SURGELES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 04/07/1988 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33938346500103.
- M Bertrand DELLINGER, Directeur général (1954) depuis le 03 janvier 2006
- MME Helene GIMBERT, Président (1990) depuis le 07 janvier 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société GIMBERT SURGELES est de 52 ans. Le plus jeune à 34 ans, le plus agé 70 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard GIMBERT, Président (1950) du 02 décembre 2003 au 07 janvier 2016
Dirigeants personne morale:
- CABINET JACQUES GIMBERT SA, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 07 janvier 2016
AV DU CORPS FRANC POMIES
32500 FLEURANCE
Téléphone : 0472500139 Société
GIMBERT SURGELES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GIMBERT SURGELES | |
Entrepreneurs individuels | GIMBERT SURGELES | |
Identifiant de l'entreprise | 339383465 | |
Numéro interne du siège | 00103 | |
Adresse | A PERRIN 32500 FLEURANCE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 30 septembre 1996 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 500 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 décembre 1986 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013) | 19 605 000,00 | |
Résultat net | 943 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 50 à 80% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4639A : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés | |
Activité principale de l'entreprise | 4711A : Commerce de détail de produits surgelés | |
Activité principale | 4639A | |
Première activité | 4711A | |
Deuxième activité | 4639A | |
Troisième activité | 5210A | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de produits surgelés, vendeur de produits surgelés en gros, grossiste de surgelés, vendeur de surgelés en gros | |
Principal | grossiste de produits surgelés | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail de produits surgelés | |
Synonyme | vendeur de produits surgelés, vendeur de surgelés, détaillant en produits surgelés | |
Principal | commerce de produits surgelés |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 3 725 000 |
Immobilisation incorporelle | 1 022 000 |
Immobilisation corporelle | 2 670 000 |
Immobilisation financière | 33 000 |
Actif circulant net | 7 252 000 |
Stock | 3 476 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 676 000 |
Placement | 2 099 000 |
Total Actif | 10 977 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 4 574 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 185 000 |
Dette | 6 218 000 |
Total Passif | 10 977 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 19 605 000 |
Produit d'exploitation | 19 802 000 |
Charge d'exploitation | 18 257 000 |
Résultat d'exploitation | 1 545 000 |
Produit financier net | 810 |
Charge financière | 50 000 |
Résultat financier | -49 000 |
Résultat courrant | 1 496 000 |
Produit exceptionnel | 386 000 |
Charges exceptionnelles | 355 000 |
Résultat exceptionnel | 31 000 |
Résultat net | 943 000 |
Le greffe peut être appelé au 05 62 05 02 24 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-auch.fr.
Les greffiers sont : PAUZIES Catherine , CAILLARD Damien
Le greffe est ouvert 8 heures 30 à 12 heures / 14 heures à 16 heures 30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 00804 VRP
- 01396 Industries des produits alimentaires élaborés
- 02410 Biscotteries biscuiteries chocolateries
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 00804 VRP
Scp Maîtres Siméon & Mercadier -BP 28 - 32500 Fleurance
GIMBERT SURGELES Centre Commercial Roumanel 46100 Capdenac
Président : GIMBERT Hélène, Alice, Constance Directeur général : DELLINGER Bertrand Commissaire aux comptes titulaire : CABINET JACQUES GIMBERT SA représenté par LOGEAIS Paul Commissaire aux comptes suppléant : DRAPIER Bernard
Président : GIMBERT Hélène, Alice, Constance ; Directeur général : PISTRE Stéphanie ; Directeur général délégué : DELLINGER Bertrand ; Directeur général délégué : GIMBERT Bernard ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET JACQUES GIMBERT SA représenté par LOGEAIS Paul ; Commissaire aux comptes suppléant : DRAPIER Bernard
Président : PISTRE Stéphanie ; Directeur général : GIMBERT Bernard, Fernand ; Directeur général délégué : DELLINGER Bertrand ; Directeur général délégué : GIMBERT Hélène, Alice, Constance ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET JACQUES GIMBERT SALOGEAIS Paul
Art. L.236-14 du code de commerce
Président : PISTRE Stéphanieà; Directeur général : CETTOLO-FINESTRE Aurore, Agnès, Solangeà; Directeur général délégué : GIMBERT Hélène, Alice, Constanceà; Directeur général délégué : GIMBERT Bernard, Fernandà; Commissaire aux comptes titulaire : GIMBERT & ASSOCIES