M Adam SIDBURY
Directeur général de GRG SALES AND MARKETING
M Adam SIDBURY a 60 ans ( naissance en 1962), est Directeur général de la société GRG SALES AND MARKETING
M Adam SIDBURY peut être contacté au siège de la société GRG SALES AND MARKETING par courrier à l'adresse GRG SALES AND MARKETING 13 15 13 RUE DES SABLONS 75116 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 41Â 16Â 20Â 00
La société GRG SALES AND MARKETING est principalement dirigée par M Adam SIDBURY qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ,conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
La société GRG SALES AND MARKETING est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/07/2014 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33942830200048.
- M Xavier COQ, Directeur général (1964) depuis le 30 octobre 2007
Anciens dirigeants :
- M Adam SIDBURY, Directeur général (1962) du 13 août 2013 au 24 mai 2014
- M Jacques LE BUGLE, Président (1950) du 23 décembre 2003 au 30 octobre 2007
- M John CHALKER, Président du directoire (1942) du 23 décembre 2003 au 30 octobre 2007
- MME Helen O`BYRNE, Directeur général (1965) du 30 octobre 2007 au 13 août 2013
Dirigeants personne morale:
- fmg sales and marketing, Président depuis le 15 octobre 2014
- FIELD MARKETING GROUP, Président du 12 juin 2014 au 15 octobre 2014
- GRASS ROOTS GROUP PLC, Président du 16 juin 2009 au 12 juin 2014
- MARITZ EUROPA LIMITED, Président du 30 octobre 2007 au 16 juin 2009
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GRG SALES AND MARKETING | |
Entrepreneurs individuels | GRG SALES AND MARKETING | |
Identifiant de l'entreprise | 339428302 | |
Numéro interne du siège | 00048 | |
Adresse | 13 RUE DES SABLONS 75116 PARIS 16 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 juillet 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 513 168,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 21 novembre 1986 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 4 446 000,00 | |
Résultat net | 402 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale | 7022Z | |
Première activité | 7022Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH | |
Principal | conseil affaires et gestion |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 108 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 36 000 |
Immobilisation financière | 72 000 |
Actif circulant net | 1 938 000 |
Stock | 0 |
Avance | 25 000 |
Créance | 1 601 000 |
Placement | 313 000 |
Total Actif | 2 046 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 528 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 518 000 |
Total Passif | 2 046 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 446 000 |
Produit d'exploitation | 4 457 000 |
Charge d'exploitation | 4 042 000 |
Résultat d'exploitation | 415 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 10 000 |
Résultat financier | -10 000 |
Résultat courrant | 405 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 3 000 |
Résultat exceptionnel | -3 000 |
Résultat net | 402 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
33942830200048 | GRG SALES AND MARKETING 13 15 13 RUE DES SABLONS 75116 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
Directeur général : O'BYRNE Helen en fonction le 04 Octobre 2007. Président : MARITZ EUROPA LIMITED représenté par EVANS David modification le 04 Octobre 2007. Directeur général : COQ Xavier en fonction le 04 Octobre 2007. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 12 Octobre 2007. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 12 Octobre 2007.
Directeur général : O'BYRNE Helen modification le 06 Février 2009. Directeur général : COQ Xavier en fonction le 04 Octobre 2007. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 12 Octobre 2007. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 12 Octobre 2007. Président : GRASS ROOTS GROUP PLC en fonction le 29 Mai 2009.
Directeur général : COQ Xavier en fonction le 04 Octobre 2007 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 09 Août 2013 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 12 Octobre 2007 Président : GRASS ROOTS GROUP PLC en fonction le 29 Mai 2009 Directeur général : SIDBURY Adam en fonction le 09 Août 2013
Directeur général : COQ Xavier en fonction le 04 Octobre 2007 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 09 Août 2013 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 12 Octobre 2007 Président : GRASS ROOTS GROUP PLC en fonction le 29 Mai 2009
Directeur général : COQ Xavier en fonction le 04 Octobre 2007 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 09 Août 2013 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 12 Octobre 2007 Président : FIELD MARKETING GROUP en fonction le 10 Juin 2014
Ãtude, conception, organisation, réalisation de tous programmes de promotion des ventes.
modification du Président fmg sales and marketing
Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST & YOUNG ET AUTRES ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : COGEED ; Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDITEX ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Leveque, Dominique