M Arnaud MAQUINGHEN
Directeur général de ENCRES DUBUIT
M Arnaud MAQUINGHEN a 62 ans ( naissance en 1962), est Directeur général de la société ENCRES DUBUIT
M Arnaud MAQUINGHEN peut être contacté au siège de la société ENCRES DUBUIT par courrier à l'adresse ENCRES DUBUIT ZONE INDUSTRIELLE DE MITRY COMPANS 1 RUE ISAAC NEWTON 77290 MITRY MORY FRANCE, par téléphone au 03Â 20Â 60Â 19Â 99 ou par fax au 03Â 20Â 60Â 47Â 55
La société ENCRES DUBUIT est principalement dirigée par M Arnaud MAQUINGHEN qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics ,fabricant de produits chimiques, fabricant de peinture, fabrication de vernis, fabricant d'encres, fabricant de mastics
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2030Z (Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics), les activités sont :
- Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
- la fabrication de peintures et de vernis
- la fabrication de pigments, d'opacifiants et de couleurs préparés
- la fabrication de compositions vitrifiables, d'engobes et de préparations similaires
- la fabrication de mastics
- la fabrication d'enduits utilisés en peinture et d'autres enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie
- la fabrication de solvants et de diluants organiques composites
- la fabrication de décapants pour peintures et vernis
- la fabrication d'encres d'imprimerie
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de colorants et de pigments (cf20.12Z)
- la fabrication d'encres à écrire ou à dessiner (cf20.59Z)
La société ENCRES DUBUIT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 04/05/1992 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33969319400021.
- M Christophe DUBUIT, Directeur général (1970) depuis le 05 juin 2010
- M Jean-Louis DUBUIT, Président du conseil de surveillance (1944) depuis le 19 janvier 2005
- MME Chrystelle FERRARI, Directeur général (1972) depuis le 12 septembre 2006
- MME Chrystelle FERRARI, Président du directoire (1972) depuis le 23 janvier 2014
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société ENCRES DUBUIT est de 60 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 80 ans.
Anciens dirigeants :
- M Arnaud MAQUINGHEN, Directeur général (1962) du 19 janvier 2005 au 04 septembre 2010
- M Jacques MOUNIER, Président du conseil de surveillance (1929) du 19 janvier 2005 au 20 mars 2010
- M Jean VIVES, Directeur général (1949) du 19 janvier 2005 au 26 septembre 2006
- M Jean VIVES, Directeur général (1949) du 26 septembre 2006 au 05 juin 2010
- M Michel RIGAUD, Président du conseil de surveillance (1944) du 20 mars 2010 au 05 juin 2010
- M Philippe DUMINY, Directeur général (1958) du 19 janvier 2005 au 12 septembre 2006
- M Yves CHAUMET, Commissaire aux comptes suppléant (1949) du 01 août 2015 au 09 décembre 2016
Dirigeants personne morale:
- B A AUDIT SARL, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 01 août 2015
- CERCLE AUDIT - CERTIFICATION ET CONTROLE LEGAL, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 09 décembre 2016
- MV CONSEIL, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 01 août 2015
- SEC 3 SOCIETE D`EXPERTISE COMPTABLE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 01 août 2015
1 RUE ISAAC NEWTON
77290 MITRY MORY
Téléphone : 03Â 20Â 60Â 19Â 99 Société
ENCRES DUBUIT
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ENCRES DUBUIT | |
Entrepreneurs individuels | ENCRES DUBUIT | |
Identifiant de l'entreprise | 339693194 | |
Numéro interne du siège | 00021 | |
Adresse | 1 RUE ISAAC NEWTON 77290 MITRY MORY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 septembre 1991 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA nationale à directoire | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 23 décembre 1986 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2010) | 12 203 000,00 | |
Résultat net | 152 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2030Z : Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics | |
Activité principale de l'entreprise | 2030Z : Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie chimique | |
Activite | Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics | |
Synonyme | fabricant de produits chimiques, fabricant de peinture, fabrication de vernis, fabricant d'encres, fabricant de mastics |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2010 |
Actif immobilisé | 14 288 000 |
Immobilisation incorporelle | 2 162 000 |
Immobilisation corporelle | 4 668 000 |
Immobilisation financière | 7 457 000 |
Actif circulant net | 13 532 000 |
Stock | 1 776 000 |
Avance | 0 |
Créance | 5 604 000 |
Placement | 6 152 000 |
Total Actif | 27 819 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 21 252 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 1 079 000 |
Dette | 5 488 000 |
Total Passif | 27 819 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 12 203 000 |
Produit d'exploitation | 12 705 000 |
Charge d'exploitation | 13 520 000 |
Résultat d'exploitation | -816 000 |
Produit financier net | 550 000 |
Charge financière | 188 000 |
Résultat financier | 361 000 |
Résultat courrant | -454 000 |
Produit exceptionnel | 420 000 |
Charges exceptionnelles | 32 000 |
Résultat exceptionnel | 388 000 |
Résultat net | 152 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
33969319400021 | ENCRES DUBUIT ZONE INDUSTRIELLE DE MITRY COMPANS 1 RUE ISAAC NEWTON 77290 MITRY MORY FRANCE |
33969319400039 | ENCRES DUBUIT 23 RUE LAVOISIER 69680 CHASSIEU FRANCE |
33969319400062 | ENCRES DUBUIT ACTI CENTRE 62 1 62 RUE DE CANNES 59000 LILLE FRANCE |
33969319400047 | ENCRES DUBUIT ZONE INDUSTRIELLE LES RICHARDETS 10 12 10 RUE DU BALLON 93160 NOISY LE GRAND FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-meaux.fr.
Les greffiers sont : GREUZAT-POULIQUEN Chantal , LAISNE Frédéric
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00044 Industries chimiques
- 00292 Plasturgie
- 00804 VRP
Président du directoire : DUBUIT Jean-LouisMembre du directoire : MAQUINGHEN Arnaud. Membre du directoire : VIVES Jean Pierre. Membre du directoire : FERRARI Chrystelle. Président du conseil de surveillance : MOUNIER Jacques. Vice-président du conseil de surveillance : RIGAUD Michel. Membre du conseil de surveillance : MEHL Francine Catherine Marie. Membre du conseil de surveillance : DUBUIT Christophe Louis Jean. Directeur général : MAQUINGHEN Arnaud. Directeur général : VIVES Jean Pierre. Directeur général : FERRARI Chrystelle. Commissaire aux comptes titulaire : BOLLET Nathalie. Commissaire aux comptes titulaire : SEC 3- SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DE. Commissaire aux comptes suppléant : PIPET Eric. Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMET Yves.
Président du directoire : DUBUIT Jean-Louis. Membre du directoire : MAQUINGHEN Arnaud. Membre du directoire : VIVES Jean Pierre. Membre du directoire : FERRARI Chrystelle. Membre du directoire : DUBUIT Christophe Louis Jean. Président du conseil de surveillance : MOUNIER Jacques. Vice-président du conseil de surveillance : RIGAUD Michel. Membre du conseil de surveillance : MEHL Francine Catherine Marie. Membre du conseil de surveillance : DUBUIT François Jean Thomas. Directeur général : MAQUINGHEN Arnaud. Directeur général : VIVES Jean Pierre. Directeur général : FERRARI Chrystelle. Commissaire aux comptes titulaire : SEC 3- SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DE. Commissaire aux comptes titulaire : B & A AUDIT SARL. Commissaire aux comptes suppléant : MV CONSEIL. Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMET Yves.
Président du directoire : DUBUIT Jean-Louis Membre du directoire : MAQUINGHEN Arnaud Membre du directoire : VIVES Jean Pierre Membre du directoire : FERRARI Chrystelle Membre du directoire : DUBUIT Christophe Louis Jean Président du conseil de surveillance : RIGAUD Michel Vice-président du conseil de surveillance : DUBUIT François Jean Thomas Membre du conseil de surveillance : MEHL Francine Catherine Marie Membre du conseil de surveillance : DUBUIT François Jean Thomas Directeur général : MAQUINGHEN Arnaud Directeur général : VIVES Jean Pierre Directeur général : FERRARI Chrystelle Commissaire aux comptes titulaire : SEC 3- SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DE Commissaire aux comptes titulaire : B & A AUDIT SARL Commissaire aux comptes suppléant : MV CONSEIL Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMET Yves
Président du directoire : DUBUIT Christophe Louis Jean Membre du directoire : MAQUINGHEN Arnaud Membre du directoire : FERRARI Chrystelle Membre du directoire : DUBUIT Christophe Louis Jean Président du conseil de surveillance : DUBUIT Jean-Louis Vice-président du conseil de surveillance : RIGAUD Michel Vice-président du conseil de surveillance : DUBUIT François Jean Thomas Membre du conseil de surveillance : RIGAUD Michel Membre du conseil de surveillance : DUBUIT Jean-Louis Membre du conseil de surveillance : MEHL Francine Catherine Marie Membre du conseil de surveillance : DUBUIT François Jean Thomas Directeur général : MAQUINGHEN Arnaud Directeur général : FERRARI Chrystelle Commissaire aux comptes titulaire : SEC 3- SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DE Commissaire aux comptes titulaire : B & A AUDIT SARL Commissaire aux comptes suppléant : MV CONSEIL Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMET Yves
Président du directoire : DUBUIT Christophe Louis Jean Membre du directoire : FERRARI Chrystelle Membre du directoire : DUBUIT Christophe Louis Jean Président du conseil de surveillance : DUBUIT Jean-Louis Vice-président du conseil de surveillance : RIGAUD Michel Membre du conseil de surveillance : RIGAUD Michel Membre du conseil de surveillance : DUBUIT Jean-Louis Membre du conseil de surveillance : MEHL Francine Catherine Marie Membre du conseil de surveillance : DUBUIT François Jean Thomas Directeur général : FERRARI Chrystelle Commissaire aux comptes titulaire : SEC 3- SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DE Commissaire aux comptes titulaire : B & A AUDIT SARL Commissaire aux comptes suppléant : MV CONSEIL Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMET Yves
modification du Président du directoire Ferrari, Chrystelle, nomination du Membre du directoire : Cocagne, Olivier, nomination du Membre du directoire : Blancher, Frédéric, nomination du Membre du directoire : Hamelin, Yann Joseph, modification du Membre du conseil de surveillance Dubuit, Jean-Louis, modification du Membre du conseil de surveillance Mehl, nom d'usage : Dubuit, Francine Catherine Marie, modification du Membre du conseil de surveillance Dubuit, François Jean Thomas, modification du Directeur général Dubuit, Christophe Louis Jean
modification du Commissaire aux comptes suppléant Chaumet, Yves, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : CERCLE AUDIT - CERTIFICATION ET CONTROLE LEGAL
Commissaire aux comptes suppléant partant : MV CONSEIL, Commissaire aux comptes suppléant partant : CERCLE AUDIT - CERTIFICATION ET CONTROLE LEGAL
nomination du Président du conseil de surveillance : Quiry, Pascal Raymond Louis ; Vice-président du conseil de surveillance partant : Rigaud, Michel ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Dinh, Ngoc Kha ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Quiry, Pascal
nomination du Président du conseil de surveillance : Quiry, Pascal Raymond Louis ; Vice-président du conseil de surveillance partant : Rigaud, Michel ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Dinh, Ngoc Kha ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Quiry, Pascal
Membre du conseil de surveillance partant : Dubuit, François Jean Thomas
Membre du directoire partant : Dubuit, Christophe Louis Jean ; Directeur général partant : Dubuit, Christophe Louis Jean
Membre du directoire partant : Marfaing, Patrick Pierre