M Clive NUNN
Gérant de GFA DU DOMAINE DE TAILLAS
M Clive NUNN a 68 ans ( naissance en 1954), est Gérant de la société GFA DU DOMAINE DE TAILLAS
M Clive NUNN peut être contacté au siège de la société GFA DU DOMAINE DE TAILLAS par courrier à l'adresse GFA DU DOMAINE DE TAILLAS LIEU DIT LE TAILLAS 04700 LE CASTELLET FRANCE, par téléphone au 04Â 92Â 74Â 92Â 56
La société GFA DU DOMAINE DE TAILLAS est principalement dirigée par M Clive NUNN qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses ,agriculteur, cultivateur, producteur, cultivateur de céréales, producteur de céréales, cultivateur de légumineuses, producteur de légumineuses, cultivateur de graines oléagineuses, producteur de graines oléagineuses
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0111Z (Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses), les activités sont :
- Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses
- Cette sous-classe comprend toutes les formes de culture de plein champ de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses. Ces cultures sont souvent combinées au sein des unités agricoles.
- la culture de céréales telles que :
- blé
- maïs-grain
- sorgho
- orge
- seigle
- avoine
- millet
- autres céréales n.c.a.
- la culture de légumineuses telles que :
- haricots
- fèves
- pois chiches
- pois à vache
- lentilles
- lupins
- pois
- pois cajans
- autres légumineuses
- la culture de graines oléagineuses telles que :
- graines de soja
- arachides
- graines de coton
- graines de ricin
- graines de lin
- graines de moutarde
- graines de niger
- graines de colza
- graines de carthame
- graines de sésame
- graines de tournesol
- autres graines oléagineuses
Mais sont exclues les activités :
- la culture du riz (cf01.12Z)
- la culture du maïs doux (cf01.13Z)
- la culture du maïs fourrager (cf01.19Z)
- la culture de fruits oléagineux (cf01.26Z)
La société GFA DU DOMAINE DE TAILLAS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 26/02/1987 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33981696900010.
- M Ari VATANEN, Gérant (1952) depuis le 19 juin 2012
- MME Rita HOLMBORG TIENHAARA, Gérant (1947) depuis le 19 juin 2012
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société GFA DU DOMAINE DE TAILLAS est de 73 ans. Le plus jeune à 70 ans, le plus agé 75 ans.
Anciens dirigeants :
- M Clive NUNN, Gérant (1954) du 19 janvier 2005 au 19 juin 2012
- MME Rita HOLMBORG-TIENHAARA, Gérant (1947) du 19 janvier 2005 au 19 juin 2012
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GFA DU DOMAINE DE TAILLAS | |
Entrepreneurs individuels | GFA DU DOMAINE DE TAILLAS | |
Identifiant de l'entreprise | 339816969 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | TAILLAS 04700 LE CASTELLET | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 04 novembre 1986 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Groupement foncier agricole | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 04 novembre 1986 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 0111Z : Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | |
Activité principale de l'entreprise | 0111Z : Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | |
Synonyme | agriculteur, cultivateur, producteur, cultivateur de céréales, producteur de céréales, cultivateur de légumineuses, producteur de légumineuses, cultivateur de graines oléagineuses, producteur de graines oléagineuses | |
Principal | cultivateur de céréales |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
33981696900010 | GFA DU DOMAINE DE TAILLAS LIEU DIT LE TAILLAS 04700 LE CASTELLET FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 92 87 74 26 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-manosque.fr.
Les greffiers sont : BOUDOUL Pierre Laurent , BOUDOUL Sylvette
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-17h
Gérant associé : VATANEN Ari, Pieti, Uolevi Gérant associé : HOLMBORG TIENHAARA Rita, Helen