M Athur HASS III
Directeur général de ROSETTA STONE
M Athur HASS III a 57 ans ( naissance en 1965), est Directeur général de la société ROSETTA STONE
M Athur HASS III peut être contacté au siège de la société ROSETTA STONE par courrier à l'adresse ROSETTA STONE 14 RUE DU FORT DE SAINT CYR 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX FRANCE, par téléphone au 01Â 30Â 07Â 12Â 12
La société ROSETTA STONE est principalement dirigée par M Athur HASS III qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Edition de logiciels applicatifs ,éditeur de logiciels, édition de logiciels, édition de logiciels applicatifs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5829C (Edition de logiciels applicatifs), les activités sont :
- Edition de logiciels applicatifs
- l'édition de logiciels généraux à usage professionnel ou domestique (loisirs, éducation, gestion) tels que :
- applications bureautiques, de gestion de projet, de formation assistée, applications à caractère éducatif, etc.
- l'édition de logiciels applicatifs à usage professionnel réalisant un type de traitement spécifique ou un ensemble de tâches pour un domaine d'activité spécifique
- l'édition de logiciels utilitaires
La société ROSETTA STONE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/11/1993 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34033353300073.
- M Athur HASS III, Président du conseil d`administration (1965) depuis le 03 juin 2015
- M Thomas PIERNO, Administrateur (1962) depuis le 05 août 2014
- MME Ana LELEU SIMOES NUNES, Administrateur (1973) depuis le 05 août 2014
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société ROSETTA STONE est de 55 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 60 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christian NA, Administrateur (1971) du 05 août 2014 au 11 juin 2015
- M Nagi SIOUFI, Président du conseil d`administration (1960) du 01 août 2006 au 28 novembre 2009
- M Nagi SIOUFI, Président du conseil d`administration (1960) du 28 novembre 2009 au 05 août 2014
- M Stephen SWAD, Président du conseil d`administration (1961) du 05 août 2014 au 03 juin 2015
- MME Caroline SIOUFI, Administrateur (1988) du 28 avril 2009 au 05 août 2014
- MME Claire SIOUFI, Administrateur (1990) du 21 avril 2009 au 05 août 2014
Dirigeants personne morale:
- BENOIT LAHAYE AUDIT ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 03 juin 2015
- GROUPE OBEGI, Administrateur du 28 novembre 2009 au 04 septembre 2010
- GROUPE OBEGI, Administrateur du 04 septembre 2010 au 05 août 2014
- GROUPE OBEJI, Administrateur du 21 avril 2009 au 28 novembre 2009
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ROSETTA STONE | |
Entrepreneurs individuels | ROSETTA STONE | |
Identifiant de l'entreprise | 340333533 | |
Numéro interne du siège | 00073 | |
Adresse | 14 RUE DU FORT DE SAINT CYR 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 juin 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 18 février 1987 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 13 279 000,00 | |
Résultat net | -2 249 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5829C : Edition de logiciels applicatifs | |
Activité principale de l'entreprise | 5829C : Edition de logiciels applicatifs | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Médias | |
Activite | Edition de logiciels applicatifs | |
Synonyme | éditeur de logiciels, édition de logiciels, édition de logiciels applicatifs |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 432 000 |
Immobilisation incorporelle | 77 000 |
Immobilisation corporelle | 67 000 |
Immobilisation financière | 288 000 |
Actif circulant net | 9 755 000 |
Stock | 464 000 |
Avance | 0 |
Créance | 8 131 000 |
Placement | 1 160 000 |
Total Actif | 10 187 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -498 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 3 418 000 |
Dette | 7 266 000 |
Total Passif | 10 187 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 13 279 000 |
Produit d'exploitation | 15 036 000 |
Charge d'exploitation | 11 797 000 |
Résultat d'exploitation | 3 239 000 |
Produit financier net | 108 000 |
Charge financière | 452 000 |
Résultat financier | -344 000 |
Résultat courrant | 2 895 000 |
Produit exceptionnel | 4 000 |
Charges exceptionnelles | 5 148 000 |
Résultat exceptionnel | -5 144 000 |
Résultat net | -2 249 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
34033353300073 | ROSETTA STONE 14 RUE DU FORT DE SAINT CYR 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 39 07 16 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-versailles.fr.
Les greffiers sont : SCHMITZ Corinne , TEBOUL Jean-Paul
Le greffe est ouvert 8h45/16h30, 15h30 le vendredi
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
Président du conseil d'administration et directeur général : SIOUFI NAGI modification le 23 Août 2006. Administrateur : GROUPE OBEJI représenté par OBEGI Riad modification le 04 Septembre 2003. Commissaire aux comptes suppléant : MALAVAL PATRICK. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA en fonction le 13 Septembre 2001. Commissaire aux comptes titulaire : BENOIT LAHAYE AUDIT ET ASSOCIES en fonction le 13 Septembre 2001. Administrateur : SIOUFI Claire en fonction le 09 Avril 2009.
Président du conseil d'administration et directeur général : SIOUFI NAGI modification le 15 Avril 2009. Administrateur : GROUPE OBEJI représenté par OBEGI Riad modification le 04 Septembre 2003. Commissaire aux comptes suppléant : MALAVAL PATRICK. Commissaire aux comptes titulaire : BENOIT LAHAYE AUDIT ET ASSOCIES en fonction le 13 Septembre 2001. Administrateur : SIOUFI Claire en fonction le 09 Avril 2009. Administrateur : SIOUFI Caroline en fonction le 15 Avril 2009.
Commissaire aux comptes suppléant : MALAVAL PATRICK Commissaire aux comptes titulaire : BENOIT LAHAYE AUDIT ET ASSOCIES en fonction le 13 Septembre 2001 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : SWAD Stephen en fonction le 01 Août 2014 Administrateur : LELEU SIMOES NUNES Ana Sofia en fonction le 01 Août 2014 Administrateur : NA Christian Sung en fonction le 01 Août 2014 Administrateur : PIERNO Thomas en fonction le 01 Août 2014
Commissaire aux comptes suppléant : MALAVAL PATRICK Commissaire aux comptes titulaire : BENOIT LAHAYE AUDIT ET ASSOCIES en fonction le 13 Septembre 2001 Administrateur : LELEU SIMOES NUNES Ana Sofia en fonction le 01 Août 2014 Administrateur : NA Christian Sung en fonction le 01 Août 2014 Administrateur : PIERNO Thomas en fonction le 01 Août 2014 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : HASS III Athur John en fonction le 01 Juin 2015
Commissaire aux comptes suppléant : MALAVAL PATRICK Commissaire aux comptes titulaire : BENOIT LAHAYE AUDIT ET ASSOCIES en fonction le 13 Septembre 2001 Administrateur : LELEU SIMOES NUNES Ana Sofia en fonction le 01 Août 2014 Administrateur : PIERNO Thomas en fonction le 01 Août 2014 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : HASS III Athur John modification le 04 Juin 2015