M Jean-Luc COURTOIS BRIEUX
Président de INSTALLATIONS ELECTRIQUES PREFABRICATION
M Jean-Luc COURTOIS BRIEUX a 74 ans ( naissance en 1950), est Président de la société INSTALLATIONS ELECTRIQUES PREFABRICATION
M Jean-Luc COURTOIS BRIEUX peut être contacté au siège de la société INSTALLATIONS ELECTRIQUES PREFABRICATION par courrier à l'adresse INSTALLATIONS ELECTRIQUES PREFABRICATI ZONE INDUSTRIELLE MAGRE 41 RUE SANTOS DUMONT 87000 LIMOGES FRANCE, par téléphone au 0555304337 ou par fax au 05Â 55Â 06Â 13Â 91
La société INSTALLATIONS ELECTRIQUES PREFABRICATION est principalement dirigée par M Jean-Luc COURTOIS BRIEUX qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Travaux d'installation électrique dans tous locaux ,installateur électrique, électricien
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4321A (Travaux d'installation électrique dans tous locaux), les activités sont :
- Travaux d'installation électrique dans tous locaux
- l'installation de :
- câbles et appareils électriques
- câbles de télécommunications
- câblage de réseau informatique et de télévision par câble, y compris les fibres optiques
- paraboles
- systèmes d'éclairage
- le montage des antennes d'immeubles
- l'installation des systèmes d'alimentation de secours (groupes électrogènes)
- systèmes d'alarme incendie
- systèmes d'alarme contre les effractions
- l'installation de systèmes électriques de paiement pour parking
- la connexion d'appareils électriques et d'électroménagers, y compris le chauffage par plinthe chauffante
Mais sont exclues les activités :
- la surveillance et la surveillance à distance de systèmes de sécurité électroniques tels que des dispositifs d'alarme anti-vol et d'alarme incendie, y compris leur installation et maintenance (cf80.20Z)
- les opérations d'installation des matériels de production d'électricité dans les centrales (cf42.22Z)
- l'installation des matériels de contrôle ou de régulation industriels (cf33.2)
- l'installation des systèmes de commande ou de sécurité pour voies ferrées (cf42.12Z)
La société INSTALLATIONS ELECTRIQUES PREFABRICATION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/04/1987 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34076618700017.
- M Philippe RAUCH, Président (1964) depuis le 14 juillet 2016
Anciens dirigeants :
- M Alain BERTOCCHI, Président (1961) du 20 février 2016 au 14 juillet 2016
- M Christophe DOUTRE, Président (1965) du 18 juin 2011 au 20 janvier 2016
- M Christophe DUEYMES, Président (1964) du 20 janvier 2016 au 20 février 2016
- M Francois JOUEN, Président (1965) du 01 mai 2010 au 18 juin 2011
- M Jean-Luc COURTOIS BRIEUX, Président (1950) du 02 décembre 2008 au 01 mai 2010
- M Marc BERNARD, Administrateur (1956) du 17 février 2004 au 24 février 2004
- M Mustapha ARFAOUI, Président (1953) du 17 février 2004 au 02 décembre 2008
Dirigeants personne morale:
- BEAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 24 mars 2017
- DELOITTE ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 24 mars 2017
- KPMG, Commissaire aux comptes titulaire du 20 janvier 2016 au 14 juillet 2016
- KPMG AUDIT ID, Commissaire aux comptes suppléant du 14 juillet 2016 au 24 mars 2017
- KPMG AUDIT IS, Commissaire aux comptes titulaire du 14 juillet 2016 au 24 mars 2017
- SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES JEAN CLAUDE ANDRE ET AUTRES, Commissaire aux comptes suppléant du 20 janvier 2016 au 14 juillet 2016
- VINCI ENERGIES IDF TERTIAIRE, Administrateur du 17 février 2004 au 24 février 2004
41 RUE SANTOS DUMONT
87000 LIMOGES
Téléphone : 0555304337 Société
INSTALLATIONS ELECTRIQUES PREFABRICATION
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | INSTALLATIONS ELECTRIQUES PREFABRICATION | |
Entrepreneurs individuels | INSTALLATIONS ELECTRIQUES PREFABRICATION | |
Identifiant de l'entreprise | 340766187 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | 41 RUE SANTOS DUMONT 87000 LIMOGES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 05 mars 1987 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 05 mars 1987 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 17 497 000,00 | |
Résultat net | 1 688 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4321A : Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Activité principale de l'entreprise | 4321A : Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Activité principale | 4321A | |
Première activité | 4321A | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Synonyme | installateur électrique, électricien | |
Principal | électricien |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 450 000 |
Immobilisation incorporelle | 23 000 |
Immobilisation corporelle | 427 000 |
Immobilisation financière | 100 |
Actif circulant net | 6 804 000 |
Stock | 771 000 |
Avance | 0 |
Créance | 2 988 000 |
Placement | 3 045 000 |
Total Actif | 7 254 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 813 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 447 000 |
Dette | 4 995 000 |
Total Passif | 7 254 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 17 497 000 |
Produit d'exploitation | 17 763 000 |
Charge d'exploitation | 14 980 000 |
Résultat d'exploitation | 2 783 000 |
Produit financier net | 6 000 |
Charge financière | 78 000 |
Résultat financier | -73 000 |
Résultat courrant | 2 710 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 1 688 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
34076618700017 | INSTALLATIONS ELECTRIQUES PREFABRICATI ZONE INDUSTRIELLE MAGRE 41 RUE SANTOS DUMONT 87000 LIMOGES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 55 34 60 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-limoges.fr.
Les greffiers sont : MARTOWICZ Christelle , PILLE Laurent
Le greffe est ouvert 8h30 Ã 12h00/13h30 Ã 16h45
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00650 Métallurgie cadres
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Président : ARFAOUI Mustapha. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG (SACA). Commissaire aux comptes suppléant : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES JEAN CLAUDE ANDRE ET AUTRES (SCP).
Président : COURTOIS-BRIEUX Jean-Luc André Ferdinand. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG (SACA). Commissaire aux comptes suppléant : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES JEAN CLAUDE ANDRE ET AUTRES (SCP).
Président : JOUEN François, Elie, André Commissaire aux comptes titulaire : KPMG (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES JEAN CLAUDE ANDRE ET AUTRES (SCP)
Président : DOUTRE Christophe, Jean Commissaire aux comptes titulaire : KPMG (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES JEAN CLAUDE ANDRE ET AUTRES (SCP)
Président : DUEYMES Christophe, Marie, Henri Commissaire aux comptes titulaire : KPMG (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES JEAN CLAUDE ANDRE ET AUTRES (SCP)
Président : BERTOCCHI Alain, François Commissaire aux comptes titulaire : KPMG (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES JEAN CLAUDE ANDRE ET AUTRES (SCP)
Président : BERTOCCHI Alain, François Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID (SAS)
Président : RAUCH Philippe, Pierre, Jean Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID (SAS)
Président : RAUCH Philippe, Pierre, Jean ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES (AFJ) ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS (SAS)
Commissaire aux comptes titulaire partant : DELOITTE & ASSOCIES ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : BEAS