M Marc BATTAGLIA DIT BATAILLE
Président de MARC BATAILLE MATERIAUX
M Marc BATTAGLIA DIT BATAILLE a 78 ans ( naissance en 1944), est Président de la société MARC BATAILLE MATERIAUX
M Marc BATTAGLIA DIT BATAILLE peut être contacté au siège de la société MARC BATAILLE MATERIAUX par courrier à l'adresse MARC BATAILLE MATERIAUX LE MOLLARD 73700 BOURG ST MAURICE FRANCE, par téléphone au 0479070935 ou par fax au 04Â 79Â 07Â 09Â 24
La société MARC BATAILLE MATERIAUX est principalement dirigée par M Marc BATTAGLIA DIT BATAILLE qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.> 400 m2) ,quincaillerie, verrerie, quincailler, verrier, marchand de couleur, magasin de bricolage, magasin de décoration
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4752B (Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.> 400 m2)), les activités sont :
- Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.> 400 m2)
- le commerce de détail d'articles de quincaillerie
- le commerce de détail de peintures, de vernis et d'émaux
- le commerce de détail de verre plat
- le commerce de détail d'autres matériaux de construction tels que briques, bois, appareils sanitaires
- le commerce de détail de matériaux et de matériels de bricolage
- le commerce de détail de saunas
- le commerce de détail de carreaux de sol en liège
- le commerce de détail de piscines en kit
La société MARC BATAILLE MATERIAUX est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 22/05/1987 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34116863100024.
Anciens dirigeants :
- M Luc DUCHOSAL, Président (1958) du 19 août 2008 au 23 mai 2014
- M Marc BATTAGLIA DIT BATAILLE, Président (1944) du 19 janvier 2005 au 19 août 2008
Dirigeants personne morale:
- CORAIL, Président depuis le 23 mai 2014
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MARC BATAILLE MATERIAUX | |
Entrepreneurs individuels | MARC BATAILLE MATERIAUX | |
Identifiant de l'entreprise | 341168631 | |
Numéro interne du siège | 00024 | |
Adresse | LE MOLLARD 73700 BOURG SAINT MAURICE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 10 novembre 1994 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 avril 1987 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 4 386 000,00 | |
Résultat net | 613 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4752B : Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.> 400 m2) | |
Activité principale de l'entreprise | 4752B : Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.> 400 m2) | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) | |
Synonyme | quincaillerie, verrerie, quincailler, verrier, marchand de couleur, magasin de bricolage, magasin de décoration | |
Principal | quincaillerie en grande surface |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 346 000 |
Immobilisation incorporelle | 118 000 |
Immobilisation corporelle | 106 000 |
Immobilisation financière | 122 000 |
Actif circulant net | 2 659 000 |
Stock | 768 000 |
Avance | 700 |
Créance | 253 000 |
Placement | 1 638 000 |
Total Actif | 3 005 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 374 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 631 000 |
Total Passif | 3 005 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 386 000 |
Produit d'exploitation | 4 430 000 |
Charge d'exploitation | 3 546 000 |
Résultat d'exploitation | 884 000 |
Produit financier net | 19 000 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 19 000 |
Résultat courrant | 904 000 |
Produit exceptionnel | 7 000 |
Charges exceptionnelles | 7 000 |
Résultat exceptionnel | 400 |
Résultat net | 613 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
34116863100024 | MARC BATAILLE MATERIAUX LE MOLLARD 73700 BOURG ST MAURICE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 79 33 72 25 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-chambery.fr.
Les greffiers sont : MEY Frédéric , MEY Sophie
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi, de 8:30 Ã 12:00 et de 13:30 Ã 17:00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01606 Bricolage (vente au détail en libre-service)
- 01383 Commerce de quincaillerie interrégionale employés
- 01404 Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
BATTAGLIA dit BATAILLE (Marc), initialement nommé en qualité de gérant de la S.A.R.L., est nommé Président de la S.A.S.
ancienne mention : BATAILLE (Marc) ; nouvelle mention : DUCHOSAL (Luc)
Président : DUCHOSAL Luc Commissaire aux comptes suppléant : LEBLOND Yves Commissaire aux comptes titulaire : FIALP AUDIT représenté par LEBLOND Yves en fonction le 23 Août 2011
Président : DUCHOSAL Luc Commissaire aux comptes titulaire : FIALP AUDIT représenté par LEBLOND Yves en fonction le 23 Août 2011 Commissaire aux comptes suppléant : BITINIS Théodoros en fonction le 23 Août 2011
Commissaire aux comptes titulaire : FIALP AUDIT représenté par LEBLOND Yves en fonction le 23 Août 2011 Commissaire aux comptes suppléant : BITINIS Théodoros en fonction le 23 Août 2011 Président : CORAIL en fonction le 21 Mai 2014
Président : CORAIL en fonction le 21 Mai 2014 Commissaire aux comptes titulaire : S. R. AUDIT en fonction le 21 Mai 2014 Commissaire aux comptes suppléant : VUILLERMET Jean-Pierre en fonction le 21 Mai 2014
Président : CORAIL en fonction le 21 Mai 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : S. R. AUDIT en fonction le 21 Mai 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : VUILLERMET Jean-Pierre en fonction le 21 Mai 2014 ; Directeur général délégué : DUCHOSAL Malvina Pacific en fonction le 07 Décembre 2017 ; Directeur général délégué : DUCHOSAL Damien Fidji en fonction le 07 Décembre 2017
Président : CORAIL ; Directeur général délégué : DUCHOSAL Malvina Pacific ; Directeur général délégué : DUCHOSAL Damien Fidji ; Commissaire aux comptes titulaire : S.R. AUDIT