MME Blanche MACQUAIRE
Commissaire aux comptes suppléant de ALTONEO CONSEIL
MME Blanche MACQUAIRE a 50 ans ( naissance en 1972), elle est Commissaire aux comptes suppléant de la société ALTONEO CONSEIL
MME Blanche MACQUAIRE peut être contacté au siège de la société ALTONEO CONSEIL par courrier à l'adresse ALTONEO CONSEIL 143 RUE DE PARIS 53000 LAVAL FRANCE, par téléphone au 02Â 41Â 20Â 97Â 98 ou par fax au 02Â 41Â 20Â 97Â 17
La société ALTONEO CONSEIL est principalement dirigée par MME Blanche MACQUAIRE qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Activités comptables ,comptable, expert comptable, centre de gestion
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6920Z (Activités comptables), les activités sont :
- Activités comptables
- l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres
- l'établissement ou la vérification de comptes financiers
- l'examen des comptes et la certification de leur exactitude
- l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises
- les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale
Mais sont exclues les activités :
- les activités de traitement et de tabulation des données (cf63.11Z)
- le conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire (cf70.22Z)
- le recouvrement de factures (cf82.91Z)
La société ALTONEO CONSEIL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 12/06/1987 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34122842700041.
- M Gilles MORIN, Président (1956) depuis le 11 mai 2004
- M Noel THIBAUDEAU, Commissaire aux comptes titulaire (1977) depuis le 27 mai 2017
- M Olivier BOISNARD, Directeur général (1976) depuis le 27 mai 2017
- MME Marie DUROUCHOUX, Commissaire aux comptes suppléant (1983) depuis le 27 mai 2017
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société ALTONEO CONSEIL est de 49 ans. Le plus jeune à 39 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christophe MERIENNE, Administrateur (1965) du 11 avril 2013 au 28 mai 2014
- M Eric JOUIN, Administrateur (1955) du 23 août 2012 au 28 mai 2014
- M Gilles MORIN, Directeur général (1956) du 27 janvier 2009 au 28 mai 2014
- M Jean ANGOT, Président du conseil d`administration (1948) du 27 avril 2004 au 10 août 2013
- M Jean ANGOT, Directeur général (1948) du 27 janvier 2009 au 10 août 2013
- M Jean JANVRIN, Administrateur (1952) du 27 avril 2004 au 23 août 2012
- M Jean-Claude AMBROISE, Administrateur (1959) du 27 avril 2004 au 01 octobre 2009
- MME Blanche MACQUAIRE, Commissaire aux comptes suppléant (1972) du 06 mai 2015 au 27 mai 2017
Dirigeants personne morale:
- CIFRALEX SA, Commissaire aux comptes titulaire du 06 mai 2015 au 27 mai 2017
143 RUE DE PARIS
53000 LAVAL
Téléphone : 02Â 41Â 20Â 97Â 98 Société
ALTONEO CONSEIL
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ALTONEO CONSEIL | |
Entrepreneurs individuels | ALTONEO CONSEIL | |
Identifiant de l'entreprise | 341228427 | |
Numéro interne du siège | 00041 | |
Adresse | 143 RUE DE PARIS 53000 LAVAL | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1990 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 octobre 1986 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2013 ) | 4 154 000,00 | |
Résultat net | 106 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6920Z : Activités comptables | |
Activité principale de l'entreprise | 6920Z : Activités comptables | |
Activité principale | 6920Z | |
Première activité | 6920Z | |
Deuxième activité | 6910Z | |
Troisième activité | 8559A | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Comptabilité | |
Activite | Activités comptables | |
Synonyme | comptable, expert comptable, centre de gestion | |
Principal | comptable |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 1 050 000 |
Immobilisation incorporelle | 554 000 |
Immobilisation corporelle | 341 000 |
Immobilisation financière | 156 000 |
Actif circulant net | 2 807 000 |
Stock | 0 |
Avance | 890 |
Créance | 2 572 000 |
Placement | 234 000 |
Total Actif | 3 857 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 536 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 23 000 |
Dette | 2 297 000 |
Total Passif | 3 857 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 154 000 |
Produit d'exploitation | 4 400 000 |
Charge d'exploitation | 4 273 000 |
Résultat d'exploitation | 127 000 |
Produit financier net | 8 000 |
Charge financière | 7 000 |
Résultat financier | 880 |
Résultat courrant | 128 000 |
Produit exceptionnel | 5 000 |
Charges exceptionnelles | 23 000 |
Résultat exceptionnel | -19 000 |
Résultat net | 106 000 |
Le greffe peut être appelé au 02 43 59 70 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-laval.fr.
Les greffiers sont : GUICHAOUA Patrick
Le greffe est ouvert 9h00 Ã 12h00/13h45 Ã 16h45 sauf le vendredi 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01237 Centres de gestion agréés
- 02316 Centres de gestion agréés et habilités
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
Directeur général, président du CA et administrateur : ANGOT Jean. Directeur général délégué et administrateur : MORIN Gilles. Administrateur : JANVRIN Jean Pierre. Administrateur : AMBROISE Jean-Claude. Commissaire aux comptes titulaire : CIFRALEX SA (SA) représenté par GABORIAU Philippe. Commissaire aux comptes suppléant : VEILLEPEAU Jean Pierre.
au siège de la société Actualis RH 143, rue de Paris 53000 Laval
aux sièges respectifs desdites sociétés société apporteuse : SA ACTUALIS ZAC de Terre Rouge 53200 Azé société bénéficiaire : SAS ACTUALIS AUDIT 143 rue de Paris 53000 Laval
Directeur général, président du CA et administrateur : ANGOT Jean Directeur général délégué et administrateur : MORIN Gilles Administrateur : JANVRIN Jean Pierre Commissaire aux comptes titulaire : CIFRALEX SA (SA) représenté par GABORIAU Philippe Commissaire aux comptes suppléant : VEILLEPEAU Jean Pierre
Directeur général, président du CA et administrateur : ANGOT Jean Directeur général délégué et administrateur : MORIN Gilles Administrateur : JANVRIN Jean, Pierre Commissaire aux comptes titulaire : CIFRALEX SA (SA) représenté par GABORIAU Philippe Commissaire aux comptes suppléant : MACQUAIRE Blanche né(e) RENOU
Président du conseil d'administration et Directeur général : ANGOT Jean Directeur général délégué et administrateur : MORIN Gilles Administrateur : JOUIN Eric Commissaire aux comptes titulaire : CIFRALEX SA (SA) représenté par GABORIAU Philippe Commissaire aux comptes suppléant : MACQUAIRE Blanche né(e) RENOU
Directeur général, Président du conseil d'administration : ANGOT Jean Directeur général délégué, Administrateur : MORIN Gilles Administrateur : JOUIN Eric Administrateur : MERIENNE Christophe Commissaire aux comptes titulaire : CIFRALEX SA (SA) représenté par GABORIAU Philippe Commissaire aux comptes suppléant : MACQUAIRE Blanche né(e) RENOU
Président du conseil d'administration, Directeur général : MORIN Gilles Administrateur : JOUIN Eric Administrateur : MERIENNE Christophe Commissaire aux comptes titulaire : CIFRALEX SA (SA) représenté par GABORIAU Philippe Commissaire aux comptes suppléant : MACQUAIRE Blanche né(e) RENOU
Président : MORIN Gilles Commissaire aux comptes titulaire : CIFRALEX SA (SA) représenté par GABORIAU Philippe Commissaire aux comptes suppléant : MACQUAIRE Blanche né(e) RENOU
Président : MORIN Gilles ; Directeur général : BOISNARD Olivier ; Commissaire aux comptes titulaire : THIBAUDEAU Noël ; Commissaire aux comptes suppléant : DUROUCHOUX Marie
Président : GRANGER Loïc, Eugène, Jean-Marie ; Directeur général : BOISNARD Olivier ; Commissaire aux comptes titulaire : THIBAUDEAU Noël ; Commissaire aux comptes suppléant : DUROUCHOUX Marie