M Cyrille FARENC
Gérant de GILLES FOUCHERAND & CYRILLE FARENC, NOTAIRES ASSOCIES.
M Cyrille FARENC a 47 ans ( naissance en 1975), est Gérant de la société GILLES FOUCHERAND & CYRILLE FARENC, NOTAIRES ASSOCIES.
M Cyrille FARENC peut être contacté au siège de la société GILLES FOUCHERAND & CYRILLE FARENC, NOTAIRES ASSOCIES. par courrier à l'adresse FOUCHERAND & FARENC NOTAIRES ASSOCIES LE BOURG 69510 THURINS FRANCE, par téléphone au 04Â 78Â 48Â 69Â 05
La société GILLES FOUCHERAND & CYRILLE FARENC, NOTAIRES ASSOCIES. est principalement dirigée par M Cyrille FARENC qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités juridiques ,avocat, magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, arbitre, conseiller juridique, assistanat juridique, commissaires-priseurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6910Z (Activités juridiques), les activités sont :
- Activités juridiques
- la représentation juridique d'une partie contre une partie adverse, que ce soit ou non devant des tribunaux ou d'autres organes judiciaires, par des membres du barreau ou sous leur contrôle :
- conseil et représentation dans des affaires civiles
- conseil et représentation dans des affaires pénales
- conseil et représentation en relation avec des conflits du travail
- le conseil et l'assistance juridique de nature générale, la rédaction de documents juridiques :
- statuts, accords d'association ou documents analogues relatifs à la constitution de sociétés
- brevets et droits d'auteurs
- rédaction d'actes, de testaments, d'actes fiduciaires, etc.
- les autres activités des notaires, des huissiers, des juges d'instruction et des arbitres
- la gestion de tutelles et de curatelles
Mais sont exclues les activités :
- les activités des tribunaux (cf84.23Z)
La société GILLES FOUCHERAND & CYRILLE FARENC, NOTAIRES ASSOCIES. est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 17/07/1987 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34178920400037.
- M Cyrille FARENC, Gérant (1975) depuis le 16 juin 2009
Anciens dirigeants :
- M Gilles FOUCHARFRAND, Associé-gérant (1970) du 20 novembre 2007 au 16 juin 2009
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 10 juin 2009 : CHAPUIS Alain René Jean nom d'usage : CHAPUIS Alain n'est plus gérant.. CHAPUIS Alain René Jean nom d'usage : CHAPUIS Alain n'est plus associé.. FARENC Cyrille nom d'usage : FARENC Cyrille devient gérant.. FARENC Cyrille nom d'usage : FARENC Cyrille devient associé..)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GILLES FOUCHERAND & CYRILLE FARENC, NOTAIRES ASSOCIES. | |
Sigle de l'entreprise | B&C | |
Entrepreneurs individuels | GILLES FOUCHERAND & CYRILLE FARENC, NOTAIRES ASSOCIES. | |
Identifiant de l'entreprise | 341789204 | |
Numéro interne du siège | 00037 | |
Adresse | 11 RTE DE LYON 69850 SAINT MARTIN EN HAUT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 juin 1993 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SCP de notaires | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 05 août 1987 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6910Z : Activités juridiques | |
Activité principale de l'entreprise | 6910Z : Activités juridiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | juridique | |
Catégorie | Juridique | |
Activite | Activités juridiques | |
Synonyme | avocat, magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, arbitre, conseiller juridique, assistanat juridique, commissaires-priseurs |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
34178920400037 | FOUCHERAND & FARENC NOTAIRES ASSOCIES 11 ROUTE DE LYON 69850 ST MARTIN EN HAUT FRANCE |
34178920400029 | FOUCHERAND & FARENC NOTAIRES ASSOCIES LE BOURG 69510 THURINS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- 02706 Administrateurs & mandataires judiciaires
- 01850 Avocats salariés
- 00277 Avoués
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01000 Cabinets d'avocats
- 00240 Greffes des tribunaux de commerce
- 01921 Huissiers de Justice
- 02205 Notariat
BARATIN (Bruno, Marie) nom d'usage : BARATIN (Bruno) devient associé, modification de la désignation d'un dirigeant : associé, nouvelle identité : BARATIN (Bruno, Marie) nom d'usage : BARATIN (Bruno), CHAPUIS (Alain, René, Jean) nom d'usage : CHAPUIS (Alain) devient associé, modification de la désignation d'un dirigeant : associé, nouvelle identité : CHAPUIS (Alain, René, Jean) nom d'usage : CHAPUIS (Alain), FOUCHERAND (Gilles, Marie, Pierre) nom d'usage : FOUCHERAND (Gilles) devient gérant, FOUCHERAND (Gilles, Marie, Pierre) nom d'usage : FOUCHERAND (Gilles) devient associé.
CHAPUIS Alain René Jean nom d'usage : CHAPUIS Alain n'est plus gérant.. CHAPUIS Alain René Jean nom d'usage : CHAPUIS Alain n'est plus associé.. FARENC Cyrille nom d'usage : FARENC Cyrille devient gérant.. FARENC Cyrille nom d'usage : FARENC Cyrille devient associé..