M Bernard GHIRARDELLO
Président de AMBIANCE BAIN
M Bernard GHIRARDELLO a 78 ans ( naissance en 1946), est Président de la société AMBIANCE BAIN
M Bernard GHIRARDELLO peut être contacté au siège de la société AMBIANCE BAIN par courrier à l'adresse AMBIANCE BAIN MIMEA PRODUCTIONS ZONE INDUSTRIELLE DES SAVI 500 RUE BLAISE PASCAL 07500 GUILHERAND GRANGES FRANCE, par téléphone au 0475444986 ou par fax au 04Â 75Â 41Â 00Â 13
La société AMBIANCE BAIN est principalement dirigée par M Bernard GHIRARDELLO qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en meubles, vendeur de meubles en gros, grossiste en tapis, vendeur de tapis en gros, grossiste en appareils d'éclairage, vendeur d'appareils d'éclairage en gros, grossiste en lampes, vendeur de lampes en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4647Z (Commerce de gros de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage), les activités sont :
- Commerce de gros de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage
- le commerce de gros de mobilier domestique
- le commerce de gros de tapis
- le commerce de gros d'appareils d'éclairage
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros de mobilier de bureau (cf46.65Z)
- le commerce de gros de moquettes et autres revêtements de sol (cf46.73B)
La société AMBIANCE BAIN est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 17/08/1987 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34200829900022.
- M Stephane GHIRARDELLO, Président (1971) depuis le 13 janvier 2009
- M Stephane GHIRARDELLO, Président du directoire (1971) depuis le 23 février 2017
- MME Catherine SACCOCCIO, Président du conseil de surveillance (1951) depuis le 16 décembre 2003
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société AMBIANCE BAIN est de 60 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 73 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard GHIRARDELLO, Président (1946) du 16 décembre 2003 au 16 octobre 2007
- M Manuel GHIRARDELLO, Président (1976) du 16 octobre 2007 au 13 janvier 2009
- MME Sylvie BALDY, Président (1958) du 13 janvier 2009 au 26 avril 2012
- MME Sylvie BALDY, Président du directoire (1958) du 26 avril 2012 au 23 février 2017
- MME Sylvie BALDY, Président (1958) du 09 février 2017 au 23 février 2017
Dirigeants personne morale:
- AUDIT DAUPHINE, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 09 février 2017
- CABINET FCC, Commissaire aux comptes titulaire du 22 novembre 2016 au 09 février 2017
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 24 mai 2012 : GHIRARDELLO Sylvie Marie Antonia nom d'usage : BALDY n'est plus président. GHIRARDELLO Sylvie Marie Antonia nom d'usage : BALDY devient président du directoire. GHIRARDELLO Catherine nom d'usage : SACCOCCIO n'est plus directeur général. GHIRARDELLO Catherine nom d'usage : SACCOCCIO devient président du conseil de surveillance. GHIRARDELLO Manuel nom d'usage : GHIRARDELLO devient membre du conseil de surveillance. GHIRARDELLO Bernard Sylvère nom d'usage : GHIRARDELLO devient membre du conseil de surveillance.)
- 25 juillet 2012 : Société à responsabilité limitée R2C n'est plus commissaire aux comptes titulaire. ROLLIN Patrick nom d'usage : ROLLIN n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée CABINET FCC devient commissaire aux comptes titulaire représenté(e) par CORNUT CHAUVIN Laurent nom d'usage : CORNUT CHAUVIN. FRAISSE Joël nom d'usage : FRAISSE devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 21 mars 2017 : GHIRARDELLO Sylvie Marie Antonia nom d'usage : BALDY devient président)
- 21 mars 2017 : Société à responsabilité limitée CABINET FCC n'est plus commissaire aux comptes titulaire. FRAISSE Joël nom d'usage : FRAISSE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée AUDIT DAUPHINE devient commissaire aux comptes titulaire. REY Jean-Luc nom d'usage : REY devient commissaire aux comptes suppléant)
- 04 avril 2017 : GHIRARDELLO Stéphane nom d'usage : GHIRARDELLO devient président. GHIRARDELLO Stéphane nom d'usage : GHIRARDELLO devient président du directoire. GHIRARDELLO Sylvie Marie Antonia nom d'usage : BALDY n'est plus président. GHIRARDELLO Sylvie Marie Antonia nom d'usage : BALDY n'est plus président du directoire. GHIRARDELLO Stéphane nom d'usage : GHIRARDELLO n'est plus directeur général)
- 12 septembre 2017 : GHIRARDELLO Stéphane nom d'usage : GHIRARDELLO n'est plus président. GHIRARDELLO Stéphane nom d'usage : GHIRARDELLO n'est plus président du directoire. GHIRARDELLO Catherine nom d'usage : SACCOCCIO n'est plus président du conseil de surveillance. GHIRARDELLO Manuel nom d'usage : GHIRARDELLO n'est plus membre du conseil de surveillance. GHIRARDELLO Manuel nom d'usage : GHIRARDELLO devient directeur général. GHIRARDELLO Bernard Sylvère nom d'usage : GHIRARDELLO n'est plus membre du conseil de surveillance. SA à directoire et à conseil de s GROUPE MIMEA devient président)
- 12 août 2018 : REY Jean-Luc nom d'usage : REY n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
500 RUE BLAISE PASCAL
07500 GUILHERAND-GRANGES
Téléphone : 0475444986 Société
AMBIANCE BAIN
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AMBIANCE BAIN | |
Entrepreneurs individuels | AMBIANCE BAIN | |
Identifiant de l'entreprise | 342008299 | |
Numéro interne du siège | 00022 | |
Adresse | 500 RUE BLAISE PASCAL 07500 GUILHERAND-GRANGES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 03 septembre 1990 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 510 340,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 avril 1987 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 11 562 000,00 | |
Résultat net | 9 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4647Z : Commerce de gros de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage | |
Activité principale de l'entreprise | 4647Z : Commerce de gros de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage | |
Activité principale | 4647Z | |
Première activité | 4647Z | |
Deuxième activité | 4665Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en meubles, vendeur de meubles en gros, grossiste en tapis, vendeur de tapis en gros, grossiste en appareils d'éclairage, vendeur d'appareils d'éclairage en gros, grossiste en lampes, vendeur de lampes en gros | |
Principal | vendeur de meubles en gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 2 287 000 |
Immobilisation incorporelle | 714 000 |
Immobilisation corporelle | 83 000 |
Immobilisation financière | 1 490 000 |
Actif circulant net | 2 161 000 |
Stock | 185 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 698 000 |
Placement | 278 000 |
Total Actif | 4 448 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 371 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 8 000 |
Dette | 3 070 000 |
Total Passif | 4 448 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 11 562 000 |
Produit d'exploitation | 12 052 000 |
Charge d'exploitation | 11 929 000 |
Résultat d'exploitation | 123 000 |
Produit financier net | 1 000 |
Charge financière | 90 000 |
Résultat financier | -89 000 |
Résultat courrant | 34 000 |
Produit exceptionnel | 7 000 |
Charges exceptionnelles | 32 000 |
Résultat exceptionnel | -25 000 |
Résultat net | 9 000 |
Le greffe peut être appelé au 04 75 89 21 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-aubenas.fr.
Les greffiers sont : GILLES-FREDERIC Lisette
- 01880 Ameublement - négoce de l'ameublement
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00045 Caoutchouc
- 00450 Commerce de gros de jouets bimbeloterie bazars
- 01761 Commerce de gros des tissus tapis linge de maison
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01411 Fabrication de l'ameublement
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 00650 Métallurgie cadres
- 00878 Métallurgie Rhône
- 00804 VRP
Président : BALDY Sylvie Marie Antonia né(e) GHIRARDELLO. Directeur général : SACCOCCIO Catherine né(e) GHIRARDELLO. Directeur général : GHIRARDELLO Stéphane. Commissaire aux comptes titulaire : R2C (SARL). Commissaire aux comptes suppléant : ROLLIN Patrick.
au 500 rue Blaise Pascal 07500 GUILHERAND GRANGES
GHIRARDELLO Sylvie Marie Antonia nom d'usage : BALDY n'est plus président. GHIRARDELLO Sylvie Marie Antonia nom d'usage : BALDY devient président du directoire. GHIRARDELLO Catherine nom d'usage : SACCOCCIO n'est plus directeur général. GHIRARDELLO Catherine nom d'usage : SACCOCCIO devient président du conseil de surveillance. GHIRARDELLO Manuel nom d'usage : GHIRARDELLO devient membre du conseil de surveillance. GHIRARDELLO Bernard Sylvère nom d'usage : GHIRARDELLO devient membre du conseil de surveillance.
Société à responsabilité limitée R2C n'est plus commissaire aux comptes titulaire. ROLLIN Patrick nom d'usage : ROLLIN n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée CABINET FCC devient commissaire aux comptes titulaire représenté(e) par CORNUT CHAUVIN Laurent nom d'usage : CORNUT CHAUVIN. FRAISSE Joël nom d'usage : FRAISSE devient commissaire aux comptes suppléant.
GHIRARDELLO Sylvie Marie Antonia nom d'usage : BALDY devient président
Société à responsabilité limitée CABINET FCC n'est plus commissaire aux comptes titulaire. FRAISSE Joël nom d'usage : FRAISSE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée AUDIT DAUPHINE devient commissaire aux comptes titulaire. REY Jean-Luc nom d'usage : REY devient commissaire aux comptes suppléant
GHIRARDELLO Stéphane nom d'usage : GHIRARDELLO devient président. GHIRARDELLO Stéphane nom d'usage : GHIRARDELLO devient président du directoire. GHIRARDELLO Sylvie Marie Antonia nom d'usage : BALDY n'est plus président. GHIRARDELLO Sylvie Marie Antonia nom d'usage : BALDY n'est plus président du directoire. GHIRARDELLO Stéphane nom d'usage : GHIRARDELLO n'est plus directeur général
GHIRARDELLO Stéphane nom d'usage : GHIRARDELLO n'est plus président. GHIRARDELLO Stéphane nom d'usage : GHIRARDELLO n'est plus président du directoire. GHIRARDELLO Catherine nom d'usage : SACCOCCIO n'est plus président du conseil de surveillance. GHIRARDELLO Manuel nom d'usage : GHIRARDELLO n'est plus membre du conseil de surveillance. GHIRARDELLO Manuel nom d'usage : GHIRARDELLO devient directeur général. GHIRARDELLO Bernard Sylvère nom d'usage : GHIRARDELLO n'est plus membre du conseil de surveillance. SA à directoire et à conseil de s GROUPE MIMEA devient président
REY Jean-Luc nom d'usage : REY n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Président : GROUPE MIMEAGHIRARDELLO Stéphaneà; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT DAUPHINE