M Pascal MULLER
Administrateur de SOCIETE DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS DU NORD PAS DE CALAIS
M Pascal MULLER a 52 ans ( naissance en 1970), est Administrateur de la société SOCIETE DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS DU NORD PAS DE CALAIS
M Pascal MULLER peut être contacté au siège de la société SOCIETE DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS DU NORD PAS DE CALAIS par courrier à l'adresse SOC TRAITEMENT EFFLUENTS NORD P DE C ROUTE D HARNES BP 62 62710 COURRIERES FRANCE, par téléphone au 0321747474 ou par fax au 03Â 21Â 74Â 74Â 70
La société SOCIETE DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS DU NORD PAS DE CALAIS est principalement dirigée par M Pascal MULLER qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Traitement et élimination des déchets dangereux ,gestion des déchets, collecte de déchets, traitement des déchets, élimination des déchets, collecte de déchets dangereux, traitement des déchets dangereux, élimination des déchets dangereux
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3822Z (Traitement et élimination des déchets dangereux), les activités sont :
- Traitement et élimination des déchets dangereux
- Cette sous-classe comprend l'élimination et le traitement avant élimination de déchets dangereux, solides ou autres, c'est-à -dire les déchets contenant des substances dangereuses pour la santé humaine et pour l'environnement, telles que des substance
- l'exploitation d'installations de traitement de déchets dangereux
- le traitement et l'élimination d'animaux toxiques vivants ou morts et d'autres déchets contaminés
- l'incinération de déchets dangereux
- la destruction de biens hors d'usage (par exemple des réfrigérateurs) afin d'en éliminer les déchets nocifs
- le traitement des huiles usagées de navires, de garages, des huiles et graisses de cuisson usagées, des piles usagées, etc.
- le traitement, l'élimination et le stockage de déchets radioactifs nucléaires, y compris :
- traitement et élimination des déchets radioactifs transitoires des hôpitaux, c'est-à -dire qui se dégraderont au cours du transport
- conditionnement, préparation et autre traitement des déchets nucléaires avant leur stockage
Mais sont exclues les activités :
- le retraitement des combustibles nucléaires (cf20.13A)
- l'incinération de déchets non dangereux (cf38.21Z)
- la décontamination, le nettoyage des terres, de l'eau, la réduction des matières toxiques (cf39.00Z)
La société SOCIETE DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS DU NORD PAS DE CALAIS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/12/1990 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34201007100021.
- M Pascal MULLER, Président (1970) depuis le 12 octobre 2012
Anciens dirigeants :
- M Cedric L`ELCHAT, Directeur général délégué (1971) du 18 décembre 2007 au 12 octobre 2012
- M Christian DE POYFERRE DE CERE, Administrateur (1960) du 30 novembre 2004 au 12 octobre 2012
- M Jean NOGRETTE, Directeur général (1968) du 08 mars 2005 au 18 décembre 2007
- M Jean-Francois NOGRETTE, Président-directeur général (1968) du 18 décembre 2007 au 28 août 2010
- M Jean-Francois NOGRETTE, Président du conseil d`administration (1968) du 12 octobre 2012 au 20 octobre 2015
- M Pascal GAUTHIER, Administrateur (1965) du 30 novembre 2004 au 12 octobre 2012
- M Pascal MULLER, Administrateur (1970) du 12 octobre 2012 au 20 octobre 2015
- M Philippe POINAS, Président-directeur général (1955) du 28 août 2010 au 12 octobre 2012
Dirigeants personne morale:
- KPMG AUDIT ID, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 20 octobre 2015
- KPMG SA, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 20 octobre 2015
- ESTERRA, Administrateur du 30 novembre 2004 au 08 mars 2005
- ESTERRA, Administrateur du 28 août 2010 au 20 octobre 2015
- SARP INDUSTRIES, Administrateur du 28 août 2010 au 12 octobre 2012
- SARP INDUSTRIES, Administrateur du 12 octobre 2012 au 20 octobre 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS DU NORD PAS DE CALAIS | |
Sigle de l'entreprise | SOTRENOR | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS DU NORD PAS DE CALAIS | |
Identifiant de l'entreprise | 342010071 | |
Numéro interne du siège | 00021 | |
Adresse | RTE D HARNES 62710 COURRIERES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 15 juin 1990 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 5 025 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 juillet 1987 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2014) | 25 446 000,00 | |
Résultat net | 3 735 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3822Z : Traitement et élimination des déchets dangereux | |
Activité principale de l'entreprise | 3822Z : Traitement et élimination des déchets dangereux | |
Activité principale | 3822Z | |
Première activité | 3822Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | environnement | |
Catégorie | Eau et gestion des déchets | |
Activite | Traitement et élimination des déchets dangereux | |
Synonyme | gestion des déchets, collecte de déchets, traitement des déchets, élimination des déchets, collecte de déchets dangereux, traitement des déchets dangereux, élimination des déchets dangereux | |
Principal | traitement de déchets dangereux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 8 065 000 |
Immobilisation incorporelle | 177 000 |
Immobilisation corporelle | 7 813 000 |
Immobilisation financière | 76 000 |
Actif circulant net | 18 315 000 |
Stock | 1 024 000 |
Avance | 0 |
Créance | 17 290 000 |
Placement | 110 |
Total Actif | 26 380 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 18 966 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 11 000 |
Dette | 7 402 000 |
Total Passif | 26 380 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 25 446 000 |
Produit d'exploitation | 25 663 000 |
Charge d'exploitation | 19 847 000 |
Résultat d'exploitation | 5 816 000 |
Produit financier net | 65 000 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 65 000 |
Résultat courrant | 5 881 000 |
Produit exceptionnel | 48 000 |
Charges exceptionnelles | 960 |
Résultat exceptionnel | 47 000 |
Résultat net | 3 735 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
34201007100021 | SOC TRAITEMENT EFFLUENTS NORD P DE C ROUTE D HARNES BP 62 62710 COURRIERES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 21 24 25 25 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-arras.fr.
Les greffiers sont : SINGER François , PARMENTIER Jean-Marc
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-16h
- 02149 Activités du déchet
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00998 Exploitation d'équipements thermiques OETAM
- 00044 Industries chimiques
- 00637 Industries et commerce de la récupération
- 00914 Métallurgie Ain
- 00650 Métallurgie cadres
- 00828 Métallurgie Manche
- 02126 Métallurgie Nîmes (Gard Lozère)
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00829 Métallurgie Vaucluse
- 01351 Prévention et sécurité
ancien président du conseil d'administration : GAUTHIER (Pascal), devient administrateur ; ancien directeur général : NOGRETTE (Jean-François) devient président directeur général ; nouveau directeur général délégué : L'ELCHAT (Cédric).
départ d'administrateur ; partant : LEGROS (Francis), administrateur.
Président directeur général et administrateur : POINAS Philippe Directeur général délégué : L'ELCHAT Cédric Administrateur : GAUTHIER Pascal Administrateur : SARP INDUSTRIES (SA) représenté par NOGRETTE Jean-François Administrateur : ESTERRA (SCOMA) représenté par BOUTOILLE Serge Administrateur : DE POYFERRE DE CERE Christian Commissaire aux comptes titulaire : RSM SALUSTRO REYDEL Commissaire aux comptes suppléant : LUNEAU HUBERT ..
Président directeur général et administrateur : POINAS Philippe Directeur général délégué : L'ELCHAT Cédric Administrateur : GAUTHIER Pascal Administrateur : SARP INDUSTRIES (SA) représenté par NOGRETTE Jean-François Administrateur : ESTERRA (SCOMA) représenté par BOUTOILLE Serge Administrateur : DE POYFERRE DE CERE Christian Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID
Président du Conseil d'Administration : NOGRETTE Jean-François Directeur général : MULLER Pascal Administrateur : SARP INDUSTRIES (SARL) représenté par DE POYFERRE Christian Administrateur : ESTERRA (SCA) représenté par BOUTOILLE Serge Administrateur : MULLER Pascal Administrateur : NOGRETTE Jean-François Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID
Président du conseil d'administration : NOGRETTE Jean-François Directeur général : MULLER Pascal Administrateur : SARP INDUSTRIES (SACA) représenté par DE POYFERRE Christian Administrateur : ESTERRA (SACA) représenté par BOUTOILLE Serge Administrateur : MULLER Pascal Administrateur : NOGRETTE Jean-François Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID
Président : MULLER Pascal Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SA) Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID (AFJ)
Président : MULLER Pascal ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL (SA)
adresse du fonds cédé - Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au bodacc.