MME Helene TANGUY
Gérant de SCM CABINET INFIRMIER DE LOCHES
MME Helene TANGUY a 44 ans ( naissance en 1978), elle est Gérant de la société SCM CABINET INFIRMIER DE LOCHES
MME Helene TANGUY peut être contacté au siège de la société SCM CABINET INFIRMIER DE LOCHES par courrier à l'adresse SCM CABINET INFIRMIER DE LOCHES CABINET LAMBARDIE 23 RUE LAMBLARDIE 37600 LOCHES FRANCE, par téléphone au 0247591407
La société SCM CABINET INFIRMIER DE LOCHES est principalement dirigée par MME Helene TANGUY qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau ,société de photocopies, imprimerie numérique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8219Z (Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau), les activités sont :
- Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau
- Cette sous-classe comprend diverses activités de photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau. Les activités de photocopie/impression de documents classées ici concernent uniquement des activités d'impres
- la préparation de documents
- la révision ou la correction de documents
- la frappe et le traitement de texte
- les services de secrétariat, y compris gestion de dossiers et archivage
- la transcription de documents
- la rédaction de lettres et de curriculum vitae
- la location de boîtes aux lettres et d'autres services postaux et de courrier, tels que le tri préalable, l'adressage, etc(à l'exclusion du publipostage)
- la photocopie
- la duplication
- le tirage de plansd'autres services de reproduction de documents n'offrant pas de services d'impression (impression offset, impression-minute, services de pré-presse)
- les activités de routage et la messagerie urbaine de la presse
Mais sont exclues les activités :
- l'impression de documents (impression offset, impression numérique en grands tirages, etc.) (cf.18.12Z)
- les activités de pré-presse (cf18.13Z)
- le publipostage (cf73.11Z)
- les services de sténographie spécialisés, tels que la transcription des délibérations des tribunaux (cf82.99Z)
La société SCM CABINET INFIRMIER DE LOCHES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 09/10/1987 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34211290100026.
- MME Annie PINON, Gérant (1961) depuis le 22 janvier 2016
- MME Gisele BUJEAU, Gérant (1956) depuis le 22 janvier 2016
- MME Helene TANGUY, Gérant (1978) depuis le 22 janvier 2016
- MME Marie-Jose DUBOEL, Gérant (1959) depuis le 19 janvier 2005
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société SCM CABINET INFIRMIER DE LOCHES est de 59 ans. Le plus jeune à 44 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Marcel DARDONVILLE, Co-gérant (1948) du 19 janvier 2005 au 13 juin 2006
- MME Annie PINON, Associé-gérant (1961) du 06 juin 2006 au 22 janvier 2016
- MME Gisele BUJEAU, Associé-gérant (1956) du 19 janvier 2005 au 22 janvier 2016
- MME Martine POMMIER, Associé-gérant (1954) du 19 janvier 2005 au 22 janvier 2016
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCM CABINET INFIRMIER DE LOCHES | |
Entrepreneurs individuels | SCM CABINET INFIRMIER DE LOCHES | |
Identifiant de l'entreprise | 342112901 | |
Numéro interne du siège | 00026 | |
Adresse | 6 B RUE DES RUISSEAUX 37600 LOCHES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 février 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile de moyens | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 18 août 1987 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 8219Z : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | |
Activité principale de l'entreprise | 8219Z : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau | |
Synonyme | société de photocopies, imprimerie numérique | |
Principal | société de photocopies et d'impression |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
34211290100026 | SCM CABINET INFIRMIER DE LOCHES CABINET LAMBARDIE 6 B RUE DES RUISSEAUX 37600 LOCHES FRANCE |
34211290100018 | SCM CABINET INFIRMIER DE LOCHES CABINET LAMBARDIE 23 RUE LAMBLARDIE 37600 LOCHES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 47 31 20 01 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-tours.fr.
Les greffiers sont : LAISNE Bruno , LAISNE Martine , TALBOUTIER Matthieu
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 09 h à 12 h et de 14 h à 16 h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01619 Cabinets dentaires
- 01147 Cabinets médicaux
- 01611 Communication écrite directe
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02683 Portage de presse
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 00706 Reprographie
modification du Co-gérant et associé indéfiniment responsable Pommier, Martine
modification du Gérant associé indéfiniment responsable Gravier, nom d'usage : Bujeau, Gisèle Marie-Roberte, modification du Gérant associé indéfiniment responsable Duboel, Marie-Jose Yvette Bernadette, modification du Gérant associé indéfiniment responsable Sourioux, nom d'usage : Pinon, Annie Bernardette Moïsette, nomination du Gérant associé indéfiniment responsable : Tanguy, Hélène Anne
Gérant associé indéfiniment responsable partant : Audax, Sébastien ; nomination du Gérant associé indéfiniment responsable : Ouvrard, Maud
Gérant associé indéfiniment responsable partant : Duboel, Marie-Jose Yvette Bernadette ; nomination du Gérant associé indéfiniment responsable : Anesi, Julie