M Christian DUMAS
Président du conseil d`administration de SOCIETE DU PARC AUTO METEOR
M Christian DUMAS a 65 ans ( naissance en 1957), est Président du conseil d`administration de la société SOCIETE DU PARC AUTO METEOR
M Christian DUMAS peut être contacté au siège de la société SOCIETE DU PARC AUTO METEOR par courrier à l'adresse SOCIETE DU PARC AUTO METEOR VINCI PARK 56 B QUAI DE LA RAPEE 75012 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 41Â 91Â 45Â 00 ou par fax au 01Â 41Â 91Â 47Â 90
La société SOCIETE DU PARC AUTO METEOR est principalement dirigée par M Christian DUMAS qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Services auxiliaires des transports terrestres ,gares, gares ferroviaires, gares routières, terminaux de manutention de fret, infrastructure ferroviaire, péages, parking, poussage ou de remorquage ferroviaire, assistance routière
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5221Z (Services auxiliaires des transports terrestres), les activités sont :
- Services auxiliaires des transports terrestres
- les activités liées au transport terrestre de personnes, d'animaux ou de fret :
- l'exploitation de terminaux tels que gares ferroviaires, gares routières, terminaux de manutention de fret
- l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire
- l'exploitation à péage d'autoroutes et ouvrages d'art
- l'exploitation d'aires de stationnement, de parcs à voitures ou à vélos, d'entreposage de caravanes durant l'hiver
- les services de poussage ou de remorquage ferroviaire
- les services de remorquage et d'assistance routière
Mais sont exclues les activités :
- la réparation d'automobiles (cf45)
- la manutention du fret (cf52.24)
La société SOCIETE DU PARC AUTO METEOR est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 31/12/1987 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34320388100069.
- M Alexandre FERRERO GIACOMINETTO, Président du conseil d`administration (1978) depuis le 06 mai 2014
Anciens dirigeants :
- M Alain GRILLO, Président-directeur général (1960) du 24 août 2004 au 17 février 2012
- M Christian DUMAS, Président du conseil d`administration (1957) du 17 février 2012 au 06 mai 2014
Dirigeants personne morale:
- BEAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 08 mai 2015
- DELOITTE ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 08 mai 2015
- Indigo Infra, Administrateur depuis le 21 novembre 2015
- Indigo Park, Administrateur depuis le 21 novembre 2015
- SOCIETE DES GARAGES AMODIES SOGARAM, Administrateur depuis le 21 novembre 2015
- SOC DES GARAGES AMODIES SOGARAM, Administrateur du 19 janvier 2005 au 17 février 2012
- SOCIETE DES GARAGES AMODIES - SOGARAM, Administrateur du 17 février 2012 au 15 avril 2015
- SOCIETE DES GARAGES AMODIES - SOGARAM, Administrateur du 15 avril 2015 au 21 novembre 2015
- STE DES GARAGES AMODIES SOGARAM, Administrateur du 24 août 2004 au 19 janvier 2005
- VINCI PARK, Administrateur du 24 août 2004 au 17 février 2012
- VINCI PARK, Administrateur du 17 février 2012 au 21 novembre 2015
- VINCI PARK SERVICES, Administrateur du 24 août 2004 au 17 février 2012
- VINCI PARK SERVICES, Administrateur du 17 février 2012 au 21 novembre 2015
56 QUAI DE LA RAPEE
75012 PARIS 12
Téléphone : 01Â 41Â 91Â 45Â 00 Société
SOCIETE DU PARC AUTO METEOR
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE DU PARC AUTO METEOR | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE DU PARC AUTO METEOR | |
Identifiant de l'entreprise | 343203881 | |
Numéro interne du siège | 00069 | |
Adresse | 4 PL DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 16 mars 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 30 octobre 1987 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 5 970 000,00 | |
Résultat net | 2 234 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5221Z : Services auxiliaires des transports terrestres | |
Activité principale de l'entreprise | 5221Z : Services auxiliaires des transports terrestres | |
Activité principale | 5221Z | |
Première activité | 5221Z | |
Deuxième activité | 7312Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Logistique | |
Activite | Services auxiliaires des transports terrestres | |
Synonyme | gares, gares ferroviaires, gares routières, terminaux de manutention de fret, infrastructure ferroviaire, péages, parking, poussage ou de remorquage ferroviaire, assistance routière | |
Principal | gares |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 11 022 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 10 993 000 |
Immobilisation financière | 29 000 |
Actif circulant net | 7 056 000 |
Stock | 0 |
Avance | 445 000 |
Créance | 6 450 000 |
Placement | 161 000 |
Total Actif | 18 078 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 16 937 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 75 000 |
Dette | 1 066 000 |
Total Passif | 18 078 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 5 970 000 |
Produit d'exploitation | 5 972 000 |
Charge d'exploitation | 2 649 000 |
Résultat d'exploitation | 3 322 000 |
Produit financier net | 13 000 |
Charge financière | 30 |
Résultat financier | 13 000 |
Résultat courrant | 3 335 000 |
Produit exceptionnel | 42 000 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 42 000 |
Résultat net | 2 234 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
34320388100069 | SOCIETE DU PARC AUTO METEOR VINCI PARK IMMEUBLE IDF BATIMENT A 4 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX FRANCE |
34320388100051 | SOCIETE DU PARC AUTO METEOR VINCI PARK 56 B QUAI DE LA RAPEE 75012 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 02583 Sociétés concessionnaires exploitantes d'autoroutes
- 00016 Transports routiers
Administrateur : SOCIETE DES GARAGES AMODIES - SOGARAM représenté par GERVASI Dominique modification le 12 Juillet 2005 Président directeur général et administrateur : GRILLO Alain modification le 19 Octobre 2002 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 25 Septembre 2003 Administrateur : VINCI PARK représenté par CLEMENTE Serge modification le 07 Octobre 2011 Administrateur : VINCI PARK SERVICES représenté par DUMAS Christian en fonction le 25 Septembre 2003 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES modification le 28 Septembre 2005
Administrateur : SOCIETE DES GARAGES AMODIES - SOGARAM représenté par GERVASI Dominique modification le 12 Juillet 2005 Président directeur général et administrateur : GRILLO Alain modification le 19 Octobre 2002 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 25 Septembre 2003 Administrateur : VINCI PARK représenté par CLEMENTE Serge modification le 07 Octobre 2011 Administrateur : VINCI PARK SERVICES représenté par DUPRAT Bruno modification le 19 Janvier 2012 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE& ASSOCIES modification le 28 Septembre 2005
Administrateur : SOCIETE DES GARAGES AMODIES - SOGARAM représenté par GERVASI Dominique modification le 12 Juillet 2005 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 25 Septembre 2003 Administrateur : VINCI PARK représenté par CLEMENTE Serge modification le 07 Octobre 2011 Administrateur : VINCI PARK SERVICES représenté par DUPRAT Bruno modification le 19 Janvier 2012 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES modification le 28 Septembre 2005 Président du conseil d'administration et directeur général : DUMAS Christian en fonction le 15 Février 2012
Administrateur : SOCIETE DES GARAGES AMODIES - SOGARAM représenté par GERVASI Dominique modification le 12 Juillet 2005 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 25 Septembre 2003 Administrateur : VINCI PARK représenté par CLEMENTE Serge modification le 07 Octobre 2011 Administrateur : VINCI PARK SERVICES représenté par DUPRAT Bruno modification le 19 Janvier 2012 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES modification le 28 Septembre 2005 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : FERRERO GIACOMINETTO Alexandre en fonction le 02 Mai 2014
Administrateur : SOCIETE DES GARAGES AMODIES - SOGARAM représenté par DE BARROS Stephane modification le 13 Avril 2015 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 25 Septembre 2003 Administrateur : VINCI PARK représenté par CLEMENTE Serge modification le 07 Octobre 2011 Administrateur : VINCI PARK SERVICES représenté par DUPRAT Bruno modification le 19 Janvier 2012 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES modification le 28 Septembre 2005 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : FERRERO GIACOMINETTO Alexandre en fonction le 02 Mai 2014
Administrateur : SOCIETE DES GARAGES AMODIES SOGARAM représenté par DE BARROS Stephane modification le 19 Novembre 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 25 Septembre 2003 ; Administrateur : Indigo Infra représenté par CLEMENTE Serge modification le 19 Novembre 2015 ; Administrateur : Indigo Park représenté par DUPRAT Bruno modification le 19 Novembre 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES modification le 28 Septembre 2005 ; Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : JOUVE François en fonction le 06 Juillet 2017
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : JOUVE François ; Administrateur : SOCIETE DES GARAGES AMODIES SOGARAMDE BARROS Stephane ; Administrateur : Indigo InfraCLEMENTE Serge ; Administrateur : Indigo ParkDUPRAT Bruno ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Président : WENCEL Marc ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES