M Pascal FOURNET FAYARD
Directeur général de GENERALE DE MAINTENANCE
M Pascal FOURNET FAYARD a 58 ans ( naissance en 1964), est Directeur général de la société GENERALE DE MAINTENANCE
M Pascal FOURNET FAYARD peut être contacté au siège de la société GENERALE DE MAINTENANCE par courrier à l'adresse GENERALE DE MAINTENANCE ACTEMIUM MAINTENANCE MONTIGNY 7 AVENUE ROGER HENNEQUIN CS 40521 78197 TRAPPES CEDEX FRANCE, par téléphone au 01Â 34Â 52Â 70Â 50 ou par fax au 01Â 30Â 57Â 44Â 64
La société GENERALE DE MAINTENANCE est principalement dirigée par M Pascal FOURNET FAYARD qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Ingénierie, études techniques ,ingénieur, études techniques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7112B (Ingénierie, études techniques), les activités sont :
- Ingénierie, études techniques
- les activités d'ingénierie (c'est-à -dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil dans les domaines suivants :
- machines, processus et sites industriels
- projets comportant des activités ayant trait au génie civil, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport
- projets de gestion de l'eau
- conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l'ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité
- l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc.
- les services de gestion de projets de constructions
- les études géophysiques, géologiques et sismiques
- l'information cartographique et spatiale
Mais sont exclues les activités :
- les forages d'essai en rapport avec des opérations minières (cf09.10Z, 09.90Z)
- le développement ou l'édition de logiciels associés (cf58.29C, 62.01Z)
- les activités des consultants en informatique (cf62.02A et 62.09Z)
- les activités d'architecture (cf71.11Z)
- les activités de contrôle et les essais techniques (cf71.20B)
- les activités de recherche et de développement liées à l'ingénierie (cf72.19Z)
- le design industriel (cf74.10Z)
- la photographie aérienne (cf74.20Z)
- les activités des économistes de la construction (cf74.90A)
La société GENERALE DE MAINTENANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/11/1990 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34340798700076.
- M Didier RICHARD, Président (1971) depuis le 14 juillet 2015
Anciens dirigeants :
- M Jean-Michel GUERY, Président (1954) du 06 janvier 2004 au 13 janvier 2004
- M Jean-Philippe GUILLEMENOT, Président (1962) du 15 août 2013 au 14 juillet 2015
- M Jerome LASNE, Président (1969) du 06 mai 2008 au 15 août 2013
- M Olivier LEGRAND, Président (1965) du 19 juin 2007 au 06 mai 2008
- M Pascal FOURNET FAYARD, Président du conseil d`administration (1964) du 13 janvier 2004 au 16 janvier 2007
- M Thierry MOUTON, Président (1966) du 16 janvier 2007 au 19 juin 2007
Dirigeants personne morale:
- BEAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 14 juillet 2015
- DELOITTE ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 14 juillet 2015
- COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX ET D`INGENIERIE ELECTRIQUES, Administrateur du 06 janvier 2004 au 02 mars 2004
- STE GARCZYNSKI ET TRAPLOIR SA, Administrateur du 06 janvier 2004 au 02 mars 2004
- VINCI ENERGIE, Administrateur du 06 janvier 2004 au 10 février 2004
- VINCI ENERGIES, Administrateur du 10 février 2004 au 02 mars 2004
7 AV ROGER HENNEQUIN
78190 TRAPPES
Téléphone : 01Â 34Â 52Â 70Â 50 Société
GENERALE DE MAINTENANCE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GENERALE DE MAINTENANCE | |
Sigle de l'entreprise | GM | |
Entrepreneurs individuels | GENERALE DE MAINTENANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 343407987 | |
Numéro interne du siège | 00076 | |
Adresse | 7 AV ROGER HENNEQUIN 78190 TRAPPES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 janvier 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 décembre 1987 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 15 814 000,00 | |
Résultat net | 842 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité principale de l'entreprise | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité principale | 7112B | |
Première activité | 7112B | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Ingénierie | |
Activite | Ingénierie, études techniques | |
Synonyme | ingénieur, études techniques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 156 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 137 000 |
Immobilisation financière | 19 000 |
Actif circulant net | 8 375 000 |
Stock | 0 |
Avance | 7 000 |
Créance | 4 099 000 |
Placement | 4 269 000 |
Total Actif | 8 531 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 279 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 1 478 000 |
Dette | 5 774 000 |
Total Passif | 8 531 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 15 814 000 |
Produit d'exploitation | 17 751 000 |
Charge d'exploitation | 17 117 000 |
Résultat d'exploitation | 634 000 |
Produit financier net | 710 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 710 |
Résultat courrant | 634 000 |
Produit exceptionnel | 14 000 |
Charges exceptionnelles | 30 |
Résultat exceptionnel | 14 000 |
Résultat net | 842 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
34340798700076 | GENERALE DE MAINTENANCE ACTEMIUM MAINTENANCE MONTIGNY 7 AVENUE ROGER HENNEQUIN CS 40521 78197 TRAPPES CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 39 07 16 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-versailles.fr.
Les greffiers sont : SCHMITZ Corinne , TEBOUL Jean-Paul
Le greffe est ouvert 8h45/16h30, 15h30 le vendredi
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Commissaire aux comptes suppléant : AMIRAULT CLAUDE. Commissaire aux comptes titulaire : SALUSTRO REYDEL en fonction le 28 Décembre 2006. Président : LASNE Jérôme André en fonction le 25 Janvier 2008 .
Président : LASNE Jérôme André en fonction le 25 Janvier 2008. Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 06 Mai 2009. Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 06 Mai 2009.
Commissaire aux comptes suppléant : BEAS modification le 13 Août 2013 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 06 Mai 2009 Président : GUILLEMENOT Jean-Philippe en fonction le 13 Août 2013
Commissaire aux comptes suppléant : BEAS modification le 13 Août 2013 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 06 Mai 2009 Président : RICHARD Didier en fonction le 10 Juillet 2015
Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 06 Mai 2009 ; Président : RICHARD Didier en fonction le 10 Juillet 2015
Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 06 Mai 2009 ; Président : LASNE Jerome en fonction le 03 Janvier 2019
Président : POULAIN Nicolas, René, Saïd ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Président : POULAIN Nicolas, René, Saïdà; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES