MME Nadine GRANSON
Administrateur de INTERSEARCH FRANCE
MME Nadine GRANSON a 71 ans ( naissance en 1953), elle est Administrateur de la société INTERSEARCH FRANCE
MME Nadine GRANSON peut être contacté au siège de la société INTERSEARCH FRANCE par courrier à l'adresse INTERSEARCH FRANCE ORHUS ORHAME INTERSEARCH 11 AVENUE DU COLONEL BONNET 75016 PARIS FRANCE
La société INTERSEARCH FRANCE est principalement dirigée par MME Nadine GRANSON qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ,conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
La société INTERSEARCH FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 12/03/1996 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34359205100050.
- M Daniel AUGEREAU, Président (1944) depuis le 20 février 2010
- M Didier LECHEVALIER, Commissaire aux comptes suppléant (1953) depuis le 28 février 2017
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société INTERSEARCH FRANCE est de 76 ans. Le plus jeune à 71 ans, le plus agé 80 ans.
Anciens dirigeants :
- M Daniel AUGEREAU, Président du conseil d`administration (1944) du 19 janvier 2005 au 20 février 2010
- M Yvon DROUET, Administrateur (1961) du 19 janvier 2005 au 11 septembre 2007
- MME Nadine GRANSON, Administrateur (1953) du 19 janvier 2005 au 11 septembre 2007
Dirigeants personne morale:
- FIDUCIAIRE DE GESTION ET D`ORGANISATION - SOCIETE D`EXPERTISE COMPTABLE - FIGESTOR, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 28 février 2017
11 AV DU COLONEL BONNET
75016 PARIS 16
Téléphone : Société
INTERSEARCH FRANCE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | INTERSEARCH FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | INTERSEARCH FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 343592051 | |
Numéro interne du siège | 00050 | |
Adresse | 11 AV DU COLONEL BONNET 75016 PARIS 16 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 janvier 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 20 janvier 1988 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 204 699,00 | |
Résultat net | -206 012,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH | |
Principal | conseil affaires et gestion |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 919 |
Immobilisation incorporelle | 1 |
Immobilisation corporelle | 768 |
Immobilisation financière | 150 |
Actif circulant net | 102 522 |
Stock | 0 |
Avance | 562 |
Créance | 101 909 |
Placement | 51 |
Total Actif | 103 443 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -692 634 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 796 077 |
Total Passif | 103 444 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 204 699 |
Produit d'exploitation | 258 198 |
Charge d'exploitation | 456 164 |
Résultat d'exploitation | -197 966 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 5 514 |
Résultat financier | -5 514 |
Résultat courrant | -203 481 |
Produit exceptionnel | 207 |
Charges exceptionnelles | 5 126 |
Résultat exceptionnel | -4 919 |
Résultat net | -206 012 |
Siret | Etablissement |
---|---|
34359205100050 | INTERSEARCH FRANCE ORHUS ORHAME INTERSEARCH 11 AVENUE DU COLONEL BONNET 75016 PARIS FRANCE |
34359205100076 | INTERSEARCH FRANCE ORHUS ORHAME INTERSEARCH 160 B RUE DE PARIS 92100 BOULOGNE BILLANCOURT FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
modification du Commissaire aux comptes titulaire APLITEC AUDIT & CONSEIL
Commissaire aux comptes suppléant partant : Lechevalier, Didier ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Bodin-Veraldi, Maud
Commissaire aux comptes titulaire partant : APLITEC AUDIT & CONSEIL ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Bodin-Veraldi, Maud
Président partant : Augereau, Daniel Henri Maurice ; nomination du Président : Vaney, Victorien